MUDr. PETER POLIEVKA
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
11.12.2023 |
Adresa: |
14800, 25406671, Praha, Kunratice, K Zelené louce, 1367, 2, K Zelené louce 1367/2, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
Mgr. VLADIMÍR SKALSKÝ
|
Aktivní
|
Místopředseda představenstva |
11.12.2023 |
Adresa: |
16900, 22147772, Praha, Břevnov, Sartoriova, 32, 4, Sartoriova 32/4, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Ing. Mgr. MIROSLAV ŠPERKA
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
11.12.2023 |
Adresa: |
Staškov, Staškov 759, 02352, Staškov 759, 02352 Staškov, Slovensko |
|
PETER POLIEVKA
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
05.10.2018 |
Adresa: |
14800, 25406671, Hlavní město Praha, Praha, Kunratice, K Zelené louce, 1367, 2 |
|
Mgr. DAVID NEVESELÝ
|
Aktivní
|
člen |
15.11.2012 |
Adresa: |
19700, 22459111, Hlavní město Praha, Praha, Kbely, Železnobrodská, 46, 19 |
|
Ing. PAVOL KOVÁČIK
|
Aktivní
|
člen |
15.11.2012 |
Adresa: |
17000, 22311491, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, U garáží, 1436, 6 |
|
PETER POLIEVKA
|
Neaktivní
od 11.12.2023
|
předseda představenstva |
05.10.2018 |
Adresa: |
14800, 25406671, Praha, Kunratice, K Zelené louce, 1367, 2, K Zelené louce 1367/2, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
PETER POLIEVKA
|
Neaktivní
od 05.10.2018
|
předseda představenstva |
01.06.2017 |
Adresa: |
16000, 22205411, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Na Dionysce, 1717, 2 |
|
PETER POLIEVKA
|
Neaktivní
od 05.10.2018
|
předseda představenstva |
01.06.2017 |
Adresa: |
16000, 22205411, Praha, Dejvice, Na Dionysce, 1717, 2, Na Dionysce 1717/2, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
JUDr. Radka Konečná
|
Neaktivní
od 29.08.2016
|
předseda |
15.11.2012 |
Adresa: |
30100, 24549738, Plzeň, Jižní Předměstí, Kardinála Berana, 2040, 9 |
|
PETER POLIEVKA
|
Neaktivní
od 01.06.2017
|
člen |
15.11.2012 |
Adresa: |
16000, 22205411, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Na Dionysce, 1717, 2 |
|
JUDr. RADKA KONEČNÁ
|
Neaktivní
od 29.08.2016
|
předseda |
15.11.2012 |
Adresa: |
30100, 24549738, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Kardinála Berana, 2040, 9, Kardinála Berana 2040/9, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
PETER POLIEVKA
|
Neaktivní
od 01.06.2017
|
člen |
15.11.2012 |
Adresa: |
16000, 22205411, Praha, Dejvice, Na Dionysce, 1717, 2, Na Dionysce 1717/2, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Mgr. DAVID NEVESELÝ
|
Neaktivní
od 11.12.2023
|
člen |
15.11.2012 |
Adresa: |
19700, 22459111, Praha, Kbely, Železnobrodská, 46, 19, Železnobrodská 46/19, Kbely, 19700 Praha 9 |
|
Ing. Pavol Kováčik
|
Neaktivní
od 11.12.2023
|
člen |
15.11.2012 |
Adresa: |
17000, 22311491, Praha, Holešovice, U garáží, 1436, 6, U garáží 1436/6, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Ivo Rek
|
Neaktivní
od 15.11.2012
|
člen představenstva |
29.09.2011 |
Adresa: |
18000, 22387153, Praha 8, Sokolovská, 188 |
|
Ivo Rek
|
Neaktivní
od 15.11.2012
|
člen představenstva |
29.09.2011 |
Adresa: |
18000, 22387153, Praha, Libeň, Sokolovská, 1464, 188, Sokolovská 1464/188, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Mgr. David Neveselý
|
Neaktivní
od 15.11.2012
|
člen představenstva |
02.11.2009 |
Adresa: |
19700, 22459111, Praha 9, Kbely, Železnobrodská, 46/19 |
