ANDREAS HERMANN HEINRICH BODO SCHWENEKER
|
Aktivní
|
jednatel |
12.04.2022 |
Adresa: |
31595, Steyerberg, Düdinghausen 34 |
|
ANDREAS HERMANN HEINRICH BODO SCHWENEKER
|
Aktivní
|
jednatel |
12.04.2022 |
Adresa: |
Steyerberg, Düdinghausen 34, 31595, Düdinghausen 34, 31595 Steyerberg, Německo |
|
ANDREAS HERMANN HEINRICH BODO SCHWENEKER
|
Neaktivní
od 12.04.2022
|
jednatel |
18.07.2014 |
Adresa: |
34, Steyerberg, Düdinghausen |
|
ANDREAS HERMANN HEINRICH BODO SCHWENEKER
|
Neaktivní
od 12.04.2022
|
jednatel |
18.07.2014 |
Adresa: |
Steyerberg, Düdinghausen, 34, Düdinghausen, 34 Steyerberg, Německo |
|
Jaroslav Emmer
|
Neaktivní
od 18.07.2014
|
jednatel |
30.05.2003 |
Adresa: |
7321503, Nové Město nad Metují, Na Rybníku, 374 |
|
Jaroslav Emmer
|
Neaktivní
od 18.07.2014
|
jednatel |
30.05.2003 |
Adresa: |
54901, 7321503, Náchod, Nové Město nad Metují, Krčín, Na Rybníku, 374, Na Rybníku 374, Krčín, 54901 Nové Město nad Metují |
|
Markéta Chocholáčková
|
Neaktivní
od 30.05.2003
|
jednatel |
20.02.2002 |
Adresa: |
7286295, Náchod, Jaroměř, U nemocnice, 886 |
|
Markéta Chocholáčková
|
Neaktivní
od 30.05.2003
|
jednatel |
20.02.2002 |
Adresa: |
55101, 7286295, Náchod, Jaroměř, Pražské Předměstí, U Nemocnice, 886, U Nemocnice 886, Pražské Předměstí, 55101 Jaroměř |
|
Ing. Michal Vaculka
|
Neaktivní
od 25.04.2001
|
jednatel |
25.04.2001 |
Adresa: |
Studnice u Náchoda 92 |
|
Ing. Jiří Helikar
|
Neaktivní
od 20.02.2002
|
jednatel |
25.04.2001 |
Adresa: |
7410972, Náchod, Nové Město nad Metují, Na vyhlídce, 1423 |
|
Ing. JIŘÍ HELIKAR
|
Neaktivní
od 20.02.2002
|
jednatel |
25.04.2001 |
Adresa: |
54901, 7410972, Náchod, Nové Město nad Metují, Nové Město nad Metují, Na Vyhlídce, 1423, Na Vyhlídce 1423, 54901 Nové Město nad Metují |
|
ing. Iveta Zorádová
|
Neaktivní
od 24.11.1999
|
jednatel |
23.06.1999 |
Adresa: |
22718915, Praha 5, Praha 5, Na Korálově, 614 |
|
Ing. Igor Zorád
|
Neaktivní
od 25.04.2001
|
jednatel |
23.06.1999 |
Adresa: |
22718915, Praha 5, Praha 5, Na Korálově, 614 |
|
ing. Iveta Zorádová
|
Neaktivní
od 24.11.1999
|
jednatel |
23.06.1999 |
Adresa: |
15400, 22718915, Praha, Slivenec, Na Korálově, 614, 8, Na Korálově 614/8, Slivenec, 15400 Praha 5 |
|
ing. Igor Zorád
|
Neaktivní
od 25.04.2001
|
jednatel |
23.06.1999 |
Adresa: |
15400, 22718915, Praha, Slivenec, Na Korálově, 614, 8, Na Korálově 614/8, Slivenec, 15400 Praha 5 |
|