IRENEUSZ PIOTR JACENT
|
Aktivní
|
Jednatel |
30.07.2019 |
Adresa: |
41-403, Chelm Slaski, woj. Slaskie, ul. Kolberga 22a |
|
IRENEUSZ PIOTR JACENT
|
Aktivní
|
Jednatel |
30.07.2019 |
Adresa: |
Chelm Slaski, woj. Slaskie, ul. Kolberga 22a, 41-403, ul. Kolberga 22a, 41-403 Chelm Slaski, woj. Slaskie, Polsko |
|
ing. IVO HOMER
|
Neaktivní
od 30.07.2019
|
jednatel |
21.08.2015 |
Adresa: |
11000, 21710384, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Revoluční, 1202, 20 |
|
Ing. IVO HOMER
|
Neaktivní
od 30.07.2019
|
jednatel |
21.08.2015 |
Adresa: |
11000, 21710384, Praha, Nové Město, Revoluční, 1202, 20, Revoluční 1202/20, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. Ivo Homer
|
Neaktivní
od 21.08.2015
|
jednatel |
03.03.2009 |
Adresa: |
11000, 21710384, Praha 1, Revoluční, 1202/20 |
|
Ing. IVO HOMER
|
Neaktivní
od 21.08.2015
|
jednatel |
03.03.2009 |
Adresa: |
11000, 21710384, Praha, Nové Město, Revoluční, 1202, 20, Revoluční 1202/20, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. Martin Sýkora
|
Neaktivní
od 03.03.2009
|
jednatel |
19.09.2008 |
Adresa: |
14700, 21809453, Praha 4, Braník, Psohlavců, 1254/29a |
|
Ing. Martin Sýkora
|
Neaktivní
od 03.03.2009
|
jednatel |
19.09.2008 |
Adresa: |
14700, 21809453, Praha, Braník, Psohlavců, 1254, 29a, Psohlavců 1254/29a, Braník, 14700 Praha 4 |
|
Ing. Martin Sýkora
|
Neaktivní
od 19.09.2008
|
jednatel |
11.05.1999 |
Adresa: |
22690948, Praha 10, Praha 10, Frostova, 345 |
|
Ing. Martin Sýkora
|
Neaktivní
od 19.09.2008
|
jednatel |
11.05.1999 |
Adresa: |
10900, 22690948, Praha, Petrovice, Frostova, 345, 5, Frostova 345/5, Petrovice, 10900 Praha 10 |
|