ISSA GADAYEV
|
Neaktivní
od 13.06.2018
|
člen představenstva |
29.11.2016 |
Adresa: |
73601, Havířov, Na Kopci, 5 |
|
ISSA GADAYEV
|
Neaktivní
od 13.06.2018
|
člen představenstva |
29.11.2016 |
Adresa: |
73564, 24895563, Karviná, Havířov, Dolní Suchá, Na Kopci, 269, 5, Na Kopci 269/5, Dolní Suchá, 73564 Havířov |
|
ISSA GADAYEV
|
Neaktivní
od 29.11.2016
|
člen představenstva |
13.10.2011 |
Adresa: |
73601, Havířov, Na Kopci, 5 |
|
ISSA GADAYEV
|
Neaktivní
od 29.11.2016
|
člen představenstva |
13.10.2011 |
Adresa: |
73564, 24895563, Karviná, Havířov, Dolní Suchá, Na Kopci, 269, 5, Na Kopci 269/5, Dolní Suchá, 73564 Havířov |
|
Simona Hazinedarová
|
Neaktivní
od 13.10.2011
|
člen představenstva |
30.11.2009 |
Adresa: |
75201, 25633309, Kojetín, Sladovní, 1309 |
|
Simona Hazinedarová
|
Neaktivní
od 13.10.2011
|
člen představenstva |
30.11.2009 |
Adresa: |
75201, 25633309, Přerov, Kojetín, Kojetín I-Město, Sladovní, 1309, Sladovní 1309, Kojetín I-Město, 75201 Kojetín |
|
Milada Topičová
|
Neaktivní
od 30.11.2009
|
člen představenstva |
14.10.2009 |
Adresa: |
75201, 25633309, Kojetín, Sladovní, 1309 |
|
Milada Topičová
|
Neaktivní
od 30.11.2009
|
člen představenstva |
14.10.2009 |
Adresa: |
75201, 25633309, Přerov, Kojetín, Kojetín I-Město, Sladovní, 1309, Sladovní 1309, Kojetín I-Město, 75201 Kojetín |
|
JUDr. Lubomír Minařík
|
Neaktivní
od 14.10.2009
|
člen představenstva |
07.01.2009 |
Adresa: |
77900, Samotíšky, Pod Kopečkem, 344/25 |
|
Simona Hazinedarová
|
Neaktivní
od 30.11.2009
|
člen představenstva |
07.01.2009 |
Adresa: |
75201, 25633309, Kojetín, Sladovní, 1309 |
|
JUDr. Lubomír Minařík
|
Neaktivní
od 14.10.2009
|
člen představenstva |
07.01.2009 |
Adresa: |
344/25, Samotíšky, Pod Kopečkem, 77900, Pod Kopečkem 344/25, 77900 Samotíšky, Česká republika |
|
Simona Hazinedarová
|
Neaktivní
od 30.11.2009
|
člen představenstva |
07.01.2009 |
Adresa: |
75201, 25633309, Přerov, Kojetín, Kojetín I-Město, Sladovní, 1309, Sladovní 1309, Kojetín I-Město, 75201 Kojetín |
|
Jiří Sedlák
|
Neaktivní
od 07.01.2009
|
člen představenstva |
13.11.2007 |
Adresa: |
75201, 11308591, Kojetín, Družstevní, 1302 |
|
Ing. Lubor Koktavý
|
Neaktivní
od 07.01.2009
|
člen představenstva |
13.11.2007 |
Adresa: |
76812, 10318585, Rataje, Popovice, 127 |
|
Martina Soušková
|
Neaktivní
od 30.11.2009
|
předseda představenstva |
13.11.2007 |
Adresa: |
75142, Stříbrnice, 90 |
|
Jiří Sedlák
|
Neaktivní
od 07.01.2009
|
člen představenstva |
13.11.2007 |
Adresa: |
75201, 11308591, Přerov, Kojetín, Kojetín I-Město, Družstevní, 1302, Družstevní 1302, Kojetín I-Město, 75201 Kojetín |
|
Ing. Lubor Koktavý
|
Neaktivní
od 07.01.2009
|
člen představenstva |
13.11.2007 |
