Ing. TOMÁŠ CZERNEK
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
13.04.2022 |
Adresa: |
73961, 27860493, Frýdek-Místek, Třinec, Lyžbice, Požárnická, 1247 |
|
Ing. TOMÁŠ CZERNEK
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
13.04.2022 |
Adresa: |
73961, 27860493, Frýdek-Místek, Třinec, Lyžbice, Požárnická, 1247, Požárnická 1247, Lyžbice, 73961 Třinec |
|
Ing. MARTIN ADAMEC
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
24.02.2022 |
Adresa: |
74401, 8178186, Nový Jičín, Bordovice, Bordovice, 136 |
|
Ing. Martin Adamec
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
24.02.2022 |
Adresa: |
74401, 8178186, Nový Jičín, Bordovice, Bordovice, 136, č.p. 136, 74401 Bordovice |
|
DANIEL MACÚCH
|
Aktivní
|
člen představenstva |
27.03.2020 |
Adresa: |
73992, 79478328, Frýdek-Místek, Návsí, Návsí, 1133 |
|
DANIEL MACÚCH
|
Aktivní
|
člen představenstva |
27.03.2020 |
Adresa: |
73992, 79478328, Frýdek-Místek, Návsí, Návsí, 1133, č.p. 1133, 73992 Návsí |
|
Ing. ZDENĚK VLADÁR
|
Neaktivní
od 24.02.2022
|
předseda představenstva |
27.03.2020 |
Adresa: |
73961, 26122120, Frýdek-Místek, Třinec, Oldřichovice, 881 |
|
MIROSLAV KAJZAR
|
Neaktivní
od 13.04.2022
|
místopředseda představenstva |
27.03.2020 |
Adresa: |
73995, 25423959, Frýdek-Místek, Bystřice, Bystřice, 1300 |
|
Ing. ZDENĚK VLADÁR
|
Neaktivní
od 24.02.2022
|
předseda představenstva |
27.03.2020 |
Adresa: |
73961, 26122120, Frýdek-Místek, Třinec, Oldřichovice, 881, Oldřichovice 881, 73961 Třinec |
|
MIROSLAV KAJZAR
|
Neaktivní
od 13.04.2022
|
místopředseda představenstva |
27.03.2020 |
Adresa: |
73995, 25423959, Frýdek-Místek, Bystřice, Bystřice, 1300, č.p. 1300, 73995 Bystřice |
|
MIROSLAV KAJZAR
|
Neaktivní
od 27.03.2020
|
člen představenstva |
31.05.2018 |
Adresa: |
73995, 25423959, Frýdek-Místek, Bystřice, Bystřice, 1300 |
|
MIROSLAV KAJZAR
|
Neaktivní
od 27.03.2020
|
člen představenstva |
31.05.2018 |
Adresa: |
73995, 25423959, Frýdek-Místek, Bystřice, Bystřice, 1300, č.p. 1300, 73995 Bystřice |
|
Ing. JOSEF ŠIGUT
|
Neaktivní
od 27.03.2020
|
místopředseda představenstva |
09.05.2017 |
Adresa: |
73991, 14095181, Frýdek-Místek, Dolní Lomná, Dolní Lomná, 231 |
|
Ing. JOSEF ŠIGUT
|
Neaktivní
od 27.03.2020
|
místopředseda představenstva |
09.05.2017 |
Adresa: |
73991, 14095181, Frýdek-Místek, Dolní Lomná, Dolní Lomná, 231, č.p. 231, 73991 Dolní Lomná |
|
MIROSLAV KAJZAR
|
Neaktivní
od 31.05.2018
|
člen představenstva |
25.02.2015 |
Adresa: |
73995, 25423959, Frýdek-Místek, Bystřice, Bystřice, 1300 |
|
MIROSLAV KAJZAR
|
Neaktivní
od 31.05.2018
|
člen představenstva |
25.02.2015 |
Adresa: |
73995, 25423959, Frýdek-Místek, Bystřice, Bystřice, 1300, č.p. 1300, 73995 Bystřice |
|
Ing. ZDENĚK VLADÁR
|
Neaktivní
od 27.03.2020
|
předseda představenstva |
17.02.2015 |
Adresa: |
73961, 26122120, Třinec, Oldřichovice, 881 |
|
Ing. ZDENĚK VLADÁR
|
Neaktivní
od 27.03.2020
|
předseda představenstva |
17.02.2015 |
Adresa: |
73961, 26122120, Frýdek-Místek, Třinec, Oldřichovice, 881, Oldřichovice 881, 73961 Třinec |
|
ZDENĚK VLADÁR
|
Neaktivní
od 17.02.2015
|
předseda představenstva |
21.01.2014 |
Adresa: |
73961, 26122120, Třinec, Oldřichovice, 881 |
|
MIROSLAV KAJZAR
|
Neaktivní
od 25.02.2015
|
člen představenstva |
21.01.2014 |
Adresa: |
73961, 12533041, Třinec, Dolní Líštná, Topolová, 405 |
|
JOSEF ŠIGUT
|
Neaktivní
od 09.05.2017
|
místopředseda představenstva |
21.01.2014 |
Adresa: |
73991, 14095181, Dolní Lomná, Dolní Lomná, 231 |
|
ZDENĚK VLADÁR
|
Neaktivní
