Ing. Marek Sosna
|
Neaktivní
od 24.10.2008
|
člen představenstva |
02.09.2008 |
Adresa: |
73514, 16990188, Orlová, Lutyně, Lesní, 813 |
|
Ing. Marcela Jahodová
|
Neaktivní
od 24.10.2008
|
člen představenstva |
02.09.2008 |
Adresa: |
10000, 22625089, Praha 10, Pod Strání, 2138/1 |
|
Ing. Eva Trotter
|
Neaktivní
od 04.03.2014
|
člen představenstva |
02.09.2008 |
Adresa: |
11000, 21693188, Praha 1, Maiselova, 41/21 |
|
Ing. Marek Sosna
|
Neaktivní
od 24.10.2008
|
člen představenstva |
02.09.2008 |
Adresa: |
73514, 16990188, Karviná, Orlová, Lutyně, Lesní, 813, Lesní 813, Lutyně, 73514 Orlová |
|
Ing. Marcela Jahodová
|
Neaktivní
od 24.10.2008
|
člen představenstva |
02.09.2008 |
Adresa: |
10000, 22625089, Praha, Strašnice, Pod strání, 2138, 1, Pod strání 2138/1, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. EVA TROTTER
|
Neaktivní
od 04.03.2014
|
člen představenstva |
02.09.2008 |
Adresa: |
11000, 21693188, Praha, Josefov, Maiselova, 41, 21, Maiselova 41/21, Josefov, 11000 Praha 1 |
|
Vladislav Tregner
|
Neaktivní
od 02.09.2008
|
člen představenstva |
15.08.2006 |
Adresa: |
10700, 25225367, Praha 10, Dubeč, Nepovolená, 1638 |
|
Ing. Petr Němeček
|
Neaktivní
od 02.09.2008
|
člen představenstva |
15.08.2006 |
Adresa: |
15000, 22039236, Praha 5, Petřínská, 573/12 |
|
Vladislav Tregner
|
Neaktivní
od 02.09.2008
|
člen představenstva |
15.08.2006 |
Adresa: |
10700, 25225367, Praha, Dubeč, Nepovolená, 1638, Nepovolená 1638, Dubeč, 10700 Praha 10 |
|
Ing. Petr Němeček
|
Neaktivní
od 02.09.2008
|
člen představenstva |
15.08.2006 |
Adresa: |
15000, 22039236, Praha, Malá Strana, Petřínská, 573, 12, Petřínská 573/12, Malá Strana, 15000 Praha 5 |
|
Ing. Petr Němeček
|
Neaktivní
od 15.08.2006
|
člen |
30.05.2006 |
Adresa: |
15000, 22039236, Praha 5, Malá Strana, Petřínská, 573/12 |
|
Ing. Petr Němeček
|
Neaktivní
od 15.08.2006
|
člen |
30.05.2006 |
Adresa: |
15000, 22039236, Praha, Malá Strana, Petřínská, 573, 12, Petřínská 573/12, Malá Strana, 15000 Praha 5 |
|
Ing. Petr Němeček
|
Neaktivní
od 30.05.2006
|
člen představenstva |
01.06.2004 |
Adresa: |
15000, 22097970, Praha 5, Plzeňská, 150 |
|
MUDr. Marek Houra
|
Neaktivní
od 02.09.2008
|
člen představenstva |
01.06.2004 |
Adresa: |
19800, 22699511, Praha 9, Kyje, Koberkova, 1265 |
|
Ing. Petr Němeček
|
Neaktivní
od 30.05.2006
|
člen představenstva |
01.06.2004 |
Adresa: |
15000, 22097970, Praha, Smíchov, Plzeňská, 2095, 150, Plzeňská 2095/150, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
MUDr. Marek Houra
|
Neaktivní
od 02.09.2008
|
člen představenstva |
01.06.2004 |
Adresa: |
19800, 22699511, Praha, Kyje, Koberkova, 1265, Koberkova 1265, Kyje, 19800 Praha 9 |
|
PaedDr. Jindřich Koudelka
|
Neaktivní
od 01.06.2004
|
člen představenstva |
14.11.2000 |
Adresa: |
39470, Pelhřimov, Pelhřimov, Bořetín, 12 |
|
PaedDr. Jindřich Koudelka
|
Neaktivní
od 01.06.2004
|
člen představenstva |
14.11.2000 |
Adresa: |
12, Pelhřimov, Pelhřimov, Bořetín, 39470, Bořetín 12, 39470 Pelhřimov, okres: Pelhřimov, Česká republika |
|
PaedDr Jindřich Koudelka
|
Neaktivní
od 14.11.2000
|
člen představenstva |
17.06.1999 |
Adresa: |
15000, 22124691, Praha 5, Praha 5, Janského, 2191 |
|
Tomáš Pollak
|
Neaktivní
od 01.06.2004
|
člen představenstva |
17.06.1999 |
Adresa: |
10100, 22661123, Praha 10, Praha 10, Ruská, 40 |
|
Vladislav Tregner
|
Neaktivní
od 15.08.2006
|
předseda představenstva |
17.06.1999 |
Adresa: |
14000, 21808511, Praha 4, Praha 4, Jílovská, 1163/69 |
|
PaedDr Jindřich Koudelka
|
Neaktivní
od 14.11.2000
|
člen představenstva |
17.06.1999 |
Adresa: |
15500, 22124691, Praha, Stodůlky, Janského, 2191, 71, Janského 2191/71, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Tomáš Pollak
|
Neaktivní
od 01.06.2004
|
člen představenstva |
17.06.1999 |
Adresa: |
10100, 22661123, Praha, Vršovice, Ruská, 593, 40, Ruská 593/40, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Vladislav Tregner
|
Neaktivní
od 15.08.2006
|
předseda představenstva |
17.06.1999 |
Adresa: |
14200, 21808511, Praha, Braník, Jílovská, 1163, 69, Jílovská 1163/69, Braník, 14200 Praha 4 |
|