Jiří Fišer
|
Neaktivní
od 08.07.2005
|
předseda |
11.02.2002 |
Adresa: |
66451, 24086894, Šlapanice, Nádražní, 85 |
|
Lukáš Sýkora
|
Neaktivní
od 08.07.2005
|
místopředseda |
11.02.2002 |
Adresa: |
69172, 9978089, Břeclav, Klobouky u Brna, Vinařská, 694/25A |
|
Ing. Jiří Otmar
|
Neaktivní
od 08.07.2005
|
člen |
11.02.2002 |
Adresa: |
15000, 22044906, Praha 5, Praha 5, U Dívčích hradů, 307/25 |
|
Jiří Fišer
|
Neaktivní
od 08.07.2005
|
předseda |
11.02.2002 |
Adresa: |
66451, 24086894, Brno-venkov, Šlapanice, Šlapanice, Nádražní, 959, 85, Nádražní 959/85, 66451 Šlapanice |
|
Lukáš Sýkora
|
Neaktivní
od 08.07.2005
|
místopředseda |
11.02.2002 |
Adresa: |
69172, 9978089, Břeclav, Klobouky u Brna, Klobouky u Brna, Vinařská, 694, 25a, Vinařská 694/25a, 69172 Klobouky u Brna |
|
Ing. Jiří Otmar
|
Neaktivní
od 08.07.2005
|
člen |
11.02.2002 |
Adresa: |
15000, 22044906, Praha, Radlice, U Dívčích hradů, 307, 25, U Dívčích hradů 307/25, Radlice, 15000 Praha 5 |
|
Jiří Otmar
|
Neaktivní
od 11.02.2002
|
místopředseda |
23.03.2000 |
Adresa: |
22044906, Praha 5, Praha 5, U dívčích hradů, 307/25 |
|
Jiří Otmar
|
Neaktivní
od 11.02.2002
|
místopředseda |
23.03.2000 |
Adresa: |
15000, 22044906, Praha, Radlice, U Dívčích hradů, 307, 25, U Dívčích hradů 307/25, Radlice, 15000 Praha 5 |
|
Veronika Vavrušková
|
Neaktivní
od 23.03.2000
|
místopředseda |
26.07.1999 |
Adresa: |
4980212, Staré Město, Máchova, 909 |
|
David Vavruška
|
Neaktivní
od 11.02.2002
|
předseda |
26.07.1999 |
Adresa: |
4980212, Staré Město, Máchova, 909 |
|
Romana Pallová
|
Neaktivní
od 11.02.2002
|
člen |
26.07.1999 |
Adresa: |
9846590, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Masarykova, 622 |
|
Veronika Vavrušková
|
Neaktivní
od 23.03.2000
|
místopředseda |
26.07.1999 |
Adresa: |
68603, 4980212, Uherské Hradiště, Staré Město, Staré Město, Máchova, 909, Máchova 909, 68603 Staré Město |
|
David Vavruška
|
Neaktivní
od 11.02.2002
|
předseda |
26.07.1999 |
Adresa: |
68603, 4980212, Uherské Hradiště, Staré Město, Staré Město, Máchova, 909, Máchova 909, 68603 Staré Město |
|
Romana Pallová
|
Neaktivní
od 11.02.2002
|
člen |
26.07.1999 |
Adresa: |
51601, 9846590, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Masarykova, 622, Masarykova 622, 51601 Rychnov nad Kněžnou |
|