PETR KAŇÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
01.08.2014 |
Adresa: |
75501, 24298280, Vsetín, Vsetín, Bobrky, 507 |
|
PETR KAŇÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
01.08.2014 |
Adresa: |
75501, 24298280, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Bobrky, 507, Bobrky 507, 75501 Vsetín |
|
RADVAN MICHALÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
05.06.2014 |
Adresa: |
75501, 24311693, Vsetín, Vsetín, Lidická, 1958 |
|
RADVAN MICHALÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
05.06.2014 |
Adresa: |
75501, 24311693, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Lidická, 1958, Lidická 1958, 75501 Vsetín |
|
Petr Kaňák
|
Neaktivní
od 01.08.2014
|
jednatel |
02.03.2004 |
Adresa: |
75501, 24298280, Vsetín, Bobrky, 507 |
|
PETR KAŇÁK
|
Neaktivní
od 01.08.2014
|
jednatel |
02.03.2004 |
Adresa: |
75501, 24298280, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Bobrky, 507, Bobrky 507, 75501 Vsetín |
|
Miroslav Mikač
|
Neaktivní
od 02.03.2004
|
jednatel |
20.10.1998 |
Adresa: |
3, Vsetín, Hanžlov, 1214 |
|
Jaromír Dýbal
|
Neaktivní
od 02.03.2004
|
jednatel |
20.10.1998 |
Adresa: |
24311197, Vsetín, Svornosti, 1906 |
|
Jan Mikulec
|
Neaktivní
od 02.03.2004
|
jednatel |
20.10.1998 |
Adresa: |
24312037, Vsetín, Luční, 1994 |
|
Radvan Michalík
|
Neaktivní
od 05.06.2014
|
jednatel |
20.10.1998 |
Adresa: |
24311693, Vsetín, Lidická, 1958 |
|
Miroslav Mikač
|
Neaktivní
od 02.03.2004
|
jednatel |
20.10.1998 |
Adresa: |
75501, 24304522, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Hanžlov I, 1214, Hanžlov I 1214, 75501 Vsetín |
|
Jaromír Dýbal
|
Neaktivní
od 02.03.2004
|
jednatel |
20.10.1998 |
Adresa: |
75501, 24311197, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Svornosti, 1906, Svornosti 1906, 75501 Vsetín |
|
Jan Mikulec
|
Neaktivní
od 02.03.2004
|
jednatel |
20.10.1998 |
Adresa: |
75501, 24312037, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Luční, 1994, Luční 1994, 75501 Vsetín |
|
RADVAN MICHALÍK
|
Neaktivní
od 05.06.2014
|
jednatel |
20.10.1998 |
Adresa: |
75501, 24311693, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Lidická, 1958, Lidická 1958, 75501 Vsetín |
|