Bc. PETR PAZOUR
|
Aktivní
|
jednatel |
12.04.2022 |
Adresa: |
77900, 25490672, Olomouc, Olomouc, Neředín, Keltská, 811, 16 |
|
Mgr. MICHAELA PAZOUROVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
12.04.2022 |
Adresa: |
77900, 25490672, Olomouc, Olomouc, Neředín, Keltská, 811, 16 |
|
Bc. PETR PAZOUR
|
Aktivní
|
jednatel |
12.04.2022 |
Adresa: |
77900, 25490672, Olomouc, Olomouc, Neředín, Keltská, 811, 16, Keltská 811/16, Neředín, 77900 Olomouc |
|
Mgr. MICHAELA PAZOUROVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
12.04.2022 |
Adresa: |
77900, 25490672, Olomouc, Olomouc, Neředín, Keltská, 811, 16, Keltská 811/16, Neředín, 77900 Olomouc |
|
Ing. RAJMUND JAROŠ
|
Neaktivní
od 21.02.2022
|
jednatel |
16.03.2021 |
Adresa: |
77900, 23262796, Olomouc, Olomouc, Lazce, Veleslavínova, 132, 5 |
|
Ing. RAJMUND JAROŠ
|
Neaktivní
od 21.02.2022
|
jednatel |
16.03.2021 |
Adresa: |
77900, 23262796, Olomouc, Olomouc, Lazce, Veleslavínova, 132, 5, Veleslavínova 132/5, Lazce, 77900 Olomouc |
|
Ing. Rajmund Jaroš
|
Neaktivní
od 16.03.2021
|
jednatel |
28.09.2004 |
Adresa: |
77200, 23262796, Olomouc, Lazce, Veleslavínova, 132/5 |
|
Ing. RAJMUND JAROŠ
|
Neaktivní
od 16.03.2021
|
jednatel |
28.09.2004 |
Adresa: |
77900, 23262796, Olomouc, Olomouc, Lazce, Veleslavínova, 132, 5, Veleslavínova 132/5, Lazce, 77900 Olomouc |
|
Ing. Rajmund Jaroš
|
Neaktivní
od 28.09.2004
|
jednatel |
28.08.1998 |
Adresa: |
23262796, Olomouc, Veleslavínova, 5 |
|
Ing. RAJMUND JAROŠ
|
Neaktivní
od 28.09.2004
|
jednatel |
28.08.1998 |
Adresa: |
77900, 23262796, Olomouc, Olomouc, Lazce, Veleslavínova, 132, 5, Veleslavínova 132/5, Lazce, 77900 Olomouc |
|