VOJTĚCH KOZÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
22.11.2023 |
Adresa: |
73601, 24900231, Karviná, Havířov, Město, Vardasova, 425, 7, Vardasova 425/7, Město, 73601 Havířov |
|
Ing. RENÉ BYSTROŇ
|
Aktivní
|
jednatel |
14.06.2017 |
Adresa: |
73601, 24896870, Karviná, Havířov, Město, Svornosti, 86, 2 |
|
Ing. RENÉ BYSTROŇ
|
Aktivní
|
jednatel |
14.06.2017 |
Adresa: |
73601, 24896870, Karviná, Havířov, Město, Svornosti, 86, 2, Svornosti 86/2, Město, 73601 Havířov |
|
VOJTĚCH KOZÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
26.02.2016 |
Adresa: |
73564, 74569856, Karviná, Havířov, Prostřední Suchá, Modřínová, 1511, 6a |
|
VOJTĚCH KOZÁK
|
Neaktivní
od 22.11.2023
|
jednatel |
26.02.2016 |
Adresa: |
73564, 74569856, Karviná, Havířov, Prostřední Suchá, Modřínová, 1511, 6a, Modřínová 1511/6a, Prostřední Suchá, 73564 Havířov |
|
Vojtěch Kozák
|
Neaktivní
od 26.02.2016
|
jednatel |
28.07.1998 |
Adresa: |
Havířov Město, Mánesova, 50 |
|
Ing. René Bystroň
|
Neaktivní
od 14.06.2017
|
jednatel |
28.07.1998 |
Adresa: |
Havířov Město, Seiferta, 5 |
|
Vojtěch Kozák
|
Neaktivní
od 26.02.2016
|
jednatel |
28.07.1998 |
Adresa: |
73601, 24905917, Karviná, Havířov, Město, Mánesova, 997, 50, Mánesova 997/50, Město, 73601 Havířov |
|
Ing. René Bystroň
|
Neaktivní
od 14.06.2017
|
jednatel |
28.07.1998 |
Adresa: |
5, Havířov Město, Seiferta, Seiferta 5, Havířov Město, Česká republika |
|