VLADIMÍR MOUDRÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
20.09.2021 |
Adresa: |
15600, 22131418, Hlavní město Praha, Praha, Zbraslav, Fuchsova, 112 |
|
VLADIMÍR MOUDRÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
20.09.2021 |
Adresa: |
15600, 22131418, Praha, Zbraslav, Fuchsova, 112, Fuchsova 112, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|
PAVEL ČERVENÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
27.07.2021 |
Adresa: |
15600, 22131388, Hlavní město Praha, Praha, Zbraslav, Fuchsova, 109 |
|
PAVEL ČERVENÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
27.07.2021 |
Adresa: |
15600, 22131388, Praha, Zbraslav, Fuchsova, 109, Fuchsova 109, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|
Martin Kučera
|
Neaktivní
od 05.12.2007
|
jednatel |
23.04.2003 |
|
Martin Kučera
|
Neaktivní
od 05.12.2007
|
jednatel |
23.04.2003 |
Adresa: |
117, Vestec, Vestec 117, Česká republika |
|
Pavel Červený
|
Neaktivní
od 27.07.2021
|
jednatel |
09.07.1999 |
Adresa: |
Praha 5-Zbraslav, Fuchsova, 109 |
|
Vladimír Moudrý
|
Neaktivní
od 20.09.2021
|
jednatel |
09.07.1999 |
Adresa: |
Praha 5-Zbraslav, Fuchsova, 112 |
|
PAVEL ČERVENÝ
|
Neaktivní
od 27.07.2021
|
jednatel |
09.07.1999 |
Adresa: |
15600, 22131388, Praha, Zbraslav, Fuchsova, 109, Fuchsova 109, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|
VLADIMÍR MOUDRÝ
|
Neaktivní
od 20.09.2021
|
jednatel |
09.07.1999 |
Adresa: |
15600, 22131418, Praha, Zbraslav, Fuchsova, 112, Fuchsova 112, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|