PETR JEDLIČKA
|
Aktivní
|
člen správní rady |
14.02.2024 |
Adresa: |
70800, 3295486, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, náměstí Družby, 1214, 3, náměstí Družby 1214/3, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. VLADIMÍR VLČEK
|
Aktivní
|
člen správní rady |
14.02.2024 |
Adresa: |
72526, 3129942, Ostrava-město, Ostrava, Krásné Pole, Sklopčická, 595, Sklopčická 595, Krásné Pole, 72526 Ostrava |
|
TOMÁŠ ČICHOŇ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
14.02.2024 |
Adresa: |
70800, 3303781, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, V Zahradách, 2053, 120, V Zahradách 2053/120, Poruba, 70800 Ostrava |
|
JAN TOMS
|
Aktivní
|
předseda správní rady |
10.02.2024 |
Adresa: |
70200, 3194205, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Josefa Lady, 2428, 8, Josefa Lady 2428/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Ing. Dagmar Koniariková
|
Aktivní
|
člen správní rady |
10.02.2024 |
Adresa: |
70200, 3195724, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Hornopolní, 2637, 24, Hornopolní 2637/24, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
MARKÉTA NYTROVÁ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
08.02.2023 |
Adresa: |
74285, 26583917, Ostrava-město, Vřesina, Vřesina, Břidličná, 777 |
|
PETR JEDLIČKA
|
Aktivní
|
člen správní rady |
24.01.2020 |
Adresa: |
70800, 3295486, Ostrava, Poruba, náměstí Družby, 1214, 3 |
|
Ing. VLADIMÍR VLČEK
|
Aktivní
|
člen správní rady |
24.01.2020 |
Adresa: |
72526, 3129942, Ostrava, Krásné Pole, Sklopčická, 595 |
|
JAN TOMS
|
Aktivní
|
předseda správní rady |
24.06.2016 |
Adresa: |
70200, 3194205, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Josefa Lady, 2428, 8 |
|
TOMÁŠ ČICHOŇ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
24.10.2015 |
Adresa: |
70800, 3303781, Ostrava, Poruba, V Zahradách, 2053, 120 |
|
PETR JEDLIČKA
|
Neaktivní
od 14.02.2024
|
člen správní rady |
10.02.2024 |
Adresa: |
70800, 3295486, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, náměstí Družby, 1214, 3, náměstí Družby 1214/3, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. VLADIMÍR VLČEK
|
Neaktivní
od 14.02.2024
|
člen správní rady |
10.02.2024 |
Adresa: |
72526, 3129942, Ostrava-město, Ostrava, Krásné Pole, Sklopčická, 595, Sklopčická 595, Krásné Pole, 72526 Ostrava |
|
TOMÁŠ ČICHOŇ
|
Neaktivní
od 14.02.2024
|
člen správní rady |
10.02.2024 |
Adresa: |
70800, 3303781, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, V Zahradách, 2053, 120, V Zahradách 2053/120, Poruba, 70800 Ostrava |
|
MARKÉTA NYTROVÁ
|
Neaktivní
od 10.02.2024
|
člen správní rady |
08.02.2023 |
Adresa: |
74285, 26583917, Ostrava-město, Vřesina, Vřesina, Břidličná, 777, Břidličná 777, 74285 Vřesina |
|
MARKÉTA NYTROVÁ
|
Neaktivní
od 08.02.2023
|
člen správní rady |
02.02.2023 |
Adresa: |
70030, 3274772, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Patrice Lumumby, 2263, 2 |
|
MARKÉTA NYTROVÁ
|
Neaktivní
od 08.02.2023
|
člen správní rady |
02.02.2023 |
Adresa: |
70030, 3274772, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Patrice Lumumby, 2263, 2, Patrice Lumumby 2263/2, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
MARKÉTA DEDKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.02.2023
|
člen správní rady |
24.01.2020 |
Adresa: |
70030, 3274772, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Patrice Lumumby, 2263, 2 |
|
