FILIP HUDEČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
25.05.2022 |
Adresa: |
78701, 40390705, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Hlavní třída, 965, 2 |
|
FILIP HUDEČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
25.05.2022 |
Adresa: |
78701, 40390705, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Hlavní třída, 965, 2, Hlavní třída 965/2, 78701 Šumperk |
|
JAN HUDEČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
01.12.2016 |
Adresa: |
78701, 14268329, Šumperk, Šumperk, Šumperk, 17. listopadu, 1081, 15 |
|
JAN HUDEČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
01.12.2016 |
Adresa: |
78701, 14268329, Šumperk, Šumperk, Šumperk, 17. listopadu, 1081, 15, 17. listopadu 1081/15, 78701 Šumperk |
|
Helmut Bayer
|
Neaktivní
od 24.03.2009
|
jednatel |
19.04.2007 |
Adresa: |
80634, Mnichov, Isoldenstr., 74 |
|
Helmut Bayer
|
Neaktivní
od 24.03.2009
|
jednatel |
19.04.2007 |
Adresa: |
74, Mnichov, Isoldenstr., 80634, Isoldenstr. 74, 80634 Mnichov, Německo |
|
Jan Hudeček
|
Neaktivní
od 01.12.2016
|
jednatel |
10.08.2005 |
Adresa: |
78701, 14268329, Šumperk, 17. listopadu, 1081/15 |
|
JAN HUDEČEK
|
Neaktivní
od 01.12.2016
|
jednatel |
10.08.2005 |
Adresa: |
78701, 14268329, Šumperk, Šumperk, Šumperk, 17. listopadu, 1081, 15, 17. listopadu 1081/15, 78701 Šumperk |
|
Jan Hudeček
|
Neaktivní
od 10.08.2005
|
jednatel |
19.02.2004 |
Adresa: |
78701, 14284375, Šumperk, Jugoslávská, 2738/9 |
|
Jan Hudeček
|
Neaktivní
od 10.08.2005
|
jednatel |
19.02.2004 |
Adresa: |
78701, 14284375, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Jugoslávská, 2738, 9, Jugoslávská 2738/9, 78701 Šumperk |
|
Jan Hudeček
|
Neaktivní
od 19.02.2004
|
jednatel |
17.08.1998 |
Adresa: |
78701, 14284375, Šumperk, Jugoslávská, 9 |
|
Jan Hudeček
|
Neaktivní
od 19.02.2004
|
jednatel |
17.08.1998 |
Adresa: |
78701, 14284375, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Jugoslávská, 2738, 9, Jugoslávská 2738/9, 78701 Šumperk |
|