MIROSLAV NAVRÁTIL
|
Aktivní
|
jednatel |
04.02.2019 |
Adresa: |
10000, 22618767, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Královická, 1605, 44 |
|
BARBORA KROUTILOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
04.02.2019 |
Adresa: |
10000, 22618996, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Křenická, 1620, 19 |
|
MIROSLAV NAVRÁTIL
|
Aktivní
|
jednatel |
04.02.2019 |
Adresa: |
10000, 22618767, Praha, Strašnice, Královická, 1605, 44, Královická 1605/44, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
BARBORA KROUTILOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
04.02.2019 |
Adresa: |
10000, 22618996, Praha, Strašnice, Křenická, 1620, 19, Křenická 1620/19, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. JOVAN KUBÍČEK
|
Neaktivní
od 04.02.2019
|
jednatel |
13.07.2017 |
Adresa: |
16900, 22152695, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Štefkova, 479, 6 |
|
Ing. JOVAN KUBÍČEK
|
Neaktivní
od 04.02.2019
|
jednatel |
13.07.2017 |
Adresa: |
16900, 22152695, Praha, Břevnov, Štefkova, 479, 6, Štefkova 479/6, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
PhDr. Matouš Řezníček
|
Neaktivní
od 20.02.2002
|
jednatel |
23.08.1999 |
Adresa: |
19000, 22516204, Praha 9, Praha 9, Šluknovská, 317 |
|
Mgr. Jovan Kubíček
|
Neaktivní
od 11.04.2016
|
jednatel |
23.08.1999 |
Adresa: |
16000, 22152695, Praha 6, Praha 6, Štefkova, 479/6 |
|
PhDr. Matouš Řezníček
|
Neaktivní
od 20.02.2002
|
jednatel |
23.08.1999 |
Adresa: |
19000, 22516204, Praha, Střížkov, Šluknovská, 317, 10, Šluknovská 317/10, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|
Mgr. Jovan Kubíček
|
Neaktivní
od 11.04.2016
|
jednatel |
23.08.1999 |
Adresa: |
16900, 22152695, Praha, Břevnov, Štefkova, 479, 6, Štefkova 479/6, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|