MARKÉTA DEDKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.02.2023
|
člen správní rady |
24.01.2020 |
Adresa: |
70030, 3274772, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Patrice Lumumby, 2263, 2, Patrice Lumumby 2263/2, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
PETR JEDLIČKA
|
Neaktivní
od 10.02.2024
|
člen správní rady |
24.01.2020 |
Adresa: |
70800, 3295486, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, náměstí Družby, 1214, 3, náměstí Družby 1214/3, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. VLADIMÍR VLČEK
|
Neaktivní
od 10.02.2024
|
člen správní rady |
24.01.2020 |
Adresa: |
72526, 3129942, Ostrava-město, Ostrava, Krásné Pole, Sklopčická, 595, Sklopčická 595, Krásné Pole, 72526 Ostrava |
|
JAN TOMS
|
Neaktivní
od 10.02.2024
|
předseda správní rady |
24.06.2016 |
Adresa: |
70200, 3194205, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Josefa Lady, 2428, 8, Josefa Lady 2428/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
JAN TOMS
|
Neaktivní
od 24.06.2016
|
předseda správní rady |
24.10.2015 |
Adresa: |
71500, 3352773, Ostrava, Michálkovice, Petřvaldská, 99, 200 |
|
Ing. MARIE PARMOVÁ
|
Neaktivní
od 24.01.2020
|
člen správní rady |
24.10.2015 |
Adresa: |
71200, 3153797, Ostrava, Muglinov, Vdovská, 761, 17 |
|
PETR JEDLIČKA
|
Neaktivní
od 24.01.2020
|
člen správní rady |
24.10.2015 |
Adresa: |
70800, 3295486, Ostrava, Poruba, náměstí Družby, 1214, 3 |
|
Ing. VLADIMÍR VLČEK
|
Neaktivní
od 24.01.2020
|
člen správní rady |
24.10.2015 |
Adresa: |
72526, 3129942, Ostrava, Krásné Pole, Sklopčická, 595 |
|
JAN TOMS
|
Neaktivní
od 24.06.2016
|
předseda správní rady |
24.10.2015 |
Adresa: |
71500, 3352773, Ostrava-město, Ostrava, Michálkovice, Petřvaldská, 99, 200, Petřvaldská 99/200, Michálkovice, 71500 Ostrava |
|
Ing. Marie Parmová
|
Neaktivní
od 24.01.2020
|
člen správní rady |
24.10.2015 |
Adresa: |
71200, 3153797, Ostrava-město, Ostrava, Muglinov, Vdovská, 761, 17, Vdovská 761/17, Muglinov, 71200 Ostrava |
|
PETR JEDLIČKA
|
Neaktivní
od 24.01.2020
|
člen správní rady |
24.10.2015 |
Adresa: |
70800, 3295486, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, náměstí Družby, 1214, 3, náměstí Družby 1214/3, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. VLADIMÍR VLČEK
|
Neaktivní
od 24.01.2020
|
člen správní rady |
24.10.2015 |
Adresa: |
72526, 3129942, Ostrava-město, Ostrava, Krásné Pole, Sklopčická, 595, Sklopčická 595, Krásné Pole, 72526 Ostrava |
|
TOMÁŠ ČICHOŇ
|
Neaktivní
od 10.02.2024
|
člen správní rady |
24.10.2015 |
Adresa: |
70800, 3303781, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, V Zahradách, 2053, 120, V Zahradách 2053/120, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. TOMÁŠ MACURA
|
Neaktivní
od 24.10.2015
|
předseda správní rady |
17.07.2015 |
Adresa: |
71000, 3211991, Ostrava-město, Ostrava, Slezská Ostrava, Na Bunčáku, 1086, 10 |
|
Ing. TOMÁŠ MACURA
|
Neaktivní
od 24.10.2015
|
předseda správní rady |
17.07.2015 |
Adresa: |
71000, 3211991, Ostrava-město, Ostrava, Slezská Ostrava, Na Bunčáku, 1086, 10, Na Bunčáku 1086/10, Slezská Ostrava, 71000 Ostrava |
|
Ing. VLADIMÍR VLČEK
|
Neaktivní
od 24.10.2015
|
člen správní rady |
15.06.2011 |
Adresa: |
72526, 3129942, Ostrava, Krásné Pole, Sklopčická, 595 |
|
Ing. VLADIMÍR VLČEK
|
Neaktivní
od 24.10.2015
|
člen správní rady |
15.06.2011 |
Adresa: |
72526, 3129942, Ostrava-město, Ostrava, Krásné Pole, Sklopčická, 595, Sklopčická 595, Krásné Pole, 72526 Ostrava |
