PETR KONEČNÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
17.12.2019 |
Adresa: |
25088, 25211536, Praha-východ, Čelákovice, Sedlčánky, K Borku, 188 |
|
PETR KONEČNÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
17.12.2019 |
Adresa: |
25088, 25211536, Praha-východ, Čelákovice, Sedlčánky, K Borku, 188, K Borku 188, Sedlčánky, 25088 Čelákovice |
|
Ing. MIROSLAV KONEČNÝ
|
Neaktivní
od 21.01.2022
|
jednatel |
30.04.2021 |
Adresa: |
13000, 21781460, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Slavíkova, 1379, 20 |
|
Ing. MIROSLAV KONEČNÝ
|
Neaktivní
od 21.01.2022
|
jednatel |
30.04.2021 |
Adresa: |
13000, 21781460, Praha, Žižkov, Slavíkova, 1379, 20, Slavíkova 1379/20, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Miroslav Konečný
|
Neaktivní
od 30.04.2021
|
jednatel |
26.04.2002 |
Adresa: |
13000, 21781460, Praha 3, Praha 3, Slavíkova, 1379/20 |
|
Ing. MIROSLAV KONEČNÝ
|
Neaktivní
od 30.04.2021
|
jednatel |
26.04.2002 |
Adresa: |
13000, 21781460, Praha, Žižkov, Slavíkova, 1379, 20, Slavíkova 1379/20, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Miroslav Konečný
|
Neaktivní
od 26.04.2002
|
jednatel |
09.07.1999 |
Adresa: |
21781460, Praha 3, Praha 3, Slavíkova, 1379/20 |
|
Ing. MIROSLAV KONEČNÝ
|
Neaktivní
od 26.04.2002
|
jednatel |
09.07.1999 |
Adresa: |
13000, 21781460, Praha, Žižkov, Slavíkova, 1379, 20, Slavíkova 1379/20, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|