|
Roman Provazník
|
Neaktivní
od 29.09.2011
|
člen představenstva |
02.11.2009 |
Adresa: |
25245, 25350315, Ohrobec, Topolová, 301 |
|
JUDr. Radka Konečná
|
Neaktivní
od 15.11.2012
|
předseda představenstva |
02.11.2009 |
Adresa: |
30100, 24549738, Plzeň, Jižní předměstí, Kardinála Berana, 2040/9 |
|
MUDr. Peter Polievka
|
Neaktivní
od 15.11.2012
|
místopředseda představenstva |
02.11.2009 |
Adresa: |
16000, 22205411, Praha 6, Na Dionysce, 1717/2 |
|
Mgr. DAVID NEVESELÝ
|
Neaktivní
od 15.11.2012
|
člen představenstva |
02.11.2009 |
Adresa: |
19700, 22459111, Praha, Kbely, Železnobrodská, 46, 19, Železnobrodská 46/19, Kbely, 19700 Praha 9 |
|
Roman Provazník
|
Neaktivní
od 29.09.2011
|
člen představenstva |
02.11.2009 |
Adresa: |
25245, 25350315, Praha-západ, Ohrobec, Ohrobec, Topolová, 301, Topolová 301, 25245 Ohrobec |
|
JUDr. RADKA KONEČNÁ
|
Neaktivní
od 15.11.2012
|
předseda představenstva |
02.11.2009 |
Adresa: |
30100, 24549738, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Kardinála Berana, 2040, 9, Kardinála Berana 2040/9, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
MUDr. Peter Polievka
|
Neaktivní
od 15.11.2012
|
místopředseda představenstva |
02.11.2009 |
Adresa: |
16000, 22205411, Praha, Dejvice, Na Dionysce, 1717, 2, Na Dionysce 1717/2, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
MUDr. Peter Polievka
|
Neaktivní
od 02.11.2009
|
|
17.01.2008 |
Adresa: |
16000, 22205411, Praha 6, Na Dionysce, 1717/2 |
|
MUDr. Peter Polievka
|
Neaktivní
od 02.11.2009
|
|
17.01.2008 |
Adresa: |
16000, 22205411, Praha, Dejvice, Na Dionysce, 1717, 2, Na Dionysce 1717/2, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Kamil Ryšavý
|
Neaktivní
od 02.11.2009
|
člen představenstva |
24.11.2007 |
Adresa: |
25101, 25440730, Říčany, Šípková, 2012 |
|
Mgr. David Neveselý
|
Neaktivní
od 02.11.2009
|
člen představenstva |
24.11.2007 |
Adresa: |
22459111, Praha 9, Kbely, Železnobrodská, 46/19 |
|
Dr. Viliam Paulíny
|
Neaktivní
od 15.11.2012
|
člen představenstva |
24.11.2007 |
Adresa: |
12000, 21747261, Praha 2, Italská, 753/27 |
|
Ing. KAMIL RYŠAVÝ
|
Neaktivní
od 02.11.2009
|
člen představenstva |
24.11.2007 |
Adresa: |
25101, 25440730, Praha-východ, Říčany, Říčany, Šípková, 2012, 6, Šípková 2012/6, 25101 Říčany |
|
Mgr. DAVID NEVESELÝ
|
Neaktivní
od 02.11.2009
|
člen představenstva |
24.11.2007 |
Adresa: |
19700, 22459111, Praha, Kbely, Železnobrodská, 46, 19, Železnobrodská 46/19, Kbely, 19700 Praha 9 |
|
Dr. VILIAM PAULÍNY
|
Neaktivní
od 15.11.2012
|
člen představenstva |
24.11.2007 |
Adresa: |
12000, 21747261, Praha, Vinohrady, Italská, 753, 27, Italská 753/27, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Evan William Mellander
|
Neaktivní
od 24.11.2007
|
člen představenstva |
24.02.2007 |
Adresa: |
58001, 24994545, Havlíčkův Brod, Dlouhá, 3052 |
|
JUDr. Jan Vinter
|
Neaktivní
od 24.11.2007
|
člen představenstva |
24.02.2007 |
Adresa: |
14100, 21997861, Praha 4, Zvolenská, 3129/4 |
|
David Dvorský
|
Neaktivní
od 24.11.2007
|
člen představenstva a tajemník |
24.02.2007 |
Adresa: |
77900, Olomouc, Nová ulice, Na Vozovce, 832/22A |
|
Ing. Václav Podzimek
|
Neaktivní
od 02.11.2009
|
předseda představenstva |
24.02.2007 |
Adresa: |
46312, Liberec, Liberec XXIV - Pilníkov, Puškynova, 53 |
|
JUDr. Radka Konečná
|
Neaktivní
od 02.11.2009
|
člen představenstva |
24.02.2007 |
Adresa: |
