JAKUB ZUVAČ
|
Neaktivní
od 02.04.2016
|
Jednatel |
15.04.2015 |
Adresa: |
27363, 1276476, Bratronice, Bratronice, 35 |
|
JAKUB ZUVAČ
|
Neaktivní
od 02.04.2016
|
Jednatel |
15.04.2015 |
Adresa: |
27363, 1276476, Kladno, Bratronice, Bratronice, 35, č.p. 35, 27363 Bratronice |
|
JAKUB ZUVAČ
|
Neaktivní
od 15.04.2015
|
Jednatel |
21.11.2013 |
Adresa: |
27363, 1276476, Bratronice, Bratronice, 35 |
|
JAKUB ZUVAČ
|
Neaktivní
od 15.04.2015
|
Jednatel |
21.11.2013 |
Adresa: |
27363, 1276476, Kladno, Bratronice, Bratronice, 35, č.p. 35, 27363 Bratronice |
|
Jakub Zuvač
|
Neaktivní
od 21.11.2013
|
Jednatel |
17.05.2000 |
Adresa: |
Dolní Bězděkov č. 6, pošta Družec, okres Kladno |
|
Tomáš Tomeček
|
Neaktivní
od 29.12.1999
|
jednatel |
18.08.1999 |
Adresa: |
60200, 19172702, Brno-město, Brno, Smetanova, 51 |
|
Rostislav Menoušek
|
Neaktivní
od 17.05.2000
|
jednatel |
18.08.1999 |
Adresa: |
14900, 21818380, Praha 4, Praha 4, Hviezdoslavova, 504/15 |
|
Filip Reigl
|
Neaktivní
od 17.05.2000
|
jednatel |
18.08.1999 |
Adresa: |
14900, Praha 4, Praha 4, Harusova, 1320/28 |
|
Tomáš Tomeček
|
Neaktivní
od 29.12.1999
|
jednatel |
18.08.1999 |
Adresa: |
60200, 19172702, Brno-město, Brno, Veveří, Smetanova, 633, 51, Smetanova 633/51, Veveří, 60200 Brno |
|
Rostislav Menoušek
|
Neaktivní
od 17.05.2000
|
jednatel |
18.08.1999 |
Adresa: |
14900, 21818380, Praha, Háje, Hviezdoslavova, 504, 15, Hviezdoslavova 504/15, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Filip Reigl
|
Neaktivní
od 17.05.2000
|
jednatel |
18.08.1999 |
Adresa: |
1320/28, Praha 4, Praha 4, Harusova, 14900, Harusova 1320/28, 14900 Praha 4, okres: Praha 4, Česká republika |
|