LARISA RUBINOVICH
|
Neaktivní
od 04.01.2023
|
Jednatel |
26.07.2014 |
Adresa: |
18100, 25120808, Hlavní město Praha, Praha, Troja, Vřesová, 680, 15 |
|
LARISA RUBINOVICH
|
Neaktivní
od 04.01.2023
|
Jednatel |
26.07.2014 |
Adresa: |
18100, 25120808, Praha, Troja, Vřesová, 680, 15, Vřesová 680/15, Troja, 18100 Praha 8 |
|
LARISA RUBINOVICH
|
Neaktivní
od 26.07.2014
|
Jednatel |
24.06.2014 |
Adresa: |
18100, 25120794, Praha 8, Troja, Vřesová, 680, 13 |
|
LARISA RUBINOVICH
|
Neaktivní
od 26.07.2014
|
Jednatel |
24.06.2014 |
Adresa: |
18100, 25120794, Praha, Troja, Vřesová, 680, 13, Vřesová 680/13, Troja, 18100 Praha 8 |
|
Larisa Rubinovich
|
Neaktivní
od 24.06.2014
|
Jednatel |
22.02.2003 |
Adresa: |
Praha 8, Praha 8, Vřesová, čp. 680 |
|
Larisa Rubinovich
|
Neaktivní
od 24.06.2014
|
Jednatel |
22.02.2003 |
Adresa: |
čp. 680, Praha 8, Praha 8, Vřesová, Vřesová čp. 680, Praha 8, okres: Praha 8, Česká republika |
|
Larissa Roubinovitch
|
Neaktivní
od 22.02.2003
|
Jednatel |
13.09.2001 |
Adresa: |
Praha 8, Praha 8, Vřesová, čp. 680 |
|
Spartak Rubinovich
|
Neaktivní
od 31.05.2010
|
Jednatel |
13.09.2001 |
Adresa: |
Praha 8, Praha 8, Vřesová, č.p. 680 |
|
Larissa Roubinovitch
|
Neaktivní
od 22.02.2003
|
Jednatel |
13.09.2001 |
Adresa: |
čp. 680, Praha 8, Praha 8, Vřesová, Vřesová čp. 680, Praha 8, okres: Praha 8, Česká republika |
|
Spartak Rubinovich
|
Neaktivní
od 31.05.2010
|
Jednatel |
13.09.2001 |
Adresa: |
č.p. 680, Praha 8, Praha 8, Vřesová, Vřesová č.p. 680, Praha 8, okres: Praha 8, Česká republika |
|
Larissa Roubinovitch
|
Neaktivní
od 13.09.2001
|
Jednatel |
05.10.2000 |
Adresa: |
22474480, Praha 9, Praha 9, Mechovka, 681 |
|
Spartak Rubinovich
|
Neaktivní
od 13.09.2001
|
Jednatel |
05.10.2000 |
Adresa: |
22474480, Praha 9, Praha 9, Mechovka, 681 |
|
Larissa Roubinovitch
|
Neaktivní
od 13.09.2001
|
Jednatel |
05.10.2000 |
Adresa: |
19014, 22474480, Praha, Klánovice, Mechovka, 681, 55, Mechovka 681/55, Klánovice, 19014 Praha 9 |
|
Spartak Rubinovich
|
Neaktivní
od 13.09.2001
|
Jednatel |
05.10.2000 |
Adresa: |
19014, 22474480, Praha, Klánovice, Mechovka, 681, 55, Mechovka 681/55, Klánovice, 19014 Praha 9 |
|
Petr Adámek
|
Neaktivní
od 11.09.2000
|
jednatel |
17.08.1999 |
Adresa: |
13000, 21784671, Praha 3, Praha 3, Sudoměřská, 1636/35 |
|
Petr Adámek
|
Neaktivní
od 11.09.2000
|
jednatel |
17.08.1999 |
Adresa: |
13000, 21784671, Praha, Žižkov, Sudoměřská, 1636, 35, Sudoměřská 1636/35, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|