ARTHUR LAZARYAN
|
Aktivní
|
jednatel |
19.01.2024 |
Adresa: |
15000, 26683024, Praha, Smíchov, Karla Engliše, 3221, 2, Karla Engliše 3221/2, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
ARTHUR LAZARYAN
|
Aktivní
|
jednatel |
03.12.2022 |
Adresa: |
46005, 84581212, Liberec, Liberec, Liberec V-Kristiánov, Tyršova, 508, 5 |
|
ARTHUR LAZARYAN
|
Neaktivní
od 19.01.2024
|
jednatel |
03.12.2022 |
Adresa: |
46005, 84581212, Liberec, Liberec, Liberec V-Kristiánov, Tyršova, 508, 5, Tyršova 508/5, Liberec V-Kristiánov, 46005 Liberec |
|
ARTHUR LAZARYAN
|
Neaktivní
od 03.12.2022
|
jednatel |
22.10.2021 |
Adresa: |
46005, 30572819, Liberec, Liberec, Liberec V-Kristiánov, Tyršova, 508, 5 |
|
ARTHUR LAZARYAN
|
Neaktivní
od 03.12.2022
|
jednatel |
22.10.2021 |
Adresa: |
46005, 30572819, Liberec, Liberec, Liberec V-Kristiánov, Tyršova, 508, 5, Tyršova 508/5, Liberec V-Kristiánov, 46005 Liberec |
|
Arthur Lazaryan
|
Neaktivní
od 24.08.2012
|
jednatel |
24.08.2012 |
Adresa: |
15000, Praha 5, Smíchov, Karla Engliše, 3221, 2 |
|
ARTHUR LAZARYAN
|
Neaktivní
od 22.10.2021
|
jednatel |
24.08.2012 |
Adresa: |
15000, 26683024, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Karla Engliše, 3221, 2 |
|
ARTHUR LAZARYAN
|
Neaktivní
od 22.10.2021
|
jednatel |
24.08.2012 |
Adresa: |
15000, 26683024, Praha, Smíchov, Karla Engliše, 3221, 2, Karla Engliše 3221/2, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Adrián Bašista
|
Neaktivní
od 24.08.2012
|
jednatel |
26.11.2009 |
|
Adrián Bašista
|
Neaktivní
od 24.08.2012
|
jednatel |
26.11.2009 |
Adresa: |
7, Žbince, Žbince 7, Slovensko |
|
Jan Wolf
|
Neaktivní
od 26.11.2009
|
jednatel |
24.03.2004 |
Adresa: |
19900, 22493719, Praha 9, Buchlovská, 225 |
|
JAN WOLF
|
Neaktivní
od 26.11.2009
|
jednatel |
24.03.2004 |
Adresa: |
19900, 22493719, Praha, Letňany, Buchlovská, 225, Buchlovská 225, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
Jan Wolf
|
Neaktivní
od 24.03.2004
|
jednatel |
31.03.2003 |
Adresa: |
19900, Praha 9, Buchlovská, 255 |
|
Jan Wolf
|
Neaktivní
od 24.03.2004
|
jednatel |
31.03.2003 |
Adresa: |
255, Praha 9, Buchlovská, 19900, Buchlovská 255, 19900 Praha 9, Česká republika |
|
Karel Kohoutek
|
Neaktivní
od 31.03.2003
|
Jednatel |
08.03.2001 |
Adresa: |
11000, 21725446, Praha 1, Praha 1, Dušní, 907/10 |
|
Karel Kohoutek
|
Neaktivní
od 31.03.2003
|
Jednatel |
08.03.2001 |
Adresa: |
11000, 21725446, Praha, Staré Město, Dušní, 907, 10, Dušní 907/10, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Karol Foltán
|
Neaktivní
od 08.03.2001
|
Jednatel |
20.04.1999 |
Adresa: |
14900, 21820309, Praha 4, Praha 4, Novomeského, 692 |
|
Karol Foltán
|
Neaktivní
od 08.03.2001
|
Jednatel |
20.04.1999 |
Adresa: |
14900, 21820309, Praha, Háje, Novomeského, 692, 2, Novomeského 692/2, Háje, 14900 Praha 4 |
|