JOSEF FIŠER
|
Aktivní
|
Jednatel |
19.01.2022 |
Adresa: |
27204, 27961516, Kladno, Kladno, Rozdělov, Antonína Raymonda, 987 |
|
JOSEF FIŠER
|
Aktivní
|
Jednatel |
19.01.2022 |
Adresa: |
27204, 27961516, Kladno, Kladno, Rozdělov, Antonína Raymonda, 987, Antonína Raymonda 987, Rozdělov, 27204 Kladno |
|
JOSEF FIŠER
|
Neaktivní
od 19.01.2022
|
Jednatel |
11.07.2019 |
Adresa: |
27204, 28112857, Kladno, Kladno, Rozdělov, Jiřího Koláře, 974 |
|
JOSEF FIŠER
|
Neaktivní
od 19.01.2022
|
Jednatel |
11.07.2019 |
Adresa: |
27204, 28112857, Kladno, Kladno, Rozdělov, Jiřího Koláře, 974, Jiřího Koláře 974, Rozdělov, 27204 Kladno |
|
VILÉM RAJTÁR
|
Neaktivní
od 15.11.2022
|
jednatel |
27.10.2017 |
Adresa: |
27062, 77716132, Rakovník, Rynholec, Rynholec, Strmá, 445 |
|
VILÉM RAJTÁR
|
Neaktivní
od 15.11.2022
|
jednatel |
27.10.2017 |
Adresa: |
27062, 77716132, Rakovník, Rynholec, Rynholec, Strmá, 445, Strmá 445, 27062 Rynholec |
|
JOSEF FIŠER
|
Neaktivní
od 11.07.2019
|
Jednatel |
13.07.2016 |
Adresa: |
27354, 1297040, Kladno, Lidice, Lidice, 10. června 1942, 25 |
|
JOSEF FIŠER
|
Neaktivní
od 11.07.2019
|
Jednatel |
13.07.2016 |
Adresa: |
27354, 1297040, Kladno, Lidice, Lidice, 10. června 1942, 25, 10. června 1942 25, 27354 Lidice |
|
VILÉM RAJTÁR
|
Neaktivní
od 27.10.2017
|
jednatel |
21.09.2015 |
Adresa: |
27201, 1413201, Kladno, Kladno, Čs. armády, 3211 |
|
Vilém Rajtár
|
Neaktivní
od 27.10.2017
|
jednatel |
21.09.2015 |
Adresa: |
27201, 1413201, Kladno, Kladno, Kladno, Čs. armády, 3211, Čs. armády 3211, 27201 Kladno |
|
JOSEF FIŠER
|
Neaktivní
od 13.07.2016
|
Jednatel |
06.05.2015 |
Adresa: |
27201, 26081318, Kladno, Kladno, O. Peška, 2662 |
|
JOSEF FIŠER
|
Neaktivní
od 13.07.2016
|
Jednatel |
06.05.2015 |
Adresa: |
27201, 26081318, Kladno, Kladno, Kladno, O. Peška, 2662, O. Peška 2662, 27201 Kladno |
|
Lubomír Valenta
|
Neaktivní
od 06.05.2015
|
jednatel |
06.06.2011 |
Adresa: |
33202, Starý Plzenec, 28. října, 1284 |
|
Lubomír Valenta
|
Neaktivní
od 06.05.2015
|
jednatel |
06.06.2011 |
Adresa: |
33202, 26645530, Plzeň-město, Starý Plzenec, Starý Plzenec, 28. ŘÍJNA, 1284, 28. ŘÍJNA 1284, 33202 Starý Plzenec |
|
Ing. Jan Schaffer
|
Neaktivní
od 06.06.2011
|
jednatel |
24.03.2010 |
Adresa: |
33008, 9064290, Zruč-Senec, U Hřiště, 126 |
|
Ing. Jan Schaffer
|
Neaktivní
od 06.06.2011
|
jednatel |
24.03.2010 |
Adresa: |
33008, 9064290, Plzeň-sever, Zruč-Senec, Senec, U hřiště, 126, U hřiště 126, Senec, 33008 Zruč-Senec |
|
Ing. Martin Jahn
|
Neaktivní
od 24.03.2010
|
jednatel |
29.01.2010 |
Adresa: |
33008, 19959206, Zruč-Senec, Sluneční, 439 |
|
Ing. Martin Jahn
|
Neaktivní
od 24.03.2010
|
jednatel |
29.01.2010 |
Adresa: |
33008, 19959206, Plzeň-sever, Zruč-Senec, Zruč, Sluneční, 439, Sluneční 439, Zruč, 33008 Zruč-Senec |
|
Ing. Jan Čáp
|
Neaktivní
od 29.01.2010
|
jednatel |
02.04.2009 |
Adresa: |
54301, 2311917, Vrchlabí, Nerudova, 1184 |
|
Ing. Jan Čáp
|
Neaktivní
od 29.01.2010
|
jednatel |
02.04.2009 |
Adresa: |
54301, 2311917, Trutnov, Vrchlabí, Vrchlabí, Nerudova, 1184, Nerudova 1184, 54301 Vrchlabí |
|
Ing. Tomáš Zuklín
|
Neaktivní
od 02.04.2009
|
jednatel |
08.06.2002 |
Adresa: |
22222367, Praha 6, Praha 6, Nová Šárka, 5/510 |
|
ing. Tomáš Zuklín
|
Neaktivní
od 02.04.2009
|
jednatel |
08.06.2002 |
Adresa: |
16100, 22222367, Praha, Liboc, Nová Šárka, 510, 5, Nová Šárka 510/5, Liboc, 16100 Praha 6 |
|
Jana Mlejnecká
|
Neaktivní
od 08.06.2002
|
jednatel |
04.08.2001 |
Adresa: |
41741, 18561039, Teplice, Krupka, Bohosudovská, 471/49 |
|
Jana Mlejnecká
|
Neaktivní
od 08.06.2002
|
jednatel |
04.08.2001 |
Adresa: |
41741, 18561039, Teplice, Krupka, Krupka, Bohosudovská, 471, 49, Bohosudovská 471/49, 41741 Krupka |
|
Veronika Beránková
|
Neaktivní
od 04.08.2001
|
jednatel |
07.07.2000 |
Adresa: |
27203, Kladno, Kladno 3, Jeseniova, 278 |
|
Veronika Beránková
|
Neaktivní
od 04.08.2001
|
jednatel |
07.07.2000 |
Adresa: |
27203, 1382501, Kladno, Kladno, Dubí, Jeseniova, 278, Jeseniova 278, Dubí, 27203 Kladno |
|
Ing. Ctirad Coufal
|
Neaktivní
od 07.07.2000
|
Jednatel |
26.05.1999 |
Adresa: |
25741, 3011208, Benešov, Týnec nad Sázavou, Pod školou, 444 |
|
Ing. Ctirad Coufal
|
Neaktivní
od 07.07.2000
|
Jednatel |
26.05.1999 |
Adresa: |
25741, 3011208, Benešov, Týnec nad Sázavou, Týnec nad Sázavou, Pod Školou, 444, Pod Školou 444, 25741 Týnec nad Sázavou |
|