TOMÁŠ PREK
|
Aktivní
|
jednatel |
08.04.2016 |
Adresa: |
60200, 19108095, Brno-město, Brno, Staré Brno, Úvoz, 518, 15 |
|
TOMÁŠ PREK
|
Aktivní
|
jednatel |
08.04.2016 |
Adresa: |
60200, 19108095, Brno-město, Brno, Staré Brno, Úvoz, 518, 15, Úvoz 518/15, Staré Brno, 60200 Brno |
|
TOMÁŠ PREK
|
Neaktivní
od 08.04.2016
|
jednatel |
16.07.2015 |
Adresa: |
73601, 24896217, Karviná, Havířov, Město, Na Nábřeží, 20, 35 |
|
TOMÁŠ PREK
|
Neaktivní
od 08.04.2016
|
jednatel |
16.07.2015 |
Adresa: |
73601, 24896217, Karviná, Havířov, Město, Na Nábřeží, 20, 35, Na Nábřeží 20/35, Město, 73601 Havířov |
|
Tomáš Prek
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
jednatel |
08.06.2000 |
Adresa: |
24896217, Havířov, Na nábřeží, 35 |
|
TOMÁŠ PREK
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
jednatel |
08.06.2000 |
Adresa: |
73601, 24896217, Karviná, Havířov, Město, Na Nábřeží, 20, 35, Na Nábřeží 20/35, Město, 73601 Havířov |
|
Miloslav Samiec
|
Neaktivní
od 16.01.2008
|
jednatel |
08.10.1998 |
Adresa: |
Orlová - Lutyně, F.S.Tůmy, 1204 |
|
Ing. Karol Kubizna
|
Neaktivní
od 16.01.2008
|
jednatel |
08.10.1998 |
Adresa: |
5777381, Český Těšín, Ostravská, 54 |
|
Miloslav Samiec
|
Neaktivní
od 16.01.2008
|
jednatel |
08.10.1998 |
Adresa: |
73514, 16993713, Karviná, Orlová, Lutyně, F. S. Tůmy, 1204, F. S. Tůmy 1204, Lutyně, 73514 Orlová |
|
Ing. KAROL KUBIZNA
|
Neaktivní
od 16.01.2008
|
jednatel |
08.10.1998 |
Adresa: |
73701, 5777381, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Ostravská, 1572, 54, Ostravská 1572/54, 73701 Český Těšín |
|