MARTIN VODRÁŽKA
|
Aktivní
|
jednatel |
01.12.2017 |
Adresa: |
17000, 22302131, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Milady Horákové, 686, 12 |
|
MARTIN VODRÁŽKA
|
Aktivní
|
jednatel |
01.12.2017 |
Adresa: |
17000, 22302131, Praha, Holešovice, Milady Horákové, 686, 12, Milady Horákové 686/12, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
TOMÁŠ PISKÁČEK
|
Neaktivní
od 01.12.2017
|
jednatel |
01.11.2013 |
Adresa: |
26204, 27671607, Nová Ves pod Pleší, Nová Ves pod Pleší, Dlouhá, 387 |
|
TOMÁŠ PISKÁČEK
|
Neaktivní
od 01.12.2017
|
jednatel |
01.11.2013 |
Adresa: |
26204, 27671607, Příbram, Nová Ves pod Pleší, Nová Ves pod Pleší, Dlouhá, 387, Dlouhá 387, 26204 Nová Ves pod Pleší |
|
Tomáš Piskáček
|
Neaktivní
od 01.11.2013
|
jednatel |
15.06.2009 |
Adresa: |
26204, 27671607, Nová Ves pod Pleší, 387 |
|
TOMÁŠ PISKÁČEK
|
Neaktivní
od 01.11.2013
|
jednatel |
15.06.2009 |
Adresa: |
26204, 27671607, Příbram, Nová Ves pod Pleší, Nová Ves pod Pleší, Dlouhá, 387, Dlouhá 387, 26204 Nová Ves pod Pleší |
|
Tomáš Piskáček
|
Neaktivní
od 15.06.2009
|
jednatel |
28.05.2003 |
Adresa: |
16000, 22242465, Praha 6, Ciolkovského, 853/1 |
|
Tomáš Piskáček
|
Neaktivní
od 15.06.2009
|
jednatel |
28.05.2003 |
Adresa: |
16100, 22242465, Praha, Ruzyně, Ciolkovského, 853, 1, Ciolkovského 853/1, Ruzyně, 16100 Praha 6 |
|
Tomáš Piskáček
|
Neaktivní
od 28.05.2003
|
jednatel |
11.08.1999 |
Adresa: |
16000, 22172203, Praha 6, Praha 6, U První baterie, 47 |
|
Martin Vodrážka
|
Neaktivní
od 26.11.2007
|
jednatel |
11.08.1999 |
Adresa: |
16900, 22147985, Praha 6, Praha 6, Sartoriova, 58 |
|
Jan Vodrážka
|
Neaktivní
od 26.11.2007
|
jednatel |
11.08.1999 |
Adresa: |
16900, 22147985, Praha 6, Praha 6, Sartoriova, 58 |
|
Tomáš Piskáček
|
Neaktivní
od 28.05.2003
|
jednatel |
11.08.1999 |
Adresa: |
16200, 22172203, Praha, Břevnov, U první baterie, 2046, 47, U první baterie 2046/47, Břevnov, 16200 Praha 6 |
|
Martin Vodrážka
|
Neaktivní
od 26.11.2007
|
jednatel |
11.08.1999 |
Adresa: |
16900, 22147985, Praha, Břevnov, Sartoriova, 58, 14, Sartoriova 58/14, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Jan Vodrážka
|
Neaktivní
od 26.11.2007
|
jednatel |
11.08.1999 |
Adresa: |
16900, 22147985, Praha, Břevnov, Sartoriova, 58, 14, Sartoriova 58/14, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|