MARTIN ŠŤASTNÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
19.10.2022 |
Adresa: |
79812, 27247961, Prostějov, Kralice na Hané, Kralice na Hané, Čechůvská, 362 |
|
MARTIN ŠŤASTNÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
19.10.2022 |
Adresa: |
79812, 27247961, Prostějov, Kralice na Hané, Kralice na Hané, Čechůvská, 362, Čechůvská 362, 79812 Kralice na Hané |
|
Mgr. PETR KLAPKA
|
Aktivní
|
jednatel |
07.06.2017 |
Adresa: |
78501, 75732904, Olomouc, Šternberk, Šternberk, Přikrylova, 2610, 15 |
|
Mgr. PETR KLAPKA
|
Aktivní
|
jednatel |
07.06.2017 |
Adresa: |
78501, 75732904, Olomouc, Šternberk, Šternberk, Přikrylova, 2610, 15, Přikrylova 2610/15, 78501 Šternberk |
|
Ing. JIŘÍ FRÝBORT
|
Neaktivní
od 19.10.2022
|
jednatel |
04.12.2016 |
Adresa: |
79601, 24848263, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Vencovského, 4033, 5 |
|
Ing. JIŘÍ FRÝBORT
|
Neaktivní
od 19.10.2022
|
jednatel |
04.12.2016 |
Adresa: |
79601, 24848263, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Vencovského, 4033, 5, Vencovského 4033/5, 79601 Prostějov |
|
Mgr. PETR KLAPKA
|
Neaktivní
od 07.06.2017
|
jednatel |
11.08.2015 |
Adresa: |
78501, 16354541, Olomouc, Šternberk, Šternberk, Křížkovského, 1662, 10 |
|
Mgr. Petr Klapka
|
Neaktivní
od 07.06.2017
|
jednatel |
11.08.2015 |
Adresa: |
78501, 16354541, Olomouc, Šternberk, Šternberk, Křížkovského, 1662, 10, Křížkovského 1662/10, 78501 Šternberk |
|
Mgr. Petr Klapka
|
Neaktivní
od 11.08.2015
|
jednatel |
03.10.2008 |
Adresa: |
78501, 16354541, Olomouc, Šternberk, Křížkovského, 10 |
|
Ing. Jiří Frýbort
|
Neaktivní
od 04.12.2016
|
jednatel |
03.10.2008 |
Adresa: |
79601, 24848263, Prostějov, Vencovského, 4033/5 |
|
Mgr. Petr Klapka
|
Neaktivní
od 11.08.2015
|
jednatel |
03.10.2008 |
Adresa: |
78501, 16354541, Olomouc, Šternberk, Šternberk, Křížkovského, 1662, 10, Křížkovského 1662/10, 78501 Šternberk |
|
Ing. JIŘÍ FRÝBORT
|
Neaktivní
od 04.12.2016
|
jednatel |
03.10.2008 |
Adresa: |
79601, 24848263, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Vencovského, 4033, 5, Vencovského 4033/5, 79601 Prostějov |
|
František Frýbort
|
Neaktivní
od 03.10.2008
|
jednatel |
19.07.2005 |
Adresa: |
77900, 25430319, Olomouc, Letců, 797/9 |
|
František Frýbort
|
Neaktivní
od 03.10.2008
|
jednatel |
19.07.2005 |
Adresa: |
77900, 25430319, Olomouc, Olomouc, Neředín, Letců, 797, 9, Letců 797/9, Neředín, 77900 Olomouc |
|
Tomáš Prchal
|
Neaktivní
od 27.03.2008
|
jednatel |
18.05.2002 |
Adresa: |
25987038, Jihlava, Rantířov, 139 |
|
Tomáš Prchal
|
Neaktivní
od 27.03.2008
|
jednatel |
18.05.2002 |
Adresa: |
58841, 25987038, Jihlava, Rantířov, Rantířov, 139, č.p. 139, 58841 Rantířov |
|
František Frýbort
|
Neaktivní
od 18.05.2002
|
jednatel |
20.03.2000 |
Adresa: |
23318198, Olomouc, Olomouc, Fischerova, 13 |
|
František Frýbort
|
Neaktivní
od 18.05.2002
|
jednatel |
20.03.2000 |
Adresa: |
77900, 23318198, Olomouc, Olomouc, Nové Sady, Fischerova, 701, 13, Fischerova 701/13, Nové Sady, 77900 Olomouc |
|
Mgr. Petr Klapka
|
Neaktivní
od 03.10.2008
|
jednatel |
10.03.2000 |
Adresa: |
16354541, Olomouc, Šternberk, Křížkovského, 10 |
|
Mgr. Petr Klapka
|
Neaktivní
od 03.10.2008
|
jednatel |
10.03.2000 |
Adresa: |
78501, 16354541, Olomouc, Šternberk, Šternberk, Křížkovského, 1662, 10, Křížkovského 1662/10, 78501 Šternberk |
|
Tomáš Prchal
|
Neaktivní
od 18.05.2002
|
jednatel |
28.05.1999 |
Adresa: |
12263729, Jihlava, Sluneční, 56 |
|
Tomáš Prchal
|
Neaktivní
od 18.05.2002
|
jednatel |
28.05.1999 |
Adresa: |
58601, 12263729, Jihlava, Jihlava, Horní Kosov, Sluneční, 215, 56, Sluneční 215/56, Horní Kosov, 58601 Jihlava |
|
Mgr. Petr Klapka
|
Neaktivní
od 28.05.1999
|
Jednatel |
28.01.1999 |
Adresa: |
16354541, Šternberk, Křížkovského, 10 |
|
Martin Šťastný
|
Neaktivní
od 28.05.1999
|
Jednatel |
28.01.1999 |
Adresa: |
10643681, Prostějov, Vrbátky, 67 |
|
Mgr. Petr Klapka
|
Neaktivní
od 28.05.1999
|
Jednatel |
28.01.1999 |
Adresa: |
78501, 16354541, Olomouc, Šternberk, Šternberk, Křížkovského, 1662, 10, Křížkovského 1662/10, 78501 Šternberk |
|
Martin Šťastný
|
Neaktivní
od 28.05.1999
|
Jednatel |
28.01.1999 |
Adresa: |
79813, 10643681, Prostějov, Vrbátky, Vrbátky, 67, č.p. 67, 79813 Vrbátky |
|