Ing. CTIRAD BOSÁK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
08.03.2016 |
Adresa: |
17000, 22301356, Praha, Holešovice, Dobrovského, 610, 17 |
|
Ing. PETR BENEDIKT
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
08.03.2016 |
Adresa: |
11000, 21725748, Praha, Staré Město, Staroměstské náměstí, 929, 8 |
|
KLÁRA VARNA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
08.03.2016 |
Adresa: |
17000, 22294902, Praha, Bubeneč, Šmeralova, 378, 28 |
|
Ing. PETR BENEDIKT
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
08.03.2016 |
Adresa: |
11000, 21725748, Praha, Staré Město, Staroměstské náměstí, 929, 8, Staroměstské náměstí 929/8, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
KLÁRA VARNA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
08.03.2016 |
Adresa: |
17000, 22294902, Praha, Bubeneč, Šmeralova, 378, 28, Šmeralova 378/28, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
Ing. CTIRAD BOSÁK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
08.03.2016 |
Adresa: |
17000, 22301356, Praha, Holešovice, Dobrovského, 610, 17, Dobrovského 610/17, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Ing. Ctirad Bosák
|
Neaktivní
od 08.03.2016
|
předseda družstva |
08.12.2008 |
Adresa: |
17000, 22301356, Praha 7, Dobrovského, 610/17 |
|
Ing. CTIRAD BOSÁK
|
Neaktivní
od 08.03.2016
|
předseda družstva |
08.12.2008 |
Adresa: |
17000, 22301356, Praha, Holešovice, Dobrovského, 610, 17, Dobrovského 610/17, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Ing. Karel Umlauf
|
Neaktivní
od 08.12.2008
|
předseda družstva |
26.02.2007 |
Adresa: |
17000, 22301356, Praha 7, Dobrovského, 610/17 |
|
Petr Benedikt
|
Neaktivní
od 08.03.2016
|
místopředseda družstva |
26.02.2007 |
Adresa: |
11000, 21725748, Praha 7, Staroměstské náměstí, 929/8 |
|
Ing. KAREL UMLAUF
|
Neaktivní
od 08.12.2008
|
předseda družstva |
26.02.2007 |
Adresa: |
17000, 22301356, Praha, Holešovice, Dobrovského, 610, 17, Dobrovského 610/17, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Petr Benedikt
|
Neaktivní
od 08.03.2016
|
místopředseda družstva |
26.02.2007 |
Adresa: |
11000, 21725748, Praha, Staré Město, Staroměstské náměstí, 929, 8, Staroměstské náměstí 929/8, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
RNDr. Filip Zavoral
|
Neaktivní
od 26.02.2007
|
předseda představenstva |
26.07.2005 |
Adresa: |
17000, 22301356, Praha 7, Dobrovského, 610/17 |
|
RNDr. Filip Zavoral
|
Neaktivní
od 26.02.2007
|
předseda představenstva |
26.07.2005 |
Adresa: |
17000, 22301356, Praha, Holešovice, Dobrovského, 610, 17, Dobrovského 610/17, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Jana Vitingerová
|
Neaktivní
od 26.02.2007
|
místopředseda |
17.06.2004 |
Adresa: |
22301356, Praha 7, Dobrovského, 610/17 |
|
Jana Vitingerová
|
Neaktivní
od 26.02.2007
|
místopředseda |
17.06.2004 |
Adresa: |
17000, 22301356, Praha, Holešovice, Dobrovského, 610, 17, Dobrovského 610/17, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Ing. Milada Jarolímová
|
Neaktivní
od 08.03.2016
|
pověřený člen družstva |
12.05.1999 |
Adresa: |
22301356, Praha 7, Praha 7, Dobrovského, 610/17 |
|
Ing. Milada Jarolímová
|
Neaktivní
od 08.03.2016
|
pověřený člen družstva |
12.05.1999 |
Adresa: |
17000, 22301356, Praha, Holešovice, Dobrovského, 610, 17, Dobrovského 610/17, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|