Luděk Blaheta
|
Neaktivní
od 02.01.2008
|
jednatel |
25.10.2006 |
Adresa: |
16000, 22161627, Praha 6, Břevnov, Kopeckého, 1189/1 |
|
Luděk Blaheta
|
Neaktivní
od 02.01.2008
|
jednatel |
25.10.2006 |
Adresa: |
16900, 22161627, Praha, Břevnov, Kopeckého, 1189, 1, Kopeckého 1189/1, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Luděk Blaheta
|
Neaktivní
od 25.10.2006
|
jednatel |
17.08.2005 |
Adresa: |
13000, 4, Praha 3, Žižkov, Baranova, 687/40 |
|
Ing. Zdeněk Rykl
|
Neaktivní
od 25.10.2006
|
jednatel |
17.08.2005 |
Adresa: |
41724, 26298210, Jeníkov, Oldřichov, 207 |
|
Luděk Blaheta
|
Neaktivní
od 25.10.2006
|
jednatel |
17.08.2005 |
Adresa: |
687/40, Praha 3, Žižkov, Baranova, 13000, Baranova 687/40, 13000 Praha 3 - Žižkov, Česká republika |
|
Ing. Zdeněk Rykl
|
Neaktivní
od 25.10.2006
|
jednatel |
17.08.2005 |
Adresa: |
41724, 26298210, Teplice, Jeníkov, Oldřichov, 207, Oldřichov 207, 41724 Jeníkov |
|
Luděk Blaheta
|
Neaktivní
od 17.08.2005
|
jednatel |
28.07.1999 |
Adresa: |
13000, 21773734, Praha, Baranova, 40 |
|
Zdeněk Rykl
|
Neaktivní
od 17.08.2005
|
jednatel |
28.07.1999 |
Adresa: |
41501, 20242743, Teplice, Teplice, Přítkovská, 1637 |
|
Luděk Blaheta
|
Neaktivní
od 17.08.2005
|
jednatel |
28.07.1999 |
Adresa: |
13000, 21773734, Praha, Žižkov, Baranova, 678, 40, Baranova 678/40, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Zdeněk Rykl
|
Neaktivní
od 17.08.2005
|
jednatel |
28.07.1999 |
Adresa: |
41501, 20242743, Teplice, Teplice, Trnovany, Přítkovská, 1637, 19, Přítkovská 1637/19, Trnovany, 41501 Teplice |
|