Ing. Viliam Polák
|
Neaktivní
od 08.10.2004
|
člen představenstva |
06.02.2004 |
Adresa: |
Senica, Gen.L.Svobodu, 1359/14 |
|
Miroslav Prokeš
|
Neaktivní
od 08.10.2004
|
člen představenstva |
06.02.2004 |
Adresa: |
Bratislava, Rozvodná, 3189/18 |
|
Ing. Viliam Polák
|
Neaktivní
od 08.10.2004
|
člen představenstva |
06.02.2004 |
Adresa: |
1359/14, Senica, Gen.L.Svobodu, Gen.L.Svobodu 1359/14, Senica, Slovensko |
|
Miroslav Prokeš
|
Neaktivní
od 08.10.2004
|
člen představenstva |
06.02.2004 |
Adresa: |
3189/18, Bratislava, Rozvodná, Rozvodná 3189/18, Bratislava, Slovensko |
|
Ing. Ivan Bock
|
Neaktivní
od 06.02.2004
|
člen představenstva |
28.12.2002 |
Adresa: |
Bratislava, Karpatské nám., 12 |
|
Ing. Juraj Sabaka
|
Neaktivní
od 06.02.2004
|
člen představenstva |
28.12.2002 |
Adresa: |
Žilina, Platanova, 3228/19 |
|
Ing. Pavol Čupa
|
Neaktivní
od 08.10.2004
|
předseda představenstva |
28.12.2002 |
|
Ing. Ivan Bock
|
Neaktivní
od 06.02.2004
|
člen představenstva |
28.12.2002 |
Adresa: |
12, Bratislava, Karpatské nám., Karpatské nám. 12, Bratislava, Slovensko |
|
Ing. Juraj Sabaka
|
Neaktivní
od 06.02.2004
|
člen představenstva |
28.12.2002 |
Adresa: |
3228/19, Žilina, Platanova, Platanova 3228/19, Žilina, Slovensko |
|
Ing. Pavol Čupa
|
Neaktivní
od 08.10.2004
|
předseda představenstva |
28.12.2002 |
Adresa: |
365, Lozorno, Lozorno 365, Slovensko |
|
Ing. Pavol Čupa
|
Neaktivní
od 28.12.2002
|
předseda představenstva |
09.02.2000 |
|
Ing. Ivan Bock
|
Neaktivní
od 28.12.2002
|
člen představenstva |
09.02.2000 |
Adresa: |
Bratislava, Karpatské nám., 12 |
|
Ing. Zdeněk Knittl
|
Neaktivní
od 28.12.2002
|
člen představenstva |
09.02.2000 |
Adresa: |
77900, 23302372, Olomouc, Litovelská, 19 |
|
Ing. Pavol Čupa
|
Neaktivní
od 28.12.2002
|
předseda představenstva |
09.02.2000 |
Adresa: |
365, Lozorno, Lozorno 365, Slovensko |
|
Ing. Ivan Bock
|
Neaktivní
od 28.12.2002
|
člen představenstva |
09.02.2000 |
Adresa: |
12, Bratislava, Karpatské nám., Karpatské nám. 12, Bratislava, Slovensko |
|
Ing. Zdeněk Knittl
|
Neaktivní
od 28.12.2002
|
člen představenstva |
09.02.2000 |
Adresa: |
77900, 23302372, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Litovelská, 100, 19, Litovelská 100/19, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Ing. Peter Kaňuch
|
Neaktivní
od 09.02.2000
|
člen představenstva |
07.08.1998 |
Adresa: |
Bratislava, Š. Králika, 20 |
|
Ing. Pavol Čupa
|
Neaktivní
od 09.02.2000
|
předseda představenstva |
07.08.1998 |
Adresa: |
Bratislava, J. Poničana, 15 |
|
Ing. Ivan Bock
|
Neaktivní
od 09.02.2000
|
člen představenstva |
07.08.1998 |
Adresa: |
Bratislava, Karpatské nám., 12 |
|
Ing. Peter Kaňuch
|
Neaktivní
od 09.02.2000
|
člen představenstva |
07.08.1998 |
Adresa: |
20, Bratislava, Š. Králika, Š. Králika 20, Bratislava, Slovensko |
|
Ing. Pavol Čupa
|
Neaktivní
od 09.02.2000
|
předseda představenstva |
07.08.1998 |
Adresa: |
15, Bratislava, J. Poničana, J. Poničana 15, Bratislava, Slovensko |
|
Ing. Ivan Bock
|
Neaktivní
od 09.02.2000
|
člen představenstva |
07.08.1998 |
Adresa: |
12, Bratislava, Karpatské nám., Karpatské nám. 12, Bratislava, Slovensko |
|