od 17.02.2015
|
předseda představenstva |
21.01.2014 |
Adresa: |
73961, 26122120, Frýdek-Místek, Třinec, Oldřichovice, 881, Oldřichovice 881, 73961 Třinec |
|
MIROSLAV KAJZAR
|
Neaktivní
od 25.02.2015
|
člen představenstva |
21.01.2014 |
Adresa: |
73961, 12533041, Frýdek-Místek, Třinec, Dolní Líštná, Topolová, 405, Topolová 405, Dolní Líštná, 73961 Třinec |
|
JOSEF ŠIGUT
|
Neaktivní
od 09.05.2017
|
místopředseda představenstva |
21.01.2014 |
Adresa: |
73991, 14095181, Frýdek-Místek, Dolní Lomná, Dolní Lomná, 231, č.p. 231, 73991 Dolní Lomná |
|
Ing. ZDENĚK VLADÁR
|
Neaktivní
od 21.01.2014
|
předseda představenstva |
09.03.2010 |
Adresa: |
73961, 26122120, Třinec, Oldřichovice, 881 |
|
Ing. ZDENĚK VLADÁR
|
Neaktivní
od 21.01.2014
|
předseda představenstva |
09.03.2010 |
Adresa: |
73961, 26122120, Frýdek-Místek, Třinec, Oldřichovice, 881, Oldřichovice 881, 73961 Třinec |
|
Ing. Josef Šigut
|
Neaktivní
od 21.01.2014
|
místopředseda představenstva |
03.06.2008 |
Adresa: |
73982, Dolní Lomná, 231 |
|
MIROSLAV KAJZAR
|
Neaktivní
od 21.01.2014
|
člen představenstva |
03.06.2008 |
Adresa: |
73961, 12533041, Třinec, Dolní Líštná, Topolová, 405 |
|
Ing. JOSEF ŠIGUT
|
Neaktivní
od 21.01.2014
|
místopředseda představenstva |
03.06.2008 |
Adresa: |
73991, 14095181, Frýdek-Místek, Dolní Lomná, Dolní Lomná, 231, č.p. 231, 73991 Dolní Lomná |
|
MIROSLAV KAJZAR
|
Neaktivní
od 21.01.2014
|
člen představenstva |
03.06.2008 |
Adresa: |
73961, 12533041, Frýdek-Místek, Třinec, Dolní Líštná, Topolová, 405, Topolová 405, Dolní Líštná, 73961 Třinec |
|
Ing. Josef Kiedroň
|
Neaktivní
od 03.06.2008
|
místopředseda představenstva |
06.06.2007 |
Adresa: |
73995, Bystřice, 2 |
|
Ing. Josef Šigut
|
Neaktivní
od 03.06.2008
|
člen představenstva |
06.06.2007 |
Adresa: |
73982, Dolní Lomná, 231 |
|
Ing. Ivo Žižka
|
Neaktivní
od 09.03.2010
|
předseda představenstva |
06.06.2007 |
Adresa: |
73961, 12532622, Třinec, Dolní Líštná, Sosnová, 363 |
|
Ing. Josef Kiedroň
|
Neaktivní
od 03.06.2008
|
místopředseda představenstva |
06.06.2007 |
Adresa: |
73995, 12459879, Frýdek-Místek, Bystřice, Bystřice, 2, č.p. 2, 73995 Bystřice |
|
Ing. JOSEF ŠIGUT
|
Neaktivní
od 03.06.2008
|
člen představenstva |
06.06.2007 |
Adresa: |
73991, 14095181, Frýdek-Místek, Dolní Lomná, Dolní Lomná, 231, č.p. 231, 73991 Dolní Lomná |
|
Ing. Ivo Žižka
|
Neaktivní
od 09.03.2010
|
předseda představenstva |
06.06.2007 |
Adresa: |
73961, 12532622, Frýdek-Místek, Třinec, Dolní Líštná, Sosnová, 363, Sosnová 363, Dolní Líštná, 73961 Třinec |
|
Ing. Ivo Žižka
|
Neaktivní
od 06.06.2007
|
předseda představenstva |
16.02.1999 |
Adresa: |
73961, Třinec - Dolní Lištná, Sosnová, 363 |
|
Ing. Josef Kiedroň
|
Neaktivní
od 06.06.2007
|
místopředseda představenstva |
16.02.1999 |
Adresa: |
73995, Bystřice nad Olší, 2 |
|
Ing. Josef Šigut
|
Neaktivní
od 06.06.2007
|
člen představenstva |
16.02.1999 |
Adresa: |
73982, Dolní Lomná, 231 |
|
Ing. Ivo Žižka
|
Neaktivní
od 06.06.2007
|
předseda představenstva |
16.02.1999 |
Adresa: |
73961, 12532622, Frýdek-Místek, Třinec, Dolní Líštná, Sosnová, 363, Sosnová 363, Dolní Líštná, 73961 Třinec |
|
Ing. Josef Kiedroň
|
Neaktivní
od 06.06.2007
|
místopředseda představenstva |
16.02.1999 |
Adresa: |
2, Bystřice nad Olší, 73995, 73995 Bystřice nad Olší 2, Česká republika |
|
Ing. JOSEF ŠIGUT
|
Neaktivní
od 06.06.2007
|
člen představenstva |
16.02.1999 |
Adresa: |
73991, 14095181, Frýdek-Místek, Dolní Lomná, Dolní Lomná, 231, č.p. 231, 73991 Dolní Lomná |
|