Informace o společnosti
Datum aktualizace:
20.05.2024
Název: | Ferona, a.s., Divize III., O.Z. |
ICO: | 25792075 |
Registrovaná adresa: | Olomouc, Olomouc, Velká Bystřice, Velká Bystřice, Olomouc, okres: Olomouc, Česká republika |
Začleněno na: | 31.08.1999 |
Datum ukončení: | 29.08.2001 |
Předmět podnikání: |
hostinská činnost
výroba, opravy a montáž měřidel
kovoobrábění
obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje aprodej
zámečnictví
výroba strojů s mechanickým pohonem
ubytovací služby v ubytovacích zařízeních do třídy *
provozování drah s vyjímkou celostátních
provozování drah s výjimkou celostátních
kovoobráběčství
ubytovací služby
provozování středisek kalibrační služby
nákup, prodej a skladování paliv a maziv, včetně jejich dovozu,s vyjímkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a mazivve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení -velkoobchod
silniční motorová doprava nákladní
obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
obchodní činnost - koupě zboží za účelem jejího dalšího prodeje a prodej
nákup, prodej a skladování paliv a maziv, včetně jejich dovozu, s vyjímkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod
nákup, prodej a skladování paliv a maziv, včetně jejich dovozu, s vyjímkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kup blaení - velkoobchod
obchodní činnost - koupě zboží za účelem jejího dalšího prodejea prodej
správa movitého a nemovitého majetku
vedení účetnictví
nákup, prodej a skladování paliv a maziv, včetně jejich dovozu,s vyjímkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a mazivve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kup blaení -velkoobchod
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. Jana Fabiánková | Neaktivní od 29.08.2001 | 07.02.2000 | |
|
|||
Ing. Petr Vlach | Neaktivní od 29.08.2001 | 07.02.2000 | |
|
|||
Zdeněk Holeček | Neaktivní od 29.08.2001 | 07.02.2000 | |
|
|||
Ing. Jan Modr | Neaktivní od 29.08.2001 | 31.08.1999 | |
|
|||
JUDr. Michal Račok | Neaktivní od 29.08.2001 | 31.08.1999 | |
|
|||
Milan Haas | Neaktivní od 29.08.2001 | 31.08.1999 | |
|
|||
Jan Lichtenstein | Neaktivní od 29.08.2001 | 31.08.1999 | |
|
|||
Ing. Zdeněk Valenta | Neaktivní od 29.08.2001 | 31.08.1999 | |
|
|||
Ing. Jan Liška | Neaktivní od 29.08.2001 | 31.08.1999 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. Jiří Hypš | Neaktivní od 29.08.2001 | předseda | 31.08.1999 |
|
|||
ing. Karel Staněk | Neaktivní od 29.08.2001 | místopředseda | 31.08.1999 |
|
|||
Ing. Slavomír Moravec | Neaktivní od 29.08.2001 | místopředseda | 31.08.1999 |
|
|||
JUDr. Zdeněk Krampera | Neaktivní od 29.08.2001 | místopředseda | 31.08.1999 |
|
|||
Ing. Zdeněk Zátka | Neaktivní od 29.08.2001 | člen | 31.08.1999 |
|
|||
ing. Robert Hájek | Neaktivní od 29.08.2001 | člen | 31.08.1999 |
|
|||
JUDr. Vladimír Jareš | Neaktivní od 29.08.2001 | člen | 31.08.1999 |
|
|||
PhDr. Jan Bauer | Neaktivní od 29.08.2001 | člen | 31.08.1999 |
|
|||
Jiří Havlas | Neaktivní od 29.08.2001 | člen | 31.08.1999 |
|
|||
Ing. Otakar Jurečka | Neaktivní od 29.08.2001 | člen | 31.08.1999 |
|
|||
Ing. Ivo Novák | Neaktivní od 07.02.2000 | 31.08.1999 | |
|
Registrační číslo Ferona, a.s., Divize III., O.Z. je 25792075.
Registrační adresa Ferona, a.s., Divize III., O.Z. je Olomouc, Olomouc, Velká Bystřice, Velká Bystřice, Olomouc, okres: Olomouc, Česká republika.
Ferona, a.s., Divize III., O.Z. byla založena 31.08.1999.