DMITRIJ IVANČENKO
|
Aktivní
|
Jednatel |
05.09.2019 |
Adresa: |
16200, 22758151, Hlavní město Praha, Praha, Veleslavín, Křenova, 438, 9 |
|
DMITRIJ IVANČENKO
|
Aktivní
|
Jednatel |
05.09.2019 |
Adresa: |
16200, 22758151, Praha, Veleslavín, Křenova, 438, 9, Křenova 438/9, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
VLADLENA IVANČENKO
|
Aktivní
|
|
24.02.2016 |
Adresa: |
16200, 22758151, Hlavní město Praha, Praha, Veleslavín, Křenova, 438, 9 |
|
VLADLENA IVANČENKO
|
Aktivní
|
|
24.02.2016 |
Adresa: |
16200, 22758151, Praha, Veleslavín, Křenova, 438, 9, Křenova 438/9, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
VLADLENA IVANČENKO
|
Neaktivní
od 24.02.2016
|
|
14.10.2015 |
Adresa: |
16000, 22180044, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Čs. armády, 601, 23 |
|
VLADLENA IVANČENKO
|
Neaktivní
od 24.02.2016
|
|
14.10.2015 |
Adresa: |
16000, 22180044, Praha, Bubeneč, Čs. armády, 601, 23, Čs. armády 601/23, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
VLADLENA IVANCHENKO
|
Neaktivní
od 14.10.2015
|
|
13.11.2014 |
Adresa: |
16200, 22758151, Hlavní město Praha, Praha, Veleslavín, Křenova, 438, 9 |
|
Vladlena Ivanchenko
|
Neaktivní
od 14.10.2015
|
|
13.11.2014 |
Adresa: |
16200, 22758151, Praha, Veleslavín, Křenova, 438, 9, Křenova 438/9, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
Vladlena Ivantchenko
|
Neaktivní
od 13.11.2014
|
jednatel |
15.02.2003 |
Adresa: |
16200, 22758151, Praha 6, Praha 6, Křenova, 9/438 |
|
Vladlena Ivantchenko
|
Neaktivní
od 13.11.2014
|
jednatel |
15.02.2003 |
Adresa: |
16200, 22758151, Praha, Veleslavín, Křenova, 438, 9, Křenova 438/9, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
Eduard Kaskanov
|
Neaktivní
od 05.09.2019
|
jednatel |
28.08.2000 |
Adresa: |
22184911, Praha 6, Praha 6, Sibiřské nám., 1028 |
|
Eduard Kaskanov
|
Neaktivní
od 05.09.2019
|
jednatel |
28.08.2000 |
Adresa: |
16000, 22184911, Praha, Bubeneč, Sibiřské náměstí, 1028, 8, Sibiřské náměstí 1028/8, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Eduard Kaskanov
|
Neaktivní
od 28.08.2000
|
jednatel |
08.12.1999 |
Adresa: |
25246, 12846066, Praha-západ, Vrané nad Vltavou, Na vršku, 472 |
|
Eduard Kaskanov
|
Neaktivní
od 28.08.2000
|
jednatel |
08.12.1999 |
Adresa: |
25246, 12846066, Praha-západ, Vrané nad Vltavou, Vrané nad Vltavou, Na Vršku, 472, Na Vršku 472, 25246 Vrané nad Vltavou |
|
Daria Eremtchenko
|
Neaktivní
od 08.12.1999
|
jednatel |
15.07.1999 |
Adresa: |
21756929, Praha 2, Praha 2, Na Folimance, 15/2155 |
|
Daria Eremtchenko
|
Neaktivní
od 08.12.1999
|
jednatel |
15.07.1999 |
Adresa: |
12000, 21756929, Praha, Vinohrady, Na Folimance, 2155, 15, Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|