ŠÁRKA BROCHIEROVÁ
|
Aktivní
|
předsedkyně správní rady |
16.05.2024 |
Adresa: |
12000, 21755922, Praha, Vinohrady, Lužická, 1701, 38, Lužická 1701/38, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
MICHAEL ALEXANDER BROCHIER
|
Aktivní
|
člen správní rady |
01.12.2023 |
Adresa: |
Norimberg, Alfelder Weg 55a, 90482, Alfelder Weg 55a, 90482 Norimberg, Německo |
|
IVA ŠTĚPÁNKOVÁ
|
Aktivní
|
členka správní rady |
09.03.2023 |
Adresa: |
12000, 21755922, Praha, Vinohrady, Lužická, 1701, 38, Lužická 1701/38, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
STANISLAVA DUBINOVÁ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
19.10.2017 |
Adresa: |
19016, 22525025, Hlavní město Praha, Praha, Újezd nad Lesy, Novosibřinská, 593 |
|
ŠÁRKA BROCHIEROVÁ
|
Aktivní
|
předseda správní rady |
23.08.2017 |
Adresa: |
12000, 21755922, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Lužická, 1701, 38 |
|
ALEXANDER HANS BROCHIER
|
Aktivní
|
člen správní rady |
30.12.2015 |
Adresa: |
Norimberk, Wakenroderstrasse 13 |
|
ALEXANDER HANS BROCHIER
|
Neaktivní
od 01.12.2023
|
člen správní rady |
09.03.2023 |
Adresa: |
Norimberk, Wakenroderstrasse 13, Wakenroderstrasse 13, Norimberk, Německo |
|
ŠÁRKA BROCHIEROVÁ
|
Neaktivní
od 16.05.2024
|
předsedkyně správní rady |
09.03.2023 |
Adresa: |
12000, 21755922, Praha, Vinohrady, Lužická, 1701, 38, Lužická 1701/38, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
STANISLAVA DUBINOVÁ
|
Neaktivní
od 09.03.2023
|
člen správní rady |
19.10.2017 |
Adresa: |
19016, 22525025, Praha, Újezd nad Lesy, Novosibřinská, 593, Novosibřinská 593, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9 |
|
ŠÁRKA BROCHIEROVÁ
|
Neaktivní
od 09.03.2023
|
předseda správní rady |
23.08.2017 |
Adresa: |
12000, 21755922, Praha, Vinohrady, Lužická, 1701, 38, Lužická 1701/38, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
JANA FOŘTOVÁ
|
Neaktivní
od 19.10.2017
|
člen statutárního orgánu |
06.08.2017 |
Adresa: |
15500, 28150091, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Přeučilova, 2736, 5 |
|
JANA FOŘTOVÁ
|
Neaktivní
od 19.10.2017
|
člen statutárního orgánu |
06.08.2017 |
Adresa: |
15500, 28150091, Praha, Stodůlky, Přeučilova, 2736, 5, Přeučilova 2736/5, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
ŠÁRKA BROCHIEROVÁ
|
Neaktivní
od 23.08.2017
|
členka správní rady |
22.11.2016 |
Adresa: |
12000, 21755922, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Lužická, 1701, 38 |
|
ŠÁRKA BROCHIEROVÁ
|
Neaktivní
od 23.08.2017
|
členka správní rady |
22.11.2016 |
Adresa: |
12000, 21755922, Praha, Vinohrady, Lužická, 1701, 38, Lužická 1701/38, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
ŠÁRKA BROCHIER
|
Neaktivní
od 22.11.2016
|
členka správní rady |
30.12.2015 |
Adresa: |
12000, 21755922, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Lužická, 1701, 38 |
|
JANA JURÁSKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.08.2017
|
člen statutárního orgánu |
30.12.2015 |
Adresa: |
15500, 28150091, Praha, Stodůlky, Přeučilova, 2736, 5 |
|
ŠÁRKA BROCHIER
|
Neaktivní
od 22.11.2016
|
členka správní rady |
30.12.2015 |
Adresa: |
12000, 21755922, Praha, Vinohrady, Lužická, 1701, 38, Lužická 1701/38, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
JANA JURÁSKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.08.2017
|
člen statutárního orgánu |
30.12.2015 |
Adresa: |
15500, 28150091, Praha, Stodůlky, Přeučilova, 2736, 5, Přeučilova 2736/5, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
ALEXANDER HANS BROCHIER
|
Neaktivní
od 09.03.2023
|
člen správní rady |
30.12.2015 |
Adresa: |
Norimberk, Wakenroderstrasse 13, Wakenroderstrasse 13, Norimberk, Německo |
|
Šárka Brochierová
|
Neaktivní
od 30.12.2015
|
|
19.04.1999 |
Adresa: |
12000, 21755922, Praha 2, Praha 2, Lužická, 38 |
|
Ing. Jaroslav Kainek
|
Neaktivní
od 30.12.2015
|
|
19.04.1999 |
Adresa: |
14000, Praha 4, Praha 4, Kosmická, 746/27 |
|
Ing. Iva Štěpánková
|
Neaktivní
od 30.12.2015
|
|
19.04.1999 |
Adresa: |
21785104, Praha 3, Praha 3, Buchovcova, 4 |
|
ŠÁRKA BROCHIEROVÁ
|
Neaktivní
od 30.12.2015
|
|
19.04.1999 |
Adresa: |
12000, 21755922, Praha, Vinohrady, Lužická, 1701, 38, Lužická 1701/38, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. Jaroslav Kainek
|
Neaktivní
od 30.12.2015
|
|
19.04.1999 |
Adresa: |
14900, 21820848, Praha, Háje, Kosmická, 746, 19, Kosmická 746/19, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Ing. Iva Štěpánková
|
Neaktivní
od 30.12.2015
|
|
19.04.1999 |
Adresa: |
13000, 21785104, Praha, Žižkov, Buchovcova, 1668, 4, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|