ERVÍN NOVÁK
|
Neaktivní
od 22.01.2021
|
jednatel |
08.10.2015 |
Adresa: |
56904, 15915921, Svitavy, Brněnec, Moravská Chrastová, 77 |
|
ERVÍN NOVÁK
|
Neaktivní
od 22.01.2021
|
jednatel |
08.10.2015 |
Adresa: |
56904, 15915921, Svitavy, Brněnec, Moravská Chrastová, 77, Moravská Chrastová 77, 56904 Brněnec |
|
Ervín Novák
|
Neaktivní
od 08.10.2015
|
jednatel |
30.01.2007 |
Adresa: |
56904, 15915336, Brněnec, Moravská Chrastová, 18 |
|
Ervín Novák
|
Neaktivní
od 08.10.2015
|
jednatel |
30.01.2007 |
Adresa: |
56904, 15915336, Svitavy, Brněnec, Moravská Chrastová, 18, Moravská Chrastová 18, 56904 Brněnec |
|
Daniel Březina
|
Neaktivní
od 30.01.2007
|
jednatel |
08.06.2005 |
Adresa: |
76001, Zlín, Příluky, 90 |
|
Daniel Březina
|
Neaktivní
od 30.01.2007
|
jednatel |
08.06.2005 |
Adresa: |
90, Zlín, Příluky, 76001, 76001 Zlín - Příluky 90, Česká republika |
|
Aleksandar Nikolić
|
Neaktivní
od 08.06.2005
|
jednatel |
30.12.2003 |
Adresa: |
74221, 8458413, Kopřivnice, Alšova, 1143 |
|
Aleksandar Nikolić
|
Neaktivní
od 08.06.2005
|
jednatel |
30.12.2003 |
Adresa: |
74221, 8458413, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Alšova, 1143, 9, Alšova 1143/9, 74221 Kopřivnice |
|
Ing. Jiří Marek
|
Neaktivní
od 19.06.2000
|
jednatel |
23.12.1998 |
Adresa: |
74221, 8460043, Kopřivnice, Francouzská, 1317 |
|
Jiří Klowersa
|
Neaktivní
od 30.12.2003
|
jednatel |
23.12.1998 |
Adresa: |
74221, 8454825, Kopřivnice, Javorová, 763 |
|
Ing. Jiří Marek
|
Neaktivní
od 19.06.2000
|
jednatel |
23.12.1998 |
Adresa: |
74221, 8460043, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Francouzská, 1317, 14a, Francouzská 1317/14a, 74221 Kopřivnice |
|
Jiří Klowersa
|
Neaktivní
od 30.12.2003
|
jednatel |
23.12.1998 |
Adresa: |
74221, 8454825, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Javorová, 763, 1, Javorová 763/1, 74221 Kopřivnice |
|