PETR JAKEŠ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
11.11.2022 |
Adresa: |
27601, 11678551, Mělník, Mělník, Mělník, Pražská, 2073, 51 |
|
VLADIMÍR ŠPULÁK
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
11.11.2022 |
Adresa: |
27601, 11678551, Mělník, Mělník, Mělník, Pražská, 2073, 51 |
|
MICHAL FRANĚK
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
11.11.2022 |
Adresa: |
27601, 11678551, Mělník, Mělník, Mělník, Pražská, 2073, 51 |
|
PETR JAKEŠ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
11.11.2022 |
Adresa: |
27601, 11678551, Mělník, Mělník, Mělník, Pražská, 2073, 51, Pražská 2073/51, 27601 Mělník |
|
VLADIMÍR ŠPULÁK
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
11.11.2022 |
Adresa: |
27601, 11678551, Mělník, Mělník, Mělník, Pražská, 2073, 51, Pražská 2073/51, 27601 Mělník |
|
MICHAL FRANĚK
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
11.11.2022 |
Adresa: |
27601, 11678551, Mělník, Mělník, Mělník, Pražská, 2073, 51, Pražská 2073/51, 27601 Mělník |
|
PETR JAKEŠ
|
Neaktivní
od 11.11.2022
|
předseda představenstva |
22.09.2017 |
Adresa: |
27601, 11678551, Mělník, Mělník, Mělník, Pražská, 2073, 51 |
|
VLADIMÍR ŠPULÁK
|
Neaktivní
od 11.11.2022
|
místopředseda představenstva |
22.09.2017 |
Adresa: |
27601, 11678551, Mělník, Mělník, Mělník, Pražská, 2073, 51 |
|
MICHAL FRANĚK
|
Neaktivní
od 11.11.2022
|
místopředseda představenstva |
22.09.2017 |
Adresa: |
27601, 11678551, Mělník, Mělník, Mělník, Pražská, 2073, 51 |
|
PETR JAKEŠ
|
Neaktivní
od 11.11.2022
|
předseda představenstva |
22.09.2017 |
Adresa: |
27601, 11678551, Mělník, Mělník, Mělník, Pražská, 2073, 51, Pražská 2073/51, 27601 Mělník |
|
VLADIMÍR ŠPULÁK
|
Neaktivní
od 11.11.2022
|
místopředseda představenstva |
22.09.2017 |
Adresa: |
27601, 11678551, Mělník, Mělník, Mělník, Pražská, 2073, 51, Pražská 2073/51, 27601 Mělník |
|
MICHAL FRANĚK
|
Neaktivní
od 11.11.2022
|
místopředseda představenstva |
22.09.2017 |
Adresa: |
27601, 11678551, Mělník, Mělník, Mělník, Pražská, 2073, 51, Pražská 2073/51, 27601 Mělník |
|
PETR JAKEŠ
|
Neaktivní
od 22.09.2017
|
předseda představenstva |
13.04.2015 |
Adresa: |
27601, 11678551, Mělník, Mělník, Pražská, 2073, 51 |
|
VLADIMÍR ŠPULÁK
|
Neaktivní
od 22.09.2017
|
místopředseda představenstva |
13.04.2015 |
Adresa: |
27601, 11678551, Mělník, Mělník, Pražská, 2073, 51 |
|
VIKTOR JIRÁČEK
|
Neaktivní
od 22.09.2017
|
místopředseda představenstva |
13.04.2015 |
Adresa: |
27601, 11678551, Mělník, Mělník, Pražská, 2073, 51 |
|
PETR JAKEŠ
|
Neaktivní
od 22.09.2017
|
předseda představenstva |
13.04.2015 |
Adresa: |
27601, 11678551, Mělník, Mělník, Mělník, Pražská, 2073, 51, Pražská 2073/51, 27601 Mělník |
|
VLADIMÍR ŠPULÁK
|
Neaktivní
od 22.09.2017
|
místopředseda představenstva |
13.04.2015 |
Adresa: |
27601, 11678551, Mělník, Mělník, Mělník, Pražská, 2073, 51, Pražská 2073/51, 27601 Mělník |
|
VIKTOR JIRÁČEK
|
Neaktivní
od 22.09.2017
|
místopředseda představenstva |
13.04.2015 |
Adresa: |
27601, 11678551, Mělník, Mělník, Mělník, Pražská, 2073, 51, Pražská 2073/51, 27601 Mělník |
|
Petr Jakeš
|
Neaktivní
od 13.04.2015
|
předseda představenstva |
15.09.2010 |
Adresa: |
27601, 11678551, Mělník, Pražská, 2073 |
|
Vladimír Špulák
|
Neaktivní
od 13.04.2015
|
místopředseda představenstva |
15.09.2010 |
Adresa: |
27601, 11678551, Mělník, Pražská, 2073 |
|
Viktor Jiráček
|
Neaktivní
od 13.04.2015
|
místopředseda představenstva |
15.09.2010 |
Adresa: |
27601, 11678551, Mělník, Pražská, 2073 |
|
PETR JAKEŠ
|
Neaktivní
od 13.04.2015
|
předseda představenstva |
15.09.2010 |
Adresa: |
27601, 11678551, Mělník, Mělník, Mělník, Pražská, 2073, 51, Pražská 2073/51, 27601 Mělník |
|
VLADIMÍR ŠPULÁK
|
Neaktivní
od 13.04.2015
|
místopředseda představenstva |
15.09.2010 |
Adresa: |
27601, 11678551, Mělník, Mělník, Mělník, Pražská, 2073, 51, Pražská 2073/51, 27601 Mělník |
|
VIKTOR JIRÁČEK
|
Neaktivní
od 13.04.2015
|
místopředseda představenstva |
15.09.2010 |
Adresa: |
27601, 11678551, Mělník, Mělník, Mělník, Pražská, 2073, 51, Pražská 2073/51, 27601 Mělník |
|
Václav Čemus
|
Neaktivní
od 15.09.2010
|
předseda |
03.06.1999 |
Adresa: |
11678551, Mělník, Mělník, Pražská, 2073 |
|
Ing. Eva Fraňková
|
Neaktivní
od 15.09.2010
|
místopředseda |
03.06.1999 |
Adresa: |
11678551, Mělník, Mělník, Pražská, 2073 |
|
Viktor Jiráček
|
Neaktivní
od 15.09.2010
|
místopředseda |
03.06.1999 |
Adresa: |
11678551, Mělník, Mělník, Pražská, 2073 |
|
Václav Čemus
|
Neaktivní
od 15.09.2010
|
předseda |
03.06.1999 |
Adresa: |
27601, 11678551, Mělník, Mělník, Mělník, Pražská, 2073, 51, Pražská 2073/51, 27601 Mělník |
|
Ing. Eva Fraňková
|
Neaktivní
od 15.09.2010
|
místopředseda |
03.06.1999 |
Adresa: |
27601, 11678551, Mělník, Mělník, Mělník, Pražská, 2073, 51, Pražská 2073/51, 27601 Mělník |
|
VIKTOR JIRÁČEK
|
Neaktivní
od 15.09.2010
|
místopředseda |
03.06.1999 |
Adresa: |
27601, 11678551, Mělník, Mělník, Mělník, Pražská, 2073, 51, Pražská 2073/51, 27601 Mělník |
|