JIŘÍ MIKULA
|
Aktivní
|
Jednatel |
21.11.2017 |
Adresa: |
73995, 12471569, Bystřice, Bystřice, 1171 |
|
Jiří Mikula
|
Aktivní
|
Jednatel |
21.11.2017 |
Adresa: |
73995, 12471569, Frýdek-Místek, Bystřice, Bystřice, 1171, č.p. 1171, 73995 Bystřice |
|
JIŘÍ MIKULA
|
Neaktivní
od 21.11.2017
|
jednatel |
23.07.2014 |
Adresa: |
73995, 12471569, Bystřice, Bystřice, 1171 |
|
Jiří Mikula
|
Neaktivní
od 21.11.2017
|
jednatel |
23.07.2014 |
Adresa: |
73995, 12471569, Frýdek-Místek, Bystřice, Bystřice, 1171, č.p. 1171, 73995 Bystřice |
|
Naděžda Urbanová
|
Neaktivní
od 19.10.2005
|
jednatel |
24.05.2005 |
Adresa: |
20561857, Vendryně, 319 |
|
Jiří Mikula
|
Neaktivní
od 23.07.2014
|
jednatel |
24.05.2005 |
Adresa: |
12471569, Bystřice, 1171 |
|
NADĚŽDA URBANOVÁ
|
Neaktivní
od 19.10.2005
|
jednatel |
24.05.2005 |
Adresa: |
73994, 20561857, Frýdek-Místek, Vendryně, Vendryně, 319, č.p. 319, 73994 Vendryně |
|
Jiří Mikula
|
Neaktivní
od 23.07.2014
|
jednatel |
24.05.2005 |
Adresa: |
73995, 12471569, Frýdek-Místek, Bystřice, Bystřice, 1171, č.p. 1171, 73995 Bystřice |
|
Anna Panáčková
|
Neaktivní
od 24.05.2005
|
jednatel |
28.07.2001 |
|
Anna Panáčková
|
Neaktivní
od 24.05.2005
|
jednatel |
28.07.2001 |
Adresa: |
č. 510, Bystřice, Bystřice č. 510, Česká republika |
|
Janusz Juranek
|
Neaktivní
od 01.12.2006
|
jednatel |
19.02.1999 |
Adresa: |
Třinec XI, Oldřichovice, čp. 254 |
|
Janusz Juranek
|
Neaktivní
od 01.12.2006
|
jednatel |
19.02.1999 |
Adresa: |
73961, 12520128, Frýdek-Místek, Třinec, Oldřichovice, 254, Oldřichovice 254, 73961 Třinec |
|