Ing. arch. KVĚTUŠE BERKOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
19.02.2016 |
Adresa: |
27801, 6160727, Mělník, Kralupy nad Vltavou, Mikovice, Přemyslova, 506 |
|
RICHARD MLÝNEK
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
24.10.2015 |
Adresa: |
74705, 4472403, Opava, Opava, Malé Hoštice, Dvořákova, 378, 42 |
|
RICHARD MLÝNEK
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
24.10.2015 |
Adresa: |
74705, 4472403, Opava, Opava, Malé Hoštice, Dvořákova, 378, 42, Dvořákova 378/42, Malé Hoštice, 74705 Opava |
|
Ing. EDUARD PÁZLER
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
06.11.2013 |
Adresa: |
27351, 27809196, Malé Kyšice, Malé Kyšice, Slunečná, 161 |
|
Ing. EDUARD PÁZLER
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
06.11.2013 |
Adresa: |
27351, 27809196, Kladno, Malé Kyšice, Malé Kyšice, Slunečná, 161, Slunečná 161, 27351 Malé Kyšice |
|
Ing. arch. KVĚTUŠE BERKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.06.2024
|
člen představenstva |
19.02.2016 |
Adresa: |
27801, 6160727, Mělník, Kralupy nad Vltavou, Mikovice, Přemyslova, 506, Přemyslova 506, Mikovice, 27801 Kralupy nad Vltavou |
|
IRENA HOLANOVÁ
|
Neaktivní
od 27.09.2016
|
člen představenstva |
04.11.2015 |
Adresa: |
27801, 6229981, Mělník, Kralupy nad Vltavou, Kralupy nad Vltavou, Lobeč, 1097 |
|
IRENA HOLANOVÁ
|
Neaktivní
od 27.09.2016
|
člen představenstva |
04.11.2015 |
Adresa: |
27801, 6229981, Mělník, Kralupy nad Vltavou, Kralupy nad Vltavou, Lobeč, 1097, Lobeč 1097, 27801 Kralupy nad Vltavou |
|
Irena Holanová
|
Neaktivní
od 04.11.2015
|
člen představenstva |
09.06.2005 |
Adresa: |
27801, 6229981, Mělník, Kralupy nad Vltavou, Lobeč, 1097 |
|
IRENA HOLANOVÁ
|
Neaktivní
od 04.11.2015
|
člen představenstva |
09.06.2005 |
Adresa: |
27801, 6229981, Mělník, Kralupy nad Vltavou, Kralupy nad Vltavou, Lobeč, 1097, Lobeč 1097, 27801 Kralupy nad Vltavou |
|
Ing. arch. Květuše Berková
|
Neaktivní
od 19.02.2016
|
člen představenstva |
30.11.2004 |
Adresa: |
27801, 6224563, Mělník, Kralupy nad Vltavou, Přemyslova, 506 |
|
Ing. arch. Květuše Berková
|
Neaktivní
od 19.02.2016
|
člen představenstva |
30.11.2004 |
Adresa: |
27801, 6224563, Mělník, Kralupy nad Vltavou, Kralupy nad Vltavou, Přemyslova, 506, 82, Přemyslova 506/82, 27801 Kralupy nad Vltavou |
|
Ing. arch. Květuše Berková
|
Neaktivní
od 30.11.2004
|
člen představenstva |
09.02.2000 |
Adresa: |
27801, 6159303, Mělník, Kralupy nad Vltavou, V Růžovém údolí, 362 |
|
Ing. Roman Hauerland
|
Neaktivní
od 09.06.2005
|
člen představenstva |
09.02.2000 |
Adresa: |
66431, 26063883, Brno-venkov, Česká, 262 |
|
Ing. arch. Květuše Berková
|
Neaktivní
od 30.11.2004
|
člen představenstva |
09.02.2000 |
Adresa: |
27801, 6159303, Mělník, Kralupy nad Vltavou, Mikovice, V Růžovém údolí, 362, V Růžovém údolí 362, Mikovice, 27801 Kralupy nad Vltavou |
|
Ing. Roman Hauerland
|
Neaktivní
od 09.06.2005
|
člen představenstva |
09.02.2000 |
Adresa: |
66431, 26063883, Brno-venkov, Česká, Česká, 262, č.p. 262, 66431 Česká |
|
MUDr. Dagmar Pázlerová
|
Neaktivní
od 09.02.2000
|
člen představenstva |
26.05.1999 |
Adresa: |
16000, 22291938, Praha 6, Praha 6, Na Rozdílu, 718/28 |
|
Květuše Berková
|
Neaktivní
od 09.02.2000
|
člen představenstva |
26.05.1999 |
Adresa: |
27801, 6159303, Mělník, Kralupy nad Vltavou, V Růžovém údolí, 362 |
|
Ing. Eduard Pázler
|
Neaktivní
od 06.11.2013
|
předseda představenstva |
26.05.1999 |
Adresa: |
16300, Praha 6-Řepy, Součkova, 950/16 |
|
Richard Mlýnek
|
Neaktivní
od 24.10.2015
|
místopředseda představenstva |
26.05.1999 |
Adresa: |
Opava-Malé Hoštice, Dvořákova, 42 |
|
MUDr. Dagmar Pázlerová
|
Neaktivní
od 09.02.2000
|
člen představenstva |
26.05.1999 |
Adresa: |
16000, 22291938, Praha, Vokovice, Na rozdílu, 718, 28, Na rozdílu 718/28, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Květuše Berková
|
Neaktivní
od 09.02.2000
|
člen představenstva |
26.05.1999 |
Adresa: |
27801, 6159303, Mělník, Kralupy nad Vltavou, Mikovice, V Růžovém údolí, 362, V Růžovém údolí 362, Mikovice, 27801 Kralupy nad Vltavou |
|
Ing. Eduard Pázler
|
Neaktivní
od 06.11.2013
|
předseda představenstva |
26.05.1999 |
Adresa: |
16300, 22723064, Praha, Řepy, Součkova, 950, 16, Součkova 950/16, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
Richard Mlýnek
|
Neaktivní
od 24.10.2015
|
místopředseda představenstva |
26.05.1999 |
Adresa: |
42, Opava-Malé Hoštice, Dvořákova, Dvořákova 42, Opava-Malé Hoštice, Česká republika |
|