Michal Zavadil
|
Neaktivní
od 05.12.2008
|
člen představenstva |
20.09.2006 |
Adresa: |
11000, 4, Praha 1, Bílkova, 8/60 |
|
Michal Zavadil
|
Neaktivní
od 05.12.2008
|
člen představenstva |
20.09.2006 |
Adresa: |
8/60, Praha 1, Bílkova, 11000, Bílkova 8/60, 11000 Praha 1, Česká republika |
|
Josef Pecka
|
Neaktivní
od 05.12.2008
|
člen představenstva |
02.06.2006 |
Adresa: |
19800, 22692622, Praha 9, Kpt. Stránského, 959/39 |
|
Josef Pecka
|
Neaktivní
od 05.12.2008
|
člen představenstva |
02.06.2006 |
Adresa: |
19800, 22692622, Praha, Černý Most, Kpt. Stránského, 959, 39, Kpt. Stránského 959/39, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Ing. Aleš Staněk
|
Neaktivní
od 05.12.2008
|
předseda představenstva |
24.05.2006 |
Adresa: |
21501, 25773569, Praha-východ, Tehov, č.p. 170 |
|
Ing. ALEŠ STANĚK
|
Neaktivní
od 05.12.2008
|
předseda představenstva |
24.05.2006 |
Adresa: |
25101, 25773569, Praha-východ, Tehov, Tehov, Alpská, 170, Alpská 170, 25101 Tehov |
|
Aleš Staněk
|
Neaktivní
od 24.05.2006
|
předseda představenstva |
03.03.2005 |
Adresa: |
21501, 25773569, Praha-východ, Tehov, č.p. 170 |
|
Aleš Staněk
|
Neaktivní
od 24.05.2006
|
předseda představenstva |
03.03.2005 |
Adresa: |
25101, 25773569, Praha-východ, Tehov, Tehov, Alpská, 170, Alpská 170, 25101 Tehov |
|
ing. Petr Karkoška
|
Neaktivní
od 03.03.2005
|
předseda představenstva |
27.08.2003 |
Adresa: |
14000, 22706798, Praha 4, Michle, U Botiče, 1389/1 |
|
Jaroslav Hora
|
Neaktivní
od 20.09.2006
|
Člen představenstva |
27.08.2003 |
Adresa: |
15000, 22142436, Praha 5, Zbraslav, Za Opusem, 1229 |
|
ing. Petr Karkoška
|
Neaktivní
od 03.03.2005
|
předseda představenstva |
27.08.2003 |
Adresa: |
14000, 22706798, Praha, Michle, U Botiče, 1389, 1, U Botiče 1389/1, Michle, 14000 Praha 4 |
|
Jaroslav Hora
|
Neaktivní
od 20.09.2006
|
Člen představenstva |
27.08.2003 |
Adresa: |
15600, 22142436, Praha, Zbraslav, Za Opusem, 1229, Za Opusem 1229, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|
ing. Rudolf Mašek
|
Neaktivní
od 27.08.2003
|
předseda představenstva |
11.11.2002 |
Adresa: |
28904, 1166221, Nymburk, Opočnice, Opočnice, č.p. 218 |
|
Ing. Rudolf Mašek
|
Neaktivní
od 27.08.2003
|
předseda představenstva |
11.11.2002 |
Adresa: |
28904, 1166221, Nymburk, Opočnice, Opočnice, 218, č.p. 218, 28904 Opočnice |
|
ing. Rudolf Mašek
|
Neaktivní
od 11.11.2002
|
člen představenstva |
13.02.2002 |
Adresa: |
28904, 1166221, Nymburk, Opočnice, Opočnice, č.p. 218 |
|
ing. Petr Dvořák
|
Neaktivní
od 27.08.2003
|
člen představenstva |
13.02.2002 |
Adresa: |
19900, 22497226, Praha 9, Praha 9, Ivančická, 581 |
|
Josef Pecka
|
Neaktivní
od 02.06.2006
|
člen představenstva |
13.02.2002 |
Adresa: |
19800, 22692622, Praha 9, Praha 9, kpt. Stránského, 959/39 |
|
Ing. Rudolf Mašek
|
Neaktivní
od 11.11.2002
|
člen představenstva |
13.02.2002 |
Adresa: |
28904, 1166221, Nymburk, Opočnice, Opočnice, 218, č.p. 218, 28904 Opočnice |
|
ing. Petr Dvořák
|
Neaktivní
od 27.08.2003
|
člen představenstva |
13.02.2002 |
Adresa: |
19900, 22497226, Praha, Letňany, Ivančická, 581, Ivančická 581, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
Josef Pecka
|
Neaktivní
od 02.06.2006
|
člen představenstva |
13.02.2002 |
Adresa: |
19800, 22692622, Praha, Černý Most, Kpt. Stránského, 959, 39, Kpt. Stránského 959/39, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Josef Pecka
|
Neaktivní
od 13.02.2002
|
člen představenstva |
20.01.2000 |
Adresa: |
19800, 22692622, Praha 9, Praha 9, kpt. Stránského, 959/39 |
|
Josef Pecka
|
Neaktivní
od 13.02.2002
|
člen představenstva |
20.01.2000 |
Adresa: |
19800, 22692622, Praha, Černý Most, Kpt. Stránského, 959, 39, Kpt. Stránského 959/39, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Josef Pecka
|
Neaktivní
od 20.01.2000
|
člen představenstva |
01.05.1999 |
Adresa: |
19800, 22692622, Praha 9, Praha 9, kpt. Stránského, 959/39 |
|
ing. Petr Karkoška
|
Neaktivní
od 13.02.2002
|
předseda představenstva |
01.05.1999 |
Adresa: |
14000, 22706798, Praha 4, Praha 4, U Botiče, 1389/1 |
|
ing. Petr Dvořák
|
Neaktivní
od 13.02.2002
|
člen představenstva |
01.05.1999 |
Adresa: |
19900, 22497226, Praha 9, Praha 9, Ivančická, 581 |
|
Josef Pecka
|
Neaktivní
od 20.01.2000
|
člen představenstva |
01.05.1999 |
Adresa: |
19800, 22692622, Praha, Černý Most, Kpt. Stránského, 959, 39, Kpt. Stránského 959/39, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
ing. Petr Karkoška
|
Neaktivní
od 13.02.2002
|
předseda představenstva |
01.05.1999 |
Adresa: |
14000, 22706798, Praha, Michle, U Botiče, 1389, 1, U Botiče 1389/1, Michle, 14000 Praha 4 |
|
ing. Petr Dvořák
|
Neaktivní
od 13.02.2002
|
člen představenstva |
01.05.1999 |
Adresa: |
19900, 22497226, Praha, Letňany, Ivančická, 581, Ivančická 581, Letňany, 19900 Praha 9 |
|