Adresa: |
76812, 10318585, Kroměříž, Rataje, Popovice, 127, Popovice 127, 76812 Rataje |
|
Martina Soušková
|
Neaktivní
od 30.11.2009
|
předseda představenstva |
13.11.2007 |
Adresa: |
75201, 11166983, Přerov, Stříbrnice, Stříbrnice, 90, č.p. 90, 75201 Stříbrnice |
|
Martina Soušková
|
Neaktivní
od 13.11.2007
|
předseda představenstva |
21.08.2004 |
Adresa: |
75142, Stříbrnice, 90 |
|
Martina Soušková
|
Neaktivní
od 13.11.2007
|
předseda představenstva |
21.08.2004 |
Adresa: |
75201, 11166983, Přerov, Stříbrnice, Stříbrnice, 90, č.p. 90, 75201 Stříbrnice |
|
Martina Kyselá
|
Neaktivní
od 21.08.2004
|
předseda představenstva |
02.07.2003 |
Adresa: |
75142, Stříbrnice, 90 |
|
Ing. Lubor Koktavý
|
Neaktivní
od 13.11.2007
|
člen představenstva |
02.07.2003 |
Adresa: |
76812, 10318585, Kroměříž, Rataje, Popovice, 127 |
|
Martina Kyselá
|
Neaktivní
od 21.08.2004
|
předseda představenstva |
02.07.2003 |
Adresa: |
75201, 11166983, Přerov, Stříbrnice, Stříbrnice, 90, č.p. 90, 75201 Stříbrnice |
|
Ing. Lubor Koktavý
|
Neaktivní
od 13.11.2007
|
člen představenstva |
02.07.2003 |
Adresa: |
76812, 10318585, Kroměříž, Rataje, Popovice, 127, Popovice 127, 76812 Rataje |
|
Simona Hazinedarová
|
Neaktivní
od 02.07.2003
|
předseda představenstva |
11.12.2002 |
Adresa: |
75142, Stříbrnice, 90 |
|
Martina Kyselá
|
Neaktivní
od 02.07.2003
|
člen představenstva |
11.12.2002 |
Adresa: |
75201, 11308621, Kojetín, Družstevní, 1305 |
|
Jiří Sedlák
|
Neaktivní
od 13.11.2007
|
člen představenstva |
11.12.2002 |
Adresa: |
75201, 11308591, Kojetín, Družstevní, 1302 |
|
Simona Hazinedarová
|
Neaktivní
od 02.07.2003
|
předseda představenstva |
11.12.2002 |
Adresa: |
75201, 11166983, Přerov, Stříbrnice, Stříbrnice, 90, č.p. 90, 75201 Stříbrnice |
|
Martina Kyselá
|
Neaktivní
od 02.07.2003
|
člen představenstva |
11.12.2002 |
Adresa: |
75201, 11308621, Přerov, Kojetín, Kojetín I-Město, Družstevní, 1305, Družstevní 1305, Kojetín I-Město, 75201 Kojetín |
|
Jiří Sedlák
|
Neaktivní
od 13.11.2007
|
člen představenstva |
11.12.2002 |
Adresa: |
75201, 11308591, Přerov, Kojetín, Kojetín I-Město, Družstevní, 1302, Družstevní 1302, Kojetín I-Město, 75201 Kojetín |
|
František Topič
|
Neaktivní
od 11.12.2002
|
člen představenstva |
25.09.2000 |
Adresa: |
75142, Stříbrnice, 90 |
|
Simona Topičová
|
Neaktivní
od 11.12.2002
|
předseda představenstva |
25.09.2000 |
Adresa: |
75142, Stříbrnice, 90 |
|
Ing. Lubor Koktavý
|
Neaktivní
od 11.12.2002
|
místopředseda představenstva |
25.09.2000 |
Adresa: |
75201, 11308605, Kojetín, Družstevní, 1303 |
|
Ing. Lubor Koktavý
|
Neaktivní
od 11.12.2002
|
místopředseda představenstva |
25.09.2000 |
Adresa: |
