Miloš Odehnal
|
Neaktivní
od 16.01.2013
|
jednatel |
26.03.2009 |
Adresa: |
62500, 19217552, Brno, Bohunice, Spodní, 680/20 |
|
Miloš Odehnal
|
Neaktivní
od 16.01.2013
|
jednatel |
26.03.2009 |
Adresa: |
62500, 19217552, Brno-město, Brno, Bohunice, Spodní, 680, 20, Spodní 680/20, Bohunice, 62500 Brno |
|
Miloš Odehnal
|
Neaktivní
od 26.03.2009
|
jednatel |
01.08.2006 |
Adresa: |
62500, 19217552, Brno, Spodní, 680/20 |
|
Miloš Odehnal
|
Neaktivní
od 26.03.2009
|
jednatel |
01.08.2006 |
Adresa: |
62500, 19217552, Brno-město, Brno, Bohunice, Spodní, 680, 20, Spodní 680/20, Bohunice, 62500 Brno |
|
Ing. Ibolya Vyvialová
|
Neaktivní
od 01.08.2006
|
jednatel |
07.02.2001 |
Adresa: |
70030, Ostrava-Jih, Bělský Les, Vaňkova, 1011/48 |
|
Ing. Ibolya Vyvialová
|
Neaktivní
od 01.08.2006
|
jednatel |
07.02.2001 |
Adresa: |
70030, 3282775, Ostrava-město, Ostrava, Bělský Les, Vaňkova, 1011, 48, Vaňkova 1011/48, Bělský Les, 70030 Ostrava |
|
Josef Večerka
|
Neaktivní
od 07.02.2001
|
jednatel |
17.08.1998 |
Adresa: |
74258, 8486191, Příbor, Jiráskova, 504 |
|
Josef Večerka
|
Neaktivní
od 07.02.2001
|
jednatel |
17.08.1998 |
Adresa: |
74258, 8486191, Nový Jičín, Příbor, Příbor, Jiráskova, 504, Jiráskova 504, 74258 Příbor |
|