Ing. JAROSLAV ONDRUŠ
|
Aktivní
|
Jednatel |
29.09.2014 |
Adresa: |
70800, 3158985, Ostrava, Pustkovec, Pustkovecká, 27, 92 |
|
MARCEL ŠOTLÍK
|
Aktivní
|
Jednatel |
29.09.2014 |
Adresa: |
70800, 3158985, Ostrava, Pustkovec, Pustkovecká, 27, 92 |
|
MARCEL ŠOTLÍK
|
Aktivní
|
Jednatel |
29.09.2014 |
Adresa: |
70800, 3158985, Ostrava-město, Ostrava, Pustkovec, Pustkovecká, 27, 92, Pustkovecká 27/92, Pustkovec, 70800 Ostrava |
|
Ing. JAROSLAV ONDRUŠ
|
Neaktivní
od 13.07.2023
|
Jednatel |
29.09.2014 |
Adresa: |
70800, 3158985, Ostrava-město, Ostrava, Pustkovec, Pustkovecká, 27, 92, Pustkovecká 27/92, Pustkovec, 70800 Ostrava |
|
Zdeněk Janický
|
Neaktivní
od 03.05.2006
|
jednatel |
03.02.1999 |
Adresa: |
1, Ostrava - Zábřeh, Kotlářova, 38 |
|
Ing. Jaroslav Ondruš
|
Neaktivní
od 29.09.2014
|
jednatel |
03.02.1999 |
Adresa: |
1, Ostrava - Pustkovec, Pustkovecká, 27 |
|
Marcel Šotlík
|
Neaktivní
od 29.09.2014
|
jednatel |
03.02.1999 |
Adresa: |
1, Ostrava - Pustkovec, Pustkovecká, 27 |
|
Zdeněk Janický
|
Neaktivní
od 03.05.2006
|
jednatel |
03.02.1999 |
Adresa: |
70030, 3279685, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Kotlářova, 2769, 38, Kotlářova 2769/38, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
Ing. Jaroslav Ondruš
|
Neaktivní
od 29.09.2014
|
jednatel |
03.02.1999 |
Adresa: |
27, Ostrava - Pustkovec, Pustkovecká, Pustkovecká 27, Ostrava - Pustkovec, Česká republika |
|
Marcel Šotlík
|
Neaktivní
od 29.09.2014
|
jednatel |
03.02.1999 |
Adresa: |
27, Ostrava - Pustkovec, Pustkovecká, Pustkovecká 27, Ostrava - Pustkovec, Česká republika |
|