Informace o společnosti
Datum aktualizace:
18.05.2024
Název: | JPL Trading, s.r.o. "v likvidaci" |
ICO: | 25818015 |
Registrovaná adresa: | 70030, 3248976, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Tlapákova, 1190, 23, Tlapákova 1190/23, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
Začleněno na: | 11.08.1998 |
Datum ukončení: | 16.04.2018 |
Předmět podnikání: |
Zámečnictví, nástrojářství
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
PAVLÍNA BUCHTÍKOVÁ | Neaktivní od 16.04.2018 | 16.12.2015 | |
|
|||
LUMÍR MASNÝ | Neaktivní od 16.04.2018 | 16.12.2015 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
PAVLÍNA BUCHTÍKOVÁ | Neaktivní od 16.04.2018 | Jednatel | 16.12.2015 |
|
|||
PAVLÍNA BUCHTÍKOVÁ | Neaktivní od 16.04.2018 | Jednatel | 16.12.2015 |
|
|||
Pavlína Masná | Neaktivní od 16.12.2015 | jednatel | 09.01.2001 |
|
|||
Pavlína Masná | Neaktivní od 16.12.2015 | jednatel | 09.01.2001 |
|
|||
Pavlína Masná | Neaktivní od 28.09.1999 | Jednatel | 11.08.1998 |
|
|||
Lumír Masný | Neaktivní od 09.01.2001 | Jednatel | 11.08.1998 |
|
|||
Jana Vašíčková | Neaktivní od 04.12.2001 | Jednatel | 11.08.1998 |
|
|||
Pavlína Masná | Neaktivní od 28.09.1999 | Jednatel | 11.08.1998 |
|
|||
Lumír Masný | Neaktivní od 09.01.2001 | Jednatel | 11.08.1998 |
|
|||
Jana Vašíčková | Neaktivní od 04.12.2001 | Jednatel | 11.08.1998 |
|
Registrační číslo JPL Trading, s.r.o. "v likvidaci" je 25818015.
Registrační adresa JPL Trading, s.r.o. "v likvidaci" je 70030, 3248976, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Tlapákova, 1190, 23, Tlapákova 1190/23, Hrabůvka, 70030 Ostrava.
JPL Trading, s.r.o. "v likvidaci" byla založena 11.08.1998.