JAROSLAV KUČERA
|
Aktivní
|
jednatel |
23.07.2021 |
Adresa: |
16300, 22251006, Hlavní město Praha, Praha, Řepy, Žufanova, 1112, 5 |
|
JAROSLAV KUČERA
|
Aktivní
|
jednatel |
23.07.2021 |
Adresa: |
16300, 22251006, Praha, Řepy, Žufanova, 1112, 5, Žufanova 1112/5, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
Jaroslav Kučera
|
Neaktivní
od 23.07.2021
|
jednatel |
20.02.2006 |
Adresa: |
16000, 22251006, Praha 6, Žufanova, 1112/5 |
|
JAROSLAV KUČERA
|
Neaktivní
od 23.07.2021
|
jednatel |
20.02.2006 |
Adresa: |
16300, 22251006, Praha, Řepy, Žufanova, 1112, 5, Žufanova 1112/5, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
Jaroslava Belcher
|
Neaktivní
od 20.02.2006
|
jednatel |
16.04.2003 |
Adresa: |
25301, 25046446, Praha-západ, Hostivice, Na Výhledu, 1437 |
|
Jaroslava Belcher
|
Neaktivní
od 20.02.2006
|
jednatel |
16.04.2003 |
Adresa: |
25301, 25046446, Praha-západ, Hostivice, Hostivice, Na Výhledu, 1437, Na Výhledu 1437, 25301 Hostivice |
|
Jaroslava Svobodová
|
Neaktivní
od 16.04.2003
|
jednatel |
28.04.1999 |
Adresa: |
25088, Praha-východ, Čelákovice, P. Holého, 1444 |
|
Jaroslava Svobodová
|
Neaktivní
od 16.04.2003
|
jednatel |
28.04.1999 |
Adresa: |
25088, 12713503, Praha-východ, Čelákovice, Čelákovice, Prokopa Holého, 1444, 10, Prokopa Holého 1444/10, 25088 Čelákovice |
|