Ing. Milan Malatinský
|
Neaktivní
od 25.03.2009
|
člen představenstva |
18.08.2008 |
Adresa: |
14253542, Horní Těrlicko, 752 |
|
Ing. Milan Malatinský
|
Neaktivní
od 25.03.2009
|
člen představenstva |
18.08.2008 |
Adresa: |
73542, 14253542, Karviná, Těrlicko, Horní Těrlicko, Na Vyhlídce, 752, 18, Na Vyhlídce 752/18, Horní Těrlicko, 73542 Těrlicko |
|
Ing. Jindřich Janhuba
|
Neaktivní
od 18.08.2008
|
člen představenstva |
28.09.2004 |
Adresa: |
1, Frýdek, Místek, Na Aleji, 2592 |
|
Ing. Roman Koželuha
|
Neaktivní
od 18.08.2008
|
člen představenstva |
28.09.2004 |
Adresa: |
24900117, Havířov, Město, U Stromovky, 413/56 |
|
Ing. Jindřich Janhuba
|
Neaktivní
od 18.08.2008
|
člen představenstva |
28.09.2004 |
Adresa: |
Frýdek, Místek, Na Aleji, 2592 |
|
Ing. Jindřich Janhuba
|
Neaktivní
od 18.08.2008
|
člen představenstva |
28.09.2004 |
Adresa: |
73801, 20440863, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Na Aleji, 2592, Na Aleji 2592, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Ing. Roman Koželuha
|
Neaktivní
od 18.08.2008
|
člen představenstva |
28.09.2004 |
Adresa: |
73601, 24900117, Karviná, Havířov, Město, U Stromovky, 413, 56, U Stromovky 413/56, Město, 73601 Havířov |
|
Ing. Ivan Šnapka
|
Neaktivní
od 28.09.2004
|
místopředseda představenstva |
19.05.2004 |
Adresa: |
14252546, Horní Těrlicko, 651 |
|
Ing. Milan Malatinský
|
Neaktivní
od 18.08.2008
|
předseda představenstva |
19.05.2004 |
Adresa: |
14253542, Horní Těrlicko, 752 |
|
Ing. Ivan Šnapka
|
Neaktivní
od 28.09.2004
|
místopředseda představenstva |
19.05.2004 |
Adresa: |
73542, 14252546, Karviná, Těrlicko, Horní Těrlicko, Hřbitovní, 651, 8, Hřbitovní 651/8, Horní Těrlicko, 73542 Těrlicko |
|
Ing. Milan Malatinský
|
Neaktivní
od 18.08.2008
|
předseda představenstva |
19.05.2004 |
Adresa: |
73542, 14253542, Karviná, Těrlicko, Horní Těrlicko, Na Vyhlídce, 752, 18, Na Vyhlídce 752/18, Horní Těrlicko, 73542 Těrlicko |
|
Ivo Hůlek
|
Neaktivní
od 28.09.2004
|
člen představenstva |
24.08.2001 |
Adresa: |
24262382, Karviná, Ráj, Kosmonautů, 609/41 |
|
Ivo Hůlek
|
Neaktivní
od 28.09.2004
|
člen představenstva |
24.08.2001 |
Adresa: |
73401, 24262382, Karviná, Karviná, Ráj, Kosmonautů, 609, 41, Kosmonautů 609/41, Ráj, 73401 Karviná |
|
Milan Škarka
|
Neaktivní
od 24.08.2001
|
člen představenstva |
15.12.1998 |
Adresa: |
18952348, Uherské Hradiště, U Dvora, 1088 |
|
Ing. Ivan Šnapka
|
Neaktivní
od 19.05.2004
|
předseda představenstva |
15.12.1998 |
Adresa: |
14252546, Horní Těrlicko, 651 |
|
Ing. Milan Malatinský
|
Neaktivní
od 19.05.2004
|
místopředseda představenstva |
15.12.1998 |
Adresa: |
14253542, Horní Těrlicko, 752 |
|
Milan Škarka
|
Neaktivní
od 24.08.2001
|
člen představenstva |
15.12.1998 |
Adresa: |
68605, 18952348, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Mařatice, U Dvora, 1088, U Dvora 1088, Mařatice, 68605 Uherské Hradiště |
|
Ing. Ivan Šnapka
|
Neaktivní
od 19.05.2004
|
předseda představenstva |
15.12.1998 |
Adresa: |
73542, 14252546, Karviná, Těrlicko, Horní Těrlicko, Hřbitovní, 651, 8, Hřbitovní 651/8, Horní Těrlicko, 73542 Těrlicko |
|
Ing. Milan Malatinský
|
Neaktivní
od 19.05.2004
|
místopředseda představenstva |
15.12.1998 |
Adresa: |
73542, 14253542, Karviná, Těrlicko, Horní Těrlicko, Na Vyhlídce, 752, 18, Na Vyhlídce 752/18, Horní Těrlicko, 73542 Těrlicko |
|