Ing. PETR DAŘÍLEK
|
Aktivní
|
jednatel |
05.06.2014 |
Adresa: |
19000, 22517162, Hlavní město Praha, Praha, Střížkov, Jablonecká, 413, 52 |
|
Ing. PETR DAŘÍLEK
|
Aktivní
|
jednatel |
05.06.2014 |
Adresa: |
19000, 22517162, Praha, Střížkov, Jablonecká, 413, 52, Jablonecká 413/52, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|
Ing. Petr Dařílek
|
Neaktivní
od 05.06.2014
|
jednatel |
09.07.2010 |
Adresa: |
19000, 22517162, Praha 9, Jablonecká, 413, 52 |
|
Ing. PETR DAŘÍLEK
|
Neaktivní
od 05.06.2014
|
jednatel |
09.07.2010 |
Adresa: |
19000, 22517162, Praha, Střížkov, Jablonecká, 413, 52, Jablonecká 413/52, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|
Ing. Emrich Sonnek
|
Neaktivní
od 09.07.2010
|
jednatel |
28.05.2002 |
Adresa: |
15000, 22119116, Praha 5, Stodůlky, Kálikova, 1554, 4 |
|
Ing. Emrich Sonnek
|
Neaktivní
od 09.07.2010
|
jednatel |
28.05.2002 |
Adresa: |
15500, 22119116, Praha, Stodůlky, Kálikova, 1554, 4, Kálikova 1554/4, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Jan Kolátor
|
Neaktivní
od 09.07.2010
|
jednatel |
31.05.1999 |
Adresa: |
22649166, Praha 10, Zlenická, 880, 19 |
|
JAN KOLÁTOR
|
Neaktivní
od 09.07.2010
|
jednatel |
31.05.1999 |
Adresa: |
10400, 22649166, Praha, Uhříněves, Zlenická, 880, 19, Zlenická 880/19, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|