JUDr. ROSTISLAV DOLEČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
15.05.2024 |
Adresa: |
14900, 21833311, Praha, Chodov, Leopoldova, 667, 11, Leopoldova 667/11, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
JUDr. GABRIELA ELIŠÁKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
15.05.2024 |
Adresa: |
18200, 22373233, Praha, Kobylisy, Šimůnkova, 1594, 10, Šimůnkova 1594/10, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
SONNY SONNBERGER
|
Aktivní
|
jednatel |
15.11.2019 |
Adresa: |
16400, 80015786, Hlavní město Praha, Praha, Nebušice, Ke strži, 949 |
|
SONNY SONNBERGER
|
Neaktivní
od 15.05.2024
|
jednatel |
15.11.2019 |
Adresa: |
16400, 80015786, Praha, Nebušice, Ke strži, 949, Ke strži 949, Nebušice, 16400 Praha 6 |
|
SONNY SONNBERGER
|
Neaktivní
od 15.11.2019
|
jednatel |
05.12.2016 |
Adresa: |
16400, 22754393, Hlavní město Praha, Praha, Nebušice, Na Malé Šárce, 769 |
|
SONNY SONNBERGER
|
Neaktivní
od 15.11.2019
|
jednatel |
05.12.2016 |
Adresa: |
16400, 22754393, Praha, Nebušice, Na Malé Šárce, 769, Na Malé Šárce 769, Nebušice, 16400 Praha 6 |
|
Sonny Sonnberger, nar. 30.01.1957
|
Neaktivní
od 05.12.2016
|
jednatel |
23.08.1999 |
Adresa: |
25267, Praha-západ, Tuchoměřice, Ke Špejcharu, 355 |
|
Sonny Sonnberger, nar. 30.01.1957
|
Neaktivní
od 05.12.2016
|
jednatel |
23.08.1999 |
Adresa: |
25267, 6603530, Praha-západ, Tuchoměřice, Tuchoměřice, U Špejcharu, 355, U Špejcharu 355, 25267 Tuchoměřice |
|