JAN SKOTNICA
|
Aktivní
|
jednatel |
12.06.2017 |
Adresa: |
74401, 8421820, Nový Jičín, Frenštát pod Radhoštěm, Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru, 1 |
|
JAN SKOTNICA
|
Aktivní
|
jednatel |
12.06.2017 |
Adresa: |
74401, 8421820, Nový Jičín, Frenštát pod Radhoštěm, Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru, 1, nám. Míru 1, 74401 Frenštát pod Radhoštěm |
|
Jan Skotnica
|
Neaktivní
od 12.06.2017
|
jednatel |
21.09.2006 |
Adresa: |
74401, 8425001, Frenštát pod Radhoštěm, Rožnovská, 344 |
|
Jan Skotnica
|
Neaktivní
od 12.06.2017
|
jednatel |
21.09.2006 |
Adresa: |
74401, 8425001, Nový Jičín, Frenštát pod Radhoštěm, Frenštát pod Radhoštěm, Rožnovská, 344, Rožnovská 344, 74401 Frenštát pod Radhoštěm |
|
Tibor Poda
|
Neaktivní
od 18.10.2003
|
jednatel |
08.11.2002 |
Adresa: |
73301, Karviná, Karviná, Hranice, Mickiewiczova, 1944/38 |
|
Tibor Poda
|
Neaktivní
od 18.10.2003
|
jednatel |
08.11.2002 |
Adresa: |
1944/38, Karviná, Karviná, Hranice, Mickiewiczova, 73301, Mickiewiczova 1944/38, 73301 Karviná - Hranice, okres: Karviná, Česká republika |
|
René Karas
|
Neaktivní
od 08.06.2000
|
jednatel |
02.09.1998 |
Adresa: |
20582277, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Vrchlického, 1607 |
|
Jozef Brezniak
|
Neaktivní
od 21.09.2006
|
jednatel |
02.09.1998 |
Adresa: |
20438753, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, U nemocnice, 2381 |
|
René Karas
|
Neaktivní
od 08.06.2000
|
jednatel |
02.09.1998 |
Adresa: |
73801, 20582277, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, Vrchlického, 1607, Vrchlického 1607, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Jozef Brezniak
|
Neaktivní
od 21.09.2006
|
jednatel |
02.09.1998 |
Adresa: |
73801, 20438753, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, U Nemocnice, 2381, U Nemocnice 2381, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|