|
Ing. Luboš Zábojník
|
Neaktivní
od 15.06.2011
|
člen správní rady |
20.02.2009 |
Adresa: |
70800, 3293581, Ostrava, Poruba, Hlavní třída, 1023 |
|
Ing. Tomáš Macura
|
Neaktivní
od 17.07.2015
|
předseda správní rady |
20.02.2009 |
Adresa: |
71000, 3211991, Ostrava, Slezská Ostrava, Na bunčáku, 10 |
|
Ing. Luboš Zábojník
|
Neaktivní
od 15.06.2011
|
člen správní rady |
20.02.2009 |
Adresa: |
70800, 3293581, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Hlavní třída, 1023, 55, Hlavní třída 1023/55, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. TOMÁŠ MACURA
|
Neaktivní
od 17.07.2015
|
předseda správní rady |
20.02.2009 |
Adresa: |
71000, 3211991, Ostrava-město, Ostrava, Slezská Ostrava, Na Bunčáku, 1086, 10, Na Bunčáku 1086/10, Slezská Ostrava, 71000 Ostrava |
|
Ing. Luboš Zábojník
|
Neaktivní
od 20.02.2009
|
Předseda |
19.05.2004 |
Adresa: |
70800, 3293581, Ostrava, Poruba, Hlavní třída, 1023 |
|
Ing. Tomáš Macura
|
Neaktivní
od 20.02.2009
|
Člen |
19.05.2004 |
Adresa: |
71000, 3211991, Ostrava, Slezská Ostrava, Na bunčáku, 10 |
|
Ing. Luboš Zábojník
|
Neaktivní
od 20.02.2009
|
Předseda |
19.05.2004 |
Adresa: |
70800, 3293581, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Hlavní třída, 1023, 55, Hlavní třída 1023/55, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. TOMÁŠ MACURA
|
Neaktivní
od 20.02.2009
|
Člen |
19.05.2004 |
Adresa: |
71000, 3211991, Ostrava-město, Ostrava, Slezská Ostrava, Na Bunčáku, 1086, 10, Na Bunčáku 1086/10, Slezská Ostrava, 71000 Ostrava |
|
Ing. Luboš Zábojník
|
Neaktivní
od 19.05.2004
|
člen |
20.09.1999 |
Adresa: |
Ostrava-Poruba, Hlavní třída, 1023 |
|
Petr Jedlička
|
Neaktivní
od 24.10.2015
|
člen |
20.09.1999 |
Adresa: |
Ostrava-Poruba, nám. Družby, 1214/3 |
|
Ing. Luboš Zábojník
|
Neaktivní
od 19.05.2004
|
člen |
20.09.1999 |
Adresa: |
70800, 3293581, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Hlavní třída, 1023, 55, Hlavní třída 1023/55, Poruba, 70800 Ostrava |
|
PETR JEDLIČKA
|
Neaktivní
od 24.10.2015
|
člen |
20.09.1999 |
Adresa: |
70800, 3295486, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, náměstí Družby, 1214, 3, náměstí Družby 1214/3, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. Tomáš Macura
|
Neaktivní
od 19.05.2004
|
Předseda |
27.07.1998 |
Adresa: |
Ostrava - Slezská Ostrava, Na bunčáku, 10 |
|
Ing. Milan Balabán
|
Neaktivní
od 19.05.2004
|
Člen |
27.07.1998 |
Adresa: |
Ostrava - Proskovice, Buková, 8 |
|
Ing. Vladimír Lasák
|
Neaktivní
od 20.02.2009
|
Člen |
27.07.1998 |
Adresa: |
Ostrava - Poruba, Hlavní tř., 869 |
|
Ing. Marie Parmová
|
Neaktivní
od 24.10.2015
|
Člen |
27.07.1998 |
Adresa: |
Ostrava - Muglinov, Vdovská, 17 |
|
Ing. TOMÁŠ MACURA
|
Neaktivní
od 19.05.2004
|
Předseda |
27.07.1998 |
Adresa: |
71000, 3211991, Ostrava-město, Ostrava, Slezská Ostrava, Na Bunčáku, 1086, 10, Na Bunčáku 1086/10, Slezská Ostrava, 71000 Ostrava |
|
Ing. Milan Balabán
|
Neaktivní
od 19.05.2004
|
Člen |
27.07.1998 |
Adresa: |
72400, 3178820, Ostrava-město, Ostrava, Proskovice, Buková, 238, 8, Buková 238/8, Proskovice, 72400 Ostrava |
|
Ing. Vladimír Lasák
|
Neaktivní
od 20.02.2009
|
Člen |
27.07.1998 |
Adresa: |
869, Ostrava - Poruba, Hlavní tř., Hlavní tř. 869, Ostrava - Poruba, Česká republika |
|
Ing. Marie Parmová
|
Neaktivní
od 24.10.2015
|
Člen |
27.07.1998 |
Adresa: |
71200, 3153797, Ostrava-město, Ostrava, Muglinov, Vdovská, 761, 17, Vdovská 761/17, Muglinov, 71200 Ostrava |
|