ROMAN HERMAN
|
Aktivní
|
Jednatel |
11.11.2017 |
Adresa: |
17000, 40773671, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Přívozní, 1600, 2b |
|
ROMAN HERMAN
|
Aktivní
|
Jednatel |
11.11.2017 |
Adresa: |
17000, 40773671, Praha, Holešovice, Přívozní, 1600, 2b, Přívozní 1600/2b, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
ROMAN HERMAN
|
Neaktivní
od 11.11.2017
|
Jednatel |
18.11.2016 |
Adresa: |
25791, 3089851, Příbram, Sedlec-Prčice, Sedlec, Jetřichovická, 47 |
|
ROMAN HERMAN
|
Neaktivní
od 11.11.2017
|
Jednatel |
18.11.2016 |
Adresa: |
25791, 3089851, Příbram, Sedlec-Prčice, Sedlec, Jetřichovická, 47, Jetřichovická 47, Sedlec, 25791 Sedlec-Prčice |
|
ROMAN HERMAN
|
Neaktivní
od 18.11.2016
|
Jednatel |
22.09.2016 |
Adresa: |
74791, 4565304, Opava, Štítina, Štítina, Hlavní, 68 |
|
ROMAN HERMAN
|
Neaktivní
od 18.11.2016
|
Jednatel |
22.09.2016 |
Adresa: |
74791, 4565304, Opava, Štítina, Štítina, Hlavní, 68, Hlavní 68, 74791 Štítina |
|
ROMAN HERMAN
|
Neaktivní
od 22.09.2016
|
jednatel |
22.10.2015 |
Adresa: |
74791, 4565304, Štítina, Štítina, Hlavní, 68 |
|
ROMAN HERMAN
|
Neaktivní
od 22.09.2016
|
jednatel |
22.10.2015 |
Adresa: |
74791, 4565304, Opava, Štítina, Štítina, Hlavní, 68, Hlavní 68, 74791 Štítina |
|
Roman Herman
|
Neaktivní
od 22.10.2015
|
jednatel |
12.08.1999 |
Adresa: |
74601, 4509447, Opava, tř. Spojenců, č. 8 |
|
Roman Herman
|
Neaktivní
od 22.10.2015
|
jednatel |
12.08.1999 |
Adresa: |
74601, 4509447, Opava, Opava, Předměstí, třída Spojenců, 528, 8, třída Spojenců 528/8, Předměstí, 74601 Opava |
|
Rostislav Haas
|
Neaktivní
od 12.08.1999
|
jednatel |
20.07.1998 |
Adresa: |
4521927, Opava, Vaškovo nám., 13 |
|
Bohumír Vojtovič
|
Neaktivní
od 12.08.1999
|
jednatel |
20.07.1998 |
Adresa: |
74705, Opava 5, Rolnická, 34 |
|
Magda Hermanová
|
Neaktivní
od 12.08.1999
|
jednatel |
20.07.1998 |
Adresa: |
4509447, Opava, tř. Spojenců, 8 |
|
Rostislav Haas
|
Neaktivní
od 12.08.1999
|
jednatel |
20.07.1998 |
Adresa: |
74601, 4521927, Opava, Opava, Předměstí, Vaškovo náměstí, 2111, 13, Vaškovo náměstí 2111/13, Předměstí, 74601 Opava |
|
BOHUMÍR VOJTOVIČ
|
Neaktivní
od 12.08.1999
|
jednatel |
20.07.1998 |
Adresa: |
74705, 4491459, Opava, Opava, Kateřinky, Rolnická, 1545, 34, Rolnická 1545/34, Kateřinky, 74705 Opava |
|
Magda Hermanová
|
Neaktivní
od 12.08.1999
|
jednatel |
20.07.1998 |
Adresa: |
74601, 4509447, Opava, Opava, Předměstí, třída Spojenců, 528, 8, třída Spojenců 528/8, Předměstí, 74601 Opava |
|