JAN CHARVÁT
|
Aktivní
|
jednatel |
01.07.2018 |
Adresa: |
10900, 22596879, Hlavní město Praha, Praha, Petrovice, Morseova, 136, 20 |
|
JAN CHARVÁT
|
Aktivní
|
jednatel |
01.07.2018 |
Adresa: |
10900, 22596879, Praha, Petrovice, Morseova, 136, 20, Morseova 136/20, Petrovice, 10900 Praha 10 |
|
LIBOR KULT
|
Aktivní
|
jednatel |
30.03.2018 |
Adresa: |
25262, 12753696, Praha-západ, Horoměřice, Horoměřice, Slunná, 477 |
|
LIBOR KULT
|
Aktivní
|
jednatel |
30.03.2018 |
Adresa: |
25262, 12753696, Praha-západ, Horoměřice, Horoměřice, Slunná, 477, Slunná 477, 25262 Horoměřice |
|
JAN CHARVÁT
|
Neaktivní
od 01.07.2018
|
jednatel |
07.10.2017 |
Adresa: |
10900, 22596879, Hlavní město Praha, Praha, Petrovice, Morseova, 136 |
|
JAN CHARVÁT
|
Neaktivní
od 01.07.2018
|
jednatel |
07.10.2017 |
Adresa: |
10900, 22596879, Praha, Petrovice, Morseova, 136, 20, Morseova 136/20, Petrovice, 10900 Praha 10 |
|
JAN CHARVÁT
|
Neaktivní
od 07.10.2017
|
jednatel |
22.03.2016 |
Adresa: |
14900, 21840857, Praha, Chodov, Jašíkova, 1532, 2 |
|
LIBOR KULT
|
Neaktivní
od 30.03.2018
|
jednatel |
22.03.2016 |
Adresa: |
19000, 22500553, Praha, Libeň, Podvinný mlýn, 2118, 21 |
|
JAN CHARVÁT
|
Neaktivní
od 07.10.2017
|
jednatel |
22.03.2016 |
Adresa: |
14900, 21840857, Praha, Chodov, Jašíkova, 1532, 2, Jašíkova 1532/2, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
LIBOR KULT
|
Neaktivní
od 30.03.2018
|
jednatel |
22.03.2016 |
Adresa: |
19000, 22500553, Praha, Libeň, Podvinný mlýn, 2118, 21, Podvinný mlýn 2118/21, Libeň, 19000 Praha 9 |
|
LIBOR KULT
|
Neaktivní
od 22.03.2016
|
jednatel |
10.09.2015 |
Adresa: |
19000, 22500553, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Podvinný mlýn, 2118, 21 |
|
LIBOR KULT
|
Neaktivní
od 22.03.2016
|
jednatel |
10.09.2015 |
Adresa: |
19000, 22500553, Praha, Libeň, Podvinný mlýn, 2118, 21, Podvinný mlýn 2118/21, Libeň, 19000 Praha 9 |
|
Libor Kult
|
Neaktivní
od 10.09.2015
|
jednatel |
20.04.1999 |
Adresa: |
19000, 22500553, Praha 9, Praha 9, Podvinný mlýn, 2118/21 |
|
Josef Kult
|
Neaktivní
od 22.03.2016
|
jednatel |
20.04.1999 |
Adresa: |
18000, 22369538, Praha 8, Praha 8, Šiškova, 1228/9 |
|
Ladislav Ottomanský
|
Neaktivní
od 22.03.2016
|
jednatel |
20.04.1999 |
Adresa: |
18100, 22320351, Praha 8, Praha 8, Hlivická, 426/4 |
|
LIBOR KULT
|
Neaktivní
od 10.09.2015
|
jednatel |
20.04.1999 |
Adresa: |
19000, 22500553, Praha, Libeň, Podvinný mlýn, 2118, 21, Podvinný mlýn 2118/21, Libeň, 19000 Praha 9 |
|
Ladislav Ottomanský
|
Neaktivní
od 22.03.2016
|
jednatel |
20.04.1999 |
Adresa: |
18100, 22320351, Praha, Bohnice, Hlivická, 426, 4, Hlivická 426/4, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
Josef Kult
|
Neaktivní
od 22.03.2016
|
jednatel |
20.04.1999 |
Adresa: |
18200, 22369538, Praha, Kobylisy, Šiškova, 1228, 9, Šiškova 1228/9, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|