75201, 11308605, Přerov, Kojetín, Kojetín I-Město, Družstevní, 1303, Družstevní 1303, Kojetín I-Město, 75201 Kojetín |
|
František Topič
|
Neaktivní
od 11.12.2002
|
člen představenstva |
25.09.2000 |
Adresa: |
75201, 11166983, Přerov, Stříbrnice, Stříbrnice, 90, č.p. 90, 75201 Stříbrnice |
|
Simona Topičová
|
Neaktivní
od 11.12.2002
|
předseda představenstva |
25.09.2000 |
Adresa: |
75201, 11166983, Přerov, Stříbrnice, Stříbrnice, 90, č.p. 90, 75201 Stříbrnice |
|
Simona Topičová
|
Neaktivní
od 25.09.2000
|
místopředseda představenstva |
08.03.1999 |
Adresa: |
75142, Stříbrnice, 90 |
|
Martina Kyselá
|
Neaktivní
od 11.12.2002
|
místopředseda představenstva |
08.03.1999 |
Adresa: |
75201, 11308621, Kojetín, Družstevní, 1305 |
|
Simona Topičová
|
Neaktivní
od 25.09.2000
|
místopředseda představenstva |
08.03.1999 |
Adresa: |
75201, 11166983, Přerov, Stříbrnice, Stříbrnice, 90, č.p. 90, 75201 Stříbrnice |
|
Martina Kyselá
|
Neaktivní
od 11.12.2002
|
místopředseda představenstva |
08.03.1999 |
Adresa: |
75201, 11308621, Přerov, Kojetín, Kojetín I-Město, Družstevní, 1305, Družstevní 1305, Kojetín I-Město, 75201 Kojetín |
|
Simona Topičová
|
Neaktivní
od 08.03.1999
|
člen představenstva |
02.12.1998 |
Adresa: |
75142, Stříbrnice, 90 |
|
Martina Kyselá
|
Neaktivní
od 08.03.1999
|
člen představenstva |
02.12.1998 |
Adresa: |
75201, 11308621, Kojetín, Družstevní, 1305 |
|
František Topič
|
Neaktivní
od 25.09.2000
|
předseda představenstva |
02.12.1998 |
Adresa: |
75142, Stříbrnice, 90 |
|
Ing. Lubor Koktavý
|
Neaktivní
od 25.09.2000
|
člen představenstva |
02.12.1998 |
Adresa: |
75201, 11308605, Kojetín, Družstevní, 1303 |
|
Milada Topičová
|
Neaktivní
od 11.12.2002
|
člen představenstva |
02.12.1998 |
Adresa: |
75142, Stříbrnice, 90 |
|
Simona Topičová
|
Neaktivní
od 08.03.1999
|
člen představenstva |
02.12.1998 |
Adresa: |
75201, 11166983, Přerov, Stříbrnice, Stříbrnice, 90, č.p. 90, 75201 Stříbrnice |
|
Martina Kyselá
|
Neaktivní
od 08.03.1999
|
člen představenstva |
02.12.1998 |
Adresa: |
75201, 11308621, Přerov, Kojetín, Kojetín I-Město, Družstevní, 1305, Družstevní 1305, Kojetín I-Město, 75201 Kojetín |
|
František Topič
|
Neaktivní
od 25.09.2000
|
předseda představenstva |
02.12.1998 |
Adresa: |
75201, 11166983, Přerov, Stříbrnice, Stříbrnice, 90, č.p. 90, 75201 Stříbrnice |
|
Ing. Lubor Koktavý
|
Neaktivní
od 25.09.2000
|
člen představenstva |
02.12.1998 |
Adresa: |
75201, 11308605, Přerov, Kojetín, Kojetín I-Město, Družstevní, 1303, Družstevní 1303, Kojetín I-Město, 75201 Kojetín |
|
Milada Topičová
|
Neaktivní
od 11.12.2002
|
člen představenstva |
02.12.1998 |
Adresa: |
75201, 11166983, Přerov, Stříbrnice, Stříbrnice, 90, č.p. 90, 75201 Stříbrnice |
|