JUDr. MIROSLAV ŤUPA
|
Neaktivní
od 25.05.2021
|
jednatel |
24.02.2015 |
Adresa: |
10600, 22688323, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Aubrechtové, 3109, 6 |
|
JUDr. MIROSLAV ŤUPA
|
Neaktivní
od 25.05.2021
|
jednatel |
24.02.2015 |
Adresa: |
10600, 22688323, Praha, Záběhlice, Aubrechtové, 3109, 6, Aubrechtové 3109/6, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
JUDr. MIROSLAV ŤUPA
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
jednatel |
27.07.2014 |
Adresa: |
25164, 21300224, Mnichovice, Božkov, V lukách |
|
JUDr. MIROSLAV ŤUPA
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
jednatel |
27.07.2014 |
Adresa: |
25164, 21300224, Praha-východ, Mnichovice, Božkov, V lukách, V lukách č.ev. 162, Božkov, 25164 Mnichovice |
|
JUDr. Miroslav Ťupa
|
Neaktivní
od 27.07.2014
|
jednatel |
24.02.2010 |
Adresa: |
10600, 22688323, Praha 10, Aubrechtové, 3109/6 |
|
JUDr. MIROSLAV ŤUPA
|
Neaktivní
od 27.07.2014
|
jednatel |
24.02.2010 |
Adresa: |
10600, 22688323, Praha, Záběhlice, Aubrechtové, 3109, 6, Aubrechtové 3109/6, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Radek Schiller
|
Neaktivní
od 24.02.2010
|
jednatel |
07.01.2002 |
Adresa: |
11000, 21711356, Praha 1, Praha 1, Krakovská, 10/1338 |
|
Radek Schiller
|
Neaktivní
od 24.02.2010
|
jednatel |
07.01.2002 |
Adresa: |
11000, 21711356, Praha, Nové Město, Krakovská, 1338, 10, Krakovská 1338/10, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Ayman Heydar
|
Neaktivní
od 07.01.2002
|
jednatel |
24.11.2000 |
Adresa: |
16200, 22289992, Praha 6, Praha 6, Kladenská, 28 |
|
Ayman Heydar
|
Neaktivní
od 07.01.2002
|
jednatel |
24.11.2000 |
Adresa: |
16000, 22289992, Praha, Vokovice, Kladenská, 560, 28, Kladenská 560/28, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Ayman Heydar
|
Neaktivní
od 24.11.2000
|
jednatel |
09.06.1999 |
Adresa: |
22301593, Praha 7, Praha 7, Heřmanova, 34/630 |
|
Ayman Heydar
|
Neaktivní
od 24.11.2000
|
jednatel |
09.06.1999 |
Adresa: |
17000, 22301593, Praha, Holešovice, Heřmanova, 630, 34, Heřmanova 630/34, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|