ANTONÍN VOCHTA
|
Aktivní
|
jednatel |
02.06.2015 |
Adresa: |
77900, 23332638, Olomouc, Povel, Tolstého, 475, 5 |
|
Antonín Vochta
|
Aktivní
|
jednatel |
02.06.2015 |
Adresa: |
77900, 23332638, Olomouc, Olomouc, Povel, Tolstého, 475, 5, Tolstého 475/5, Povel, 77900 Olomouc |
|
PETR NAVRÁTIL
|
Aktivní
|
jednatel |
12.04.2015 |
Adresa: |
77900, 23329475, Olomouc, Olomouc, Povel, Schweitzerova, 79, 19 |
|
PETR NAVRÁTIL
|
Aktivní
|
jednatel |
12.04.2015 |
Adresa: |
77900, 23329475, Olomouc, Olomouc, Povel, Schweitzerova, 79, 19, Schweitzerova 79/19, Povel, 77900 Olomouc |
|
Ing. ANTONÍN NAVRÁTIL
|
Neaktivní
od 13.01.2021
|
jednatel |
02.06.2015 |
Adresa: |
77900, 23303131, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 192, 23 |
|
Ing. Antonín Navrátil
|
Neaktivní
od 13.01.2021
|
jednatel |
02.06.2015 |
Adresa: |
77900, 23303131, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 192, 23, tř. Svornosti 192/23, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Ing. ANTONÍN NAVRÁTIL
|
Neaktivní
od 02.06.2015
|
jednatel |
12.06.2014 |
Adresa: |
77900, 23303131, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 192, 23 |
|
Ing. Antonín Navrátil
|
Neaktivní
od 02.06.2015
|
jednatel |
12.06.2014 |
Adresa: |
77900, 23303131, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 192, 23, tř. Svornosti 192/23, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Ing. PAVEL NAVRÁTIL
|
Neaktivní
od 02.06.2015
|
jednatel |
05.09.2013 |
Adresa: |
77900, 23319968, Olomouc, Olomouc, Dolní náměstí, 171, 17 |
|
Ing. Pavel Navrátil
|
Neaktivní
od 02.06.2015
|
jednatel |
05.09.2013 |
Adresa: |
77900, 23319968, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Dolní náměstí, 171, 17, Dolní náměstí 171/17, 77900 Olomouc |
|
Ing. Pavel Navrátil
|
Neaktivní
od 05.09.2013
|
jednatel |
17.02.1999 |
Adresa: |
77200, Olomouc-Povel, Schweitzerova, 79/19 |
|
Ing. Antonín Navrátil
|
Neaktivní
od 12.06.2014
|
jednatel |
17.02.1999 |
Adresa: |
77200, 23313242, Olomouc, Olomouc, Husitská, 13 |
|
Petr Navrátil
|
Neaktivní
od 12.04.2015
|
jednatel |
17.02.1999 |
Adresa: |
77200, Olomouc-Povel, Schweitzerova, 79/19 |
|
Antonín Vochta
|
Neaktivní
od 02.06.2015
|
jednatel |
17.02.1999 |
Adresa: |
77900, Olomouc-Povel, Tolstého, 475/5 |
|
Ing. Pavel Navrátil
|
Neaktivní
od 05.09.2013
|
jednatel |
17.02.1999 |
Adresa: |
77900, 23329475, Olomouc, Olomouc, Povel, Schweitzerova, 79, 19, Schweitzerova 79/19, Povel, 77900 Olomouc |
|
Ing. Antonín Navrátil
|
Neaktivní
od 12.06.2014
|
jednatel |
17.02.1999 |
Adresa: |
77900, 23313242, Olomouc, Olomouc, Nové Sady, Husitská, 154, 13, Husitská 154/13, Nové Sady, 77900 Olomouc |
|
PETR NAVRÁTIL
|
Neaktivní
od 12.04.2015
|
jednatel |
17.02.1999 |
Adresa: |
77900, 23329475, Olomouc, Olomouc, Povel, Schweitzerova, 79, 19, Schweitzerova 79/19, Povel, 77900 Olomouc |
|
Antonín Vochta
|
Neaktivní
od 02.06.2015
|
jednatel |
17.02.1999 |
Adresa: |
77900, 23332638, Olomouc, Olomouc, Povel, Tolstého, 475, 5, Tolstého 475/5, Povel, 77900 Olomouc |
|