ANDREY DOBROV
|
Aktivní
|
jednatel |
24.02.2015 |
Adresa: |
11000, 21725225, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Bílkova, 863, 17 |
|
ANDREY DOBROV
|
Aktivní
|
jednatel |
24.02.2015 |
Adresa: |
11000, 21725225, Praha, Staré Město, Bílkova, 863, 17, Bílkova 863/17, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
PhDr. MONIKA SLÁMOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
21.07.2014 |
Adresa: |
14800, 25360540, Hlavní město Praha, Praha, Kunratice, Velké Kunratické, 1311, 8 |
|
TATIANA DOBROVA
|
Aktivní
|
jednatel |
21.07.2014 |
Adresa: |
11000, 21725225, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Bílkova, 863, 17 |
|
PhDr. MONIKA SLÁMOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
21.07.2014 |
Adresa: |
14800, 25360540, Praha, Kunratice, Velké Kunratické, 1311, 8, Velké Kunratické 1311/8, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
Tatiana Dobrova
|
Aktivní
|
jednatel |
21.07.2014 |
Adresa: |
11000, 21725225, Praha, Staré Město, Bílkova, 863, 17, Bílkova 863/17, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
ANDREY DOBROV
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
jednatel |
21.07.2014 |
Adresa: |
11000, 21725225, Praha 1, Staré Město, Bílkova, 863, 17 |
|
ANDREY DOBROV
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
jednatel |
21.07.2014 |
Adresa: |
11000, 21725225, Praha, Staré Město, Bílkova, 863, 17, Bílkova 863/17, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
PhDr. Monika Slámová
|
Neaktivní
od 21.07.2014
|
jednatel |
06.05.2002 |
Adresa: |
25360540, Praha 4, Praha 4, Velké Kunratické, 1311/8 |
|
PhDr. MONIKA SLÁMOVÁ
|
Neaktivní
od 21.07.2014
|
jednatel |
06.05.2002 |
Adresa: |
14800, 25360540, Praha, Kunratice, Velké Kunratické, 1311, 8, Velké Kunratické 1311/8, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
Andrey Dobrov
|
Neaktivní
od 21.07.2014
|
jednatel |
21.11.2000 |
Adresa: |
21725225, Praha 1, Praha 1, Bílkova, 17 |
|
Tatiana Dobrova
|
Neaktivní
od 21.07.2014
|
jednatel |
21.11.2000 |
Adresa: |
21725225, Praha 1, Praha 1, Bílkova, 17 |
|
ANDREY DOBROV
|
Neaktivní
od 21.07.2014
|
jednatel |
21.11.2000 |
Adresa: |
11000, 21725225, Praha, Staré Město, Bílkova, 863, 17, Bílkova 863/17, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Tatiana Dobrova
|
Neaktivní
od 21.07.2014
|
jednatel |
21.11.2000 |
Adresa: |
11000, 21725225, Praha, Staré Město, Bílkova, 863, 17, Bílkova 863/17, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Andrei Dobrov
|
Neaktivní
od 21.11.2000
|
jednatel |
09.11.1999 |
Adresa: |
999999999, Praha-západ, Psáry, 11 |
|
Tatiana Dobrova
|
Neaktivní
od 21.11.2000
|
jednatel |
09.11.1999 |
Adresa: |
999999999, Praha-západ, Psáry, 11 |
|
Andrei Dobrov
|
Neaktivní
od 21.11.2000
|
jednatel |
09.11.1999 |
Adresa: |
11, Praha-západ, Psáry, Psáry 11, okres: Praha-západ, Česká republika |
|
Tatiana Dobrova
|
Neaktivní
od 21.11.2000
|
jednatel |
09.11.1999 |
Adresa: |
11, Praha-západ, Psáry, Psáry 11, okres: Praha-západ, Česká republika |
|
PhDr. Monika Slámová
|
Neaktivní
od 06.05.2002
|
jednatel |
21.07.1999 |
Adresa: |
19000, 22517413, Praha 9, Praha 9, Rumburská, 483/6 |
|
PhDr. Monika Slámová
|
Neaktivní
od 06.05.2002
|
jednatel |
21.07.1999 |
Adresa: |
19000, 22517413, Praha, Střížkov, Rumburská, 483, 6, Rumburská 483/6, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|