Informace o společnosti
Datum aktualizace:
19.05.2024
Název: | PRINCEZNE, s.r.o. v likvidaci |
ICO: | 25758683 |
Registrovaná adresa: | 12000, 21728445, Praha, Nové Město, Dittrichova, 328, 19, Dittrichova 328/19, Nové Město, 12000 Praha 2 |
Začleněno na: | 28.04.1999 |
Datum ukončení: | 03.11.2021 |
Předmět podnikání: |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
ANTE BABIC´ | Neaktivní od 03.11.2021 | 22.11.2016 | |
|
|||
ZRINKA ŽAJA | Neaktivní od 03.11.2021 | 22.11.2016 | |
|
|||
OLIVER DRAGOJEVIC` | Neaktivní od 03.11.2021 | 22.11.2016 | |
|
|||
BRAMIR GJUREKOVIC` | Neaktivní od 03.11.2021 | 22.11.2016 | |
|
|||
IVO JONJIC` | Neaktivní od 03.11.2021 | 22.11.2016 | |
|
|||
DARKO KARLOVIC` | Neaktivní od 03.11.2021 | 22.11.2016 | |
|
|||
ŽARKO MARIČIC` | Neaktivní od 03.11.2021 | 22.11.2016 | |
|
|||
SUZANNA SIMIC` | Neaktivní od 03.11.2021 | 22.11.2016 | |
|
|||
MATE ŠARIC` | Neaktivní od 03.11.2021 | 22.11.2016 | |
|
|||
MARIO ŠULJIC` | Neaktivní od 03.11.2021 | 22.11.2016 | |
|
|||
ERNEST TOLJ | Neaktivní od 03.11.2021 | 22.11.2016 | |
|
|||
DAMIR VICAN | Neaktivní od 03.11.2021 | 22.11.2016 | |
|
|||
MIROSLAV VUKOVIC` | Neaktivní od 03.11.2021 | 22.11.2016 | |
|
|||
IVAN ŽIBRAT | Neaktivní od 03.11.2021 | 22.11.2016 | |
|
|||
KARLO ŽIBRAT | Neaktivní od 03.11.2021 | 22.11.2016 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
SUZANNA SIMIC` | Neaktivní od 03.11.2021 | jednatel | 22.11.2016 |
|
|||
SUZANNA SIMIC` | Neaktivní od 03.11.2021 | jednatel | 22.11.2016 |
|
|||
Suzanna Simic` | Neaktivní od 22.11.2016 | jednatel | 28.04.1999 |
|
|||
Suzanna Simic` | Neaktivní od 22.11.2016 | jednatel | 28.04.1999 |
|
Registrační číslo PRINCEZNE, s.r.o. v likvidaci je 25758683.
Registrační adresa PRINCEZNE, s.r.o. v likvidaci je 12000, 21728445, Praha, Nové Město, Dittrichova, 328, 19, Dittrichova 328/19, Nové Město, 12000 Praha 2.
PRINCEZNE, s.r.o. v likvidaci byla založena 28.04.1999.