30125, Plzeň, Plzeň 3 - Jižní předměstí, Kardinála Berana, 2040/9 |
|
Roman Provazník
|
Neaktivní
od 02.11.2009
|
místopředseda představenstva |
24.02.2007 |
Adresa: |
25245, 25350315, Ohrobec, Topolová, 301 |
|
Evan William Mellander
|
Neaktivní
od 24.11.2007
|
člen představenstva |
24.02.2007 |
Adresa: |
58001, 24994545, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Dlouhá, 3052, Dlouhá 3052, 58001 Havlíčkův Brod |
|
JUDr. Jan Vinter
|
Neaktivní
od 24.11.2007
|
člen představenstva |
24.02.2007 |
Adresa: |
14100, 21997861, Praha, Záběhlice, Zvolenská, 3129, 4, Zvolenská 3129/4, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
David Dvorský
|
Neaktivní
od 24.11.2007
|
člen představenstva a tajemník |
24.02.2007 |
Adresa: |
832/22A, Olomouc, Nová ulice, Na Vozovce, 77900, Na Vozovce 832/22A, 77900 Olomouc - Nová ulice, Česká republika |
|
Ing. Václav Podzimek
|
Neaktivní
od 02.11.2009
|
předseda představenstva |
24.02.2007 |
Adresa: |
53, Liberec, Liberec XXIV - Pilníkov, Puškynova, 46312, Puškynova 53, 46312 Liberec - Liberec XXIV - Pilníkov, Česká republika |
|
JUDr. RADKA KONEČNÁ
|
Neaktivní
od 02.11.2009
|
člen představenstva |
24.02.2007 |
Adresa: |
30100, 24549738, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Kardinála Berana, 2040, 9, Kardinála Berana 2040/9, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Roman Provazník
|
Neaktivní
od 02.11.2009
|
místopředseda představenstva |
24.02.2007 |
Adresa: |
25245, 25350315, Praha-západ, Ohrobec, Ohrobec, Topolová, 301, Topolová 301, 25245 Ohrobec |
|
Ing. Václav Podzimek
|
Neaktivní
od 24.02.2007
|
předseda představenstva |
22.08.2006 |
Adresa: |
23722959, Liberec, Olbrachtova, 614 |
|
Walter Bryn Perkins
|
Neaktivní
od 24.02.2007
|
místopředseda představenstva |
22.08.2006 |
Adresa: |
13000, 21788189, Praha 3, Přemyslovská, 1911/38 |
|
Evan William Mellander
|
Neaktivní
od 24.02.2007
|
člen představenstva |
22.08.2006 |
Adresa: |
58001, 24994545, Havlíčkův Brod, Dlouhá, 3052 |
|
Ing. Ivan Mjartan
|
Neaktivní
od 24.02.2007
|
člen představenstva |
22.08.2006 |
Adresa: |
Bratislava, Drotárská cesta, 56 |
|
JUDr. Jan Vinter
|
Neaktivní
od 24.02.2007
|
člen představenstva a tajemník |
22.08.2006 |
Adresa: |
14100, 21997861, Praha 4, Zvolenská, 3129/4 |
|
Ing. Václav Podzimek
|
Neaktivní
od 24.02.2007
|
předseda představenstva |
22.08.2006 |
Adresa: |
46015, 23722959, Liberec, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Olbrachtova, 614, 29, Olbrachtova 614/29, Liberec XV-Starý Harcov, 46015 Liberec |
|
Walter Bryn Perkins
|
Neaktivní
od 24.02.2007
|
místopředseda představenstva |
22.08.2006 |
Adresa: |
13000, 21788189, Praha, Žižkov, Přemyslovská, 1911, 38, Přemyslovská 1911/38, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Evan William Mellander
|
Neaktivní
od 24.02.2007
|
člen představenstva |
22.08.2006 |
Adresa: |
58001, 24994545, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod, Dlouhá, 3052, Dlouhá 3052, 58001 Havlíčkův Brod |
|
Ing. Ivan Mjartan
|
Neaktivní
od 24.02.2007
|
člen představenstva |
22.08.2006 |
Adresa: |
56, Bratislava, Drotárská cesta, Drotárská cesta 56, Bratislava, Slovensko |
|
JUDr. Jan Vinter
|
Neaktivní
od 24.02.2007
|
člen představenstva a tajemník |
22.08.2006 |
Adresa: |
14100, 21997861, Praha, Záběhlice, Zvolenská, 3129, 4, Zvolenská 3129/4, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|