Mgr. ONDŘEJ ČAPEK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
16.12.2015 |
Adresa: |
46822, 27145182, Líšný, Líšný 2.díl, 107 |
|
Mgr. ONDŘEJ ČAPEK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
16.12.2015 |
Adresa: |
46822, 27145182, Jablonec nad Nisou, Líšný, Líšný 2.díl, 107, Líšný 2.díl 107, 46822 Líšný |
|
ing. IVAN KINKOR
|
Neaktivní
od 16.12.2015
|
člen představenstva |
20.11.2015 |
Adresa: |
25068, 12642461, Praha-východ, Husinec, Řež, U Radnice, 64 |
|
ing. IVAN KINKOR
|
Neaktivní
od 16.12.2015
|
člen představenstva |
20.11.2015 |
Adresa: |
25068, 12642461, Praha-východ, Husinec, Řež, U Radnice, 64, U Radnice 64, Řež, 25068 Husinec |
|
ing. IVAN KINKOR
|
Neaktivní
od 20.11.2015
|
člen představenstva |
28.05.2014 |
Adresa: |
25068, 12642037, Husinec, Řež, U Radnice, 21 |
|
ing. IVAN KINKOR
|
Neaktivní
od 20.11.2015
|
člen představenstva |
28.05.2014 |
Adresa: |
25068, 12642037, Praha-východ, Husinec, Řež, U Radnice, 21, U Radnice 21, Řež, 25068 Husinec |
|
Mgr. Ondřej Čapek
|
Neaktivní
od 28.05.2014
|
člen představenstva |
22.04.2010 |
Adresa: |
46822, Železný Brod, Líšný II.díl, 107 |
|
Mgr. Ondřej Čapek
|
Neaktivní
od 28.05.2014
|
člen představenstva |
22.04.2010 |
Adresa: |
107, Železný Brod, Líšný II.díl, 46822, 46822 Železný Brod - Líšný II.díl 107, Česká republika |
|
Ing. Jiří Trávníček
|
Neaktivní
od 28.05.2014
|
předseda představenstva |
23.02.2010 |
Adresa: |
19300, 22435956, Praha 9, Horní Počernice, Náchodská, 646/132 |
|
Mgr. Ondřej Čapek
|
Neaktivní
od 22.04.2010
|
člen představenstva |
23.02.2010 |
Adresa: |
14000, 21952710, Praha 4, Nusle, Horní, 1474/1 |
|
Ing. Jiří Trávníček
|
Neaktivní
od 28.05.2014
|
předseda představenstva |
23.02.2010 |
Adresa: |
19300, 22435956, Praha, Horní Počernice, Náchodská, 646, 132, Náchodská 646/132, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
Mgr. Ondřej Čapek
|
Neaktivní
od 22.04.2010
|
člen představenstva |
23.02.2010 |
Adresa: |
14000, 21952710, Praha, Nusle, Horní, 1474, 1, Horní 1474/1, Nusle, 14000 Praha 4 |
|