Ing. MARTIN KOVALČUK
|
Neaktivní
od 01.07.2015
|
jednatel |
13.03.2015 |
Adresa: |
74258, 8486701, Příbor, Příbor, Dukelská, 556 |
|
Ing. MARTIN KOVALČUK
|
Neaktivní
od 01.07.2015
|
jednatel |
13.03.2015 |
Adresa: |
74258, 8486701, Nový Jičín, Příbor, Příbor, Dukelská, 556, Dukelská 556, 74258 Příbor |
|
VLADIMÍR JORDÁN
|
Neaktivní
od 13.03.2015
|
jednatel |
01.07.2014 |
Adresa: |
74769, 4301391, Pustá Polom, Pustá Polom, K Zátiší, 332 |
|
VLADIMÍR JORDÁN
|
Neaktivní
od 13.03.2015
|
jednatel |
01.07.2014 |
Adresa: |
74769, 4301391, Opava, Pustá Polom, Pustá Polom, K Zátiší, 332, K Zátiší 332, 74769 Pustá Polom |
|
Ing. ALOIS VANĚK
|
Neaktivní
od 01.07.2015
|
jednatel |
06.11.2013 |
Adresa: |
74769, 4301536, Pustá Polom, Pustá Polom, Bartošková, 348 |
|
Ing. ALOIS VANĚK
|
Neaktivní
od 01.07.2015
|
jednatel |
06.11.2013 |
Adresa: |
74769, 4301536, Opava, Pustá Polom, Pustá Polom, Bartošková, 348, Bartošková 348, 74769 Pustá Polom |
|
Vladimír Jordán
|
Neaktivní
od 01.07.2014
|
jednatel |
28.12.1998 |
Adresa: |
74769, 4301391, Pustá Polom, K Zátiší, 332 |
|
VLADIMÍR JORDÁN
|
Neaktivní
od 01.07.2014
|
jednatel |
28.12.1998 |
Adresa: |
74769, 4301391, Opava, Pustá Polom, Pustá Polom, K Zátiší, 332, K Zátiší 332, 74769 Pustá Polom |
|
Ing. Lumír Hurník
|
Neaktivní
od 28.12.1998
|
jednatel |
10.07.1998 |
Adresa: |
Ostrava-Zábřeh, Horymírova, 18 |
|
Ing. Alois Vaněk
|
Neaktivní
od 06.11.2013
|
jednatel |
10.07.1998 |
Adresa: |
Pustá Polom, Bartoškova, 348 |
|
Ing. Lumír Hurník
|
Neaktivní
od 28.12.1998
|
jednatel |
10.07.1998 |
Adresa: |
18, Ostrava-Zábřeh, Horymírova, Horymírova 18, Ostrava-Zábřeh, Česká republika |
|
Ing. Alois Vaněk
|
Neaktivní
od 06.11.2013
|
jednatel |
10.07.1998 |
Adresa: |
348, Pustá Polom, Bartoškova, Bartoškova 348, Pustá Polom, Česká republika |
|