JAN HRÁDECKÝ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
25.01.2017 |
Adresa: |
25250, 75645734, Praha-západ, Vestec, Vestec, Vestecká, 549 |
|
JAN HRÁDECKÝ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
25.01.2017 |
Adresa: |
25250, 75645734, Praha-západ, Vestec, Vestec, Vestecká, 549, Vestecká 549, 25250 Vestec |
|
JAN HRÁDECKÝ
|
Neaktivní
od 25.01.2017
|
předseda představenstva |
07.04.2016 |
Adresa: |
25250, 6399487, Vestec, Vestec, Vestecká, 17 |
|
JAN HRÁDECKÝ
|
Neaktivní
od 25.01.2017
|
předseda představenstva |
07.04.2016 |
Adresa: |
25250, 6399487, Praha-západ, Vestec, Vestec, Vestecká, 17, Vestecká 17, 25250 Vestec |
|
JOSEF KNEBL
|
Neaktivní
od 17.04.2015
|
člen představenstva |
13.11.2013 |
Adresa: |
14900, 21841527, Praha 4, Chodov, Podjavorinské, 1598, 6 |
|
Josef Knebl
|
Neaktivní
od 17.04.2015
|
člen představenstva |
13.11.2013 |
Adresa: |
14900, 21841527, Praha, Chodov, Podjavorinské, 1598, 6, Podjavorinské 1598/6, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
OLGA DUSÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.04.2015
|
člen představenstva |
09.08.2013 |
Adresa: |
14200, 21851603, Praha 4, Kamýk, Zimova, 626, 1 |
|
JAN HRÁDECKÝ
|
Neaktivní
od 07.04.2016
|
předseda představenstva |
09.08.2013 |
Adresa: |
25242, 6399487, Vestec, Vestec, Vestecká, 17 |
|
OLGA DUSÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.04.2015
|
člen představenstva |
09.08.2013 |
Adresa: |
14200, 21851603, Praha, Kamýk, Zimova, 626, 1, Zimova 626/1, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
JAN HRÁDECKÝ
|
Neaktivní
od 07.04.2016
|
předseda představenstva |
09.08.2013 |
Adresa: |
25250, 6399487, Praha-západ, Vestec, Vestec, Vestecká, 17, Vestecká 17, 25250 Vestec |
|
Ing. Jiří Novák
|
Neaktivní
od 08.09.2011
|
předseda představenstva |
08.09.2011 |
Adresa: |
19833032, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Tyršova stezka, 485 |
|
Bohumil Bednář
|
Neaktivní
od 09.08.2013
|
člen představenstva |
08.09.2011 |
Adresa: |
21819386, Praha 4, Praha 4, Štichova, 599, 4 |
|
Olga Dusíková
|
Neaktivní
od 08.09.2011
|
člen představenstva |
08.09.2011 |
Adresa: |
21851603, Praha 4, Praha 4, Zimova, 626 |
|
Ing. Jan Hrádecký
|
Neaktivní
od 09.08.2013
|
předseda představenstva |
08.09.2011 |
Adresa: |
22276505, Praha 6, Kamýcká, 819, 119 |
|
Josef Knebl
|
Neaktivní
od 13.11.2013
|
člen představenstva |
08.09.2011 |
Adresa: |
21841527, Praha 4, Podjavorinské, 1598 |
|
Ing. Jiří Novák
|
Neaktivní
od 08.09.2011
|
předseda představenstva |
08.09.2011 |
Adresa: |
46801, 19833032, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Kokonín, Tyršova stezka, 485, Tyršova stezka 485, Kokonín, 46801 Jablonec nad Nisou |
|
BOHUMIL BEDNÁŘ
|
Neaktivní
od 09.08.2013
|
člen představenstva |
08.09.2011 |
Adresa: |
14900, 21819386, Praha, Háje, Štichova, 599, 4, Štichova 599/4, Háje, 14900 Praha 4 |
|
OLGA DUSÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.09.2011
|
člen představenstva |
08.09.2011 |
Adresa: |
14200, 21851603, Praha, Kamýk, Zimova, 626, 1, Zimova 626/1, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
Ing. Jan Hrádecký
|
Neaktivní
od 09.08.2013
|
předseda představenstva |
08.09.2011 |
Adresa: |
16500, 22276505, Praha, Suchdol, Kamýcká, 819, 119, Kamýcká 819/119, Suchdol, 16500 Praha 6 |
|
Josef Knebl
|
Neaktivní
od 13.11.2013
|
člen představenstva |
08.09.2011 |
Adresa: |
14900, 21841527, Praha, Chodov, Podjavorinské, 1598, 6, Podjavorinské 1598/6, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Ing. Jiří Novák
|
Neaktivní
od 08.09.2011
|
předseda představenstva |
23.04.2002 |
Adresa: |
19833032, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Tyršova stezka, 485 |
|
Ing. Jiří Novák
|
Neaktivní
od 08.09.2011
|
předseda představenstva |
23.04.2002 |
Adresa: |
46801, 19833032, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Kokonín, Tyršova stezka, 485, Tyršova stezka 485, Kokonín, 46801 Jablonec nad Nisou |
|
Ing. Jiří Novák
|
Neaktivní
od 23.04.2002
|
|
17.06.1999 |
Adresa: |
19833032, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Tyršova stezka, 485 |
|
Bohumil Bednář
|
Neaktivní
od 08.09.2011
|
|
17.06.1999 |
Adresa: |
21819386, Praha 4, Praha 4, Štichova, 599/4 |
|
Olga Dusíková
|
Neaktivní
od 08.09.2011
|
|
17.06.1999 |
Adresa: |
21851603, Praha 4, Praha 4, Zimova, 626 |
|
Ing. Jiří Novák
|
Neaktivní
od 23.04.2002
|
|
17.06.1999 |
Adresa: |
46801, 19833032, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Kokonín, Tyršova stezka, 485, Tyršova stezka 485, Kokonín, 46801 Jablonec nad Nisou |
|
BOHUMIL BEDNÁŘ
|
Neaktivní
od 08.09.2011
|
|
17.06.1999 |
Adresa: |
14900, 21819386, Praha, Háje, Štichova, 599, 4, Štichova 599/4, Háje, 14900 Praha 4 |
|
OLGA DUSÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.09.2011
|
|
17.06.1999 |
Adresa: |
14200, 21851603, Praha, Kamýk, Zimova, 626, 1, Zimova